Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP2773458

EP2773458 - KATALYTISCHE MEMBRANEN UND ANWENDUNGEN DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusPrüfungsantrag gestellt
Status aktualisiert am  08.08.2014
Datenbank zuletzt aktualisiert am 22.09.2017
Letztes Ereignis   Tooltip31.10.2016Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet 
AnmelderFür alle benannten Staaten
The Board of Trustees of The University of Arkansas
2404 N. University Avenue
Little Rock, AR 72207-3608 / US
[2014/37]
Erfinder01 / WICKRAMASINGHE, Sumith, Ranil
2373 Cato Springs Boulevard
Fayetteville, AR 72703 / US
02 / QIAN, Xianghong
2373 Covington Park Boulevard
Fayetteville, AR 72703 / US
03 / ULBRICHT, Mathias
Danneckerstr. 6
10245 Berlin / DE
04 / YANG, Qian
Harkortsr. 12
45145 Essen / DE
 [2014/37]
VertreterPhillips & Leigh LLP
5 Pemberton Row
London EC4A 3BA / GB
[N/P]
Frühere [2014/37]Phillips & Leigh
5 Pemberton Row
London EC4A 3BA / GB
Anmeldenummer, Anmeldetag12783811.831.10.2012
WO2012US62690
Prioritätsnummer, PrioritätstagUS201161553547P31.10.2011         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161553547 P
[2014/37]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1  Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO2013066941
Datum:10.05.2013
Sprache:EN
[2013/19]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2773458
Datum:10.09.2014
Sprache:EN
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 10.05.2013 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2014/37]
Recherchenbericht(e)Internationaler RecherchenberichtEP10.05.2013
KlassifikationInternationalen:B01J31/10, B01J31/02, B01J31/06, C12P7/00, C13K1/02, B01D61/00, C07H3/00, B01J35/06
[2014/37]
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2014/37]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:KATALYTISCHE MEMBRANEN UND ANWENDUNGEN DAVON[2014/37]
Englisch:CATALYTIC MEMBRANES AND APPLICATIONS THEREOF[2014/37]
Französisch:MEMBRANES CATALYTIQUES ET LEURS APPLICATIONS[2014/37]
Eintritt in die regionale Phase15.05.2014Nationale Grundgebühr entrichtet 
15.05.2014Benennungsgebühr(en) entrichtet 
15.05.2014Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren15.05.2014Prüfungsantrag gestellt  [2014/37]
16.12.2014Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
Entrichtete GebührenJahresgebühr
27.10.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
27.10.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
27.10.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
Angeführt inInternationale Recherche[A]EP2033974  (UNIV BELFAST [GB]) [A] 1-19,23-29 * the whole document *;
 [I]  - AMARASEKARA A S ET AL, "Synthesis of a sulfonic acid functionalized acidic ionic liquid modified silica catalyst and applications in the hydrolysis of cellulose", CATALYSIS COMMUNICATIONS, ELSEVIER SCIENCE, AMSTERDAM, NL, vol. 11, no. 13, ISSN 1566-7367, (20100726), pages 1072 - 1075, (20100526), XP027153533 [I] 1-7,17,23 * Paragraphs 3.3, 4;; figure 1 * * the whole document *
 [A]  - QIANG ZHANG, ET AL, "A silica gel supported dual acidic ionic liquid: an efficient and recyclable heterogeneous catalyst for the one-pot synthesis of amidoalkyl naphthols", GREEN CHEMISTRY, (2010), vol. 12, pages 2246 - 2254, XP002689977 [A] 1-7 * Scheme 2; paragraphs 2.1, 4.2.3 *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1039/c0gc00472c
 [A]  - KUN QIAO, ET AL, "Acidic ionic liquid modified silica gel as novel solid catalyst for esterification and nitration reaction", JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A: CHEMICAL, (2006), vol. 246, page 65-69, XP002689978 [A] 1-7 * Schemes 1, 2; paragraphs 2.1-2.5, 3.1, 4 *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/J.MOLCATA.2005.07.031
 [A]  - AMARASEKARA A S, ET AL, "Hydrolysis and decomposition of cellulose in Brönsted acidic ionic liquids under mild conditions", IND. ENG. CHEM. RES., (2009), vol. 48, pages 10152 - 10155, XP002689979 [A] 1-19,23-30 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1021/IE901047U
 [A]  - CHANGZHI LI, ET AL, "Acid in ionic liquid: an efficient system for hydrolysis of lignocellulose", GREEN CHEMISTRY, (2008), vol. 10, pages 177 - 182, XP002689980 [A] 1-19,23-30 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1039/B711512A
vom Anmelder   - C. BREUIL; J.N. SADDLER, "Comparison of the 3,5-dinitrosalicylic acid and Nelson-Somogyi methods of assaying for reducing sugars and determining cellulase activity", ENZYME AND MICROB. TECHNOL., (1985), vol. 7, doi:doi:10.1016/0141-0229(85)90111-5, page 327, XP023679173

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/0141-0229(85)90111-5