EP2758735 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ERZEUGUNG ZWEIER GEREINIGTER LUFTTEILSTRÖME [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 27.03.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.03.2015 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 29.04.2015 [2015/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Linde Aktiengesellschaft Klosterhofstrasse 1 80331 München / DE | [2014/31] | Erfinder | 01 /
ALEKSEEV, Alexander Ahornstrasse 6a 82515 Wolfratshausen / DE | 02 /
GOLOUBEV, Dimitri Rümannstr. 17 80804 München / DE | [2014/31] | Vertreter | Imhof, Dietmar Linde GmbH Intellectual Property EMEA Dr.-Carl-von-Linde-Straße 6-14 82049 Pullach / DE | [N/P] |
Frühere [2014/31] | Imhof, Dietmar Linde AG Legal Services Intellectual Property Dr.-Carl-von-Linde-Straße 6-14 82049 Pullach / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12766000.9 | 20.09.2012 | WO2012EP03945 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201110113666 | 20.09.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102011113666 | EP20110008618 | 27.10.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 11008618 | [2014/31] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2013053425 | Datum: | 18.04.2013 | Sprache: | DE | [2013/16] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2758735 | Datum: | 30.07.2014 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 18.04.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.08.2014 | Klassifikation | IPC: | F25J3/04 | [2014/31] | CPC: |
F25J3/0486 (EP,US);
F25J3/04 (US);
F25J3/04018 (EP,US);
F25J3/0409 (EP,US);
F25J3/04157 (EP,US);
F25J3/04169 (EP,US);
F25J3/04181 (EP,US);
F25J3/04206 (EP,US);
F25J3/04218 (EP,US);
F25J3/04303 (EP,US);
F25J3/04309 (EP,US);
F25J3/04448 (EP,US);
F25J3/04878 (EP,US);
F25J3/04884 (EP,US);
F25J3/04957 (EP,US);
F25J2200/54 (EP,US);
F25J2205/32 (EP,US);
F25J2205/34 (EP,US);
F25J2205/62 (EP,US);
F25J2210/06 (US);
F25J2230/04 (EP,US);
F25J2230/40 (EP,US);
F25J2235/52 (EP,US);
F25J2250/04 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/31] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ERZEUGUNG ZWEIER GEREINIGTER LUFTTEILSTRÖME | [2014/31] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR GENERATING TWO PURIFIED PARTIAL AIR STREAMS | [2014/31] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE PRODUCTION DE DEUX COURANTS D'AIR PARTIELS PURIFIÉS | [2014/31] | Eintritt in die regionale Phase | 27.02.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.02.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.02.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.02.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/31] | 19.03.2015 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2015/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]GB1028254 (LEUNA WERKE VEB) [Y] 1-4 * the whole document *; | [Y]US4662916 (AGRAWAL RAKESH [US], et al) [Y] 1-4 * column 3, line 57 - column 4, line 1 * * column 6, lines 34-56; figure 4 *; | [Y]US6453659 (LIERE JACOBUS VAN [NL], et al) [Y] 1-4 * figure 3 *; | [Y]FR2878294 (AIR LIQUIDE [FR]) [Y] 1-4 * page 1, lines 25-30; figure 2 *; | [A]DE102007027073 (LINDE AG [DE]) [A] 2 * paragraphs [0016] , [0017]; figure . *; | [A]DE202008012985U (LINDE AG [DE]) [A] 1,4* paragraphs [0006] , [0009] , [0011] , [0020]; figure 2 *; | [Y]FR2946099 (AIR LIQUIDE [FR]) [Y] 1-4 * page 3, lines 17-26; figure 1 * | vom Anmelder | EP0342436 |