EP2719210 - ANONYME STANDORTABHÄNGIGE BENACHRICHTIGUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 15.06.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.02.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.06.2018 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 18.07.2018 [2018/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052 / US | [2015/12] |
Frühere [2014/16] | Für alle benannten Staaten Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | Erfinder | 01 /
LAHIANI, Limor Microsoft Corporation LCA - International Patents One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 02 /
GEVA, Yair E. Microsoft Corporation LCA - International Patents One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 03 /
BEN-ISRAEL, Elad Microsoft Corporation LCA - International Patents One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | [2014/16] | Vertreter | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/16] | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12796071.4 | 03.06.2012 | WO2012US40631 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201113157334 | 10.06.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201113157334 | [2014/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2012170314 | Datum: | 13.12.2012 | Sprache: | EN | [2012/50] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2719210 | Datum: | 16.04.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.12.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 28.02.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.10.2014 | Klassifikation | IPC: | H04W12/02, H04W4/12, H04W4/02, H04L29/06, H04L12/58 | [2014/47] | CPC: |
G06Q10/10 (EP,US);
H04L67/52 (EP,US);
H04L51/222 (EP,US);
H04L63/0421 (EP,US);
H04W4/021 (EP,US);
H04L67/55 (EP,US)
|
Frühere IPC [2014/16] | H04W12/02, H04W4/12, H04W4/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANONYME STANDORTABHÄNGIGE BENACHRICHTIGUNG | [2014/16] | Englisch: | ANONYMOUS LOCATION-BASED NOTIFICATION | [2014/16] | Französisch: | NOTIFICATION BASÉE SUR UN EMPLACEMENT ANONYME | [2014/16] | Eintritt in die regionale Phase | 11.11.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.11.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 11.11.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.11.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.11.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/16] | 04.05.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.01.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.06.2018 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2018/29] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 31.01.2018 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1914677 (ERTEMEL ADNAN VEYSEL [TR]) [A] 1-10* paragraph [0032] - paragraph [0039]; figure 1 *; | [A]US2009003346 (KRAMER DOUGLAS C [US], et al) [A] 1-10 * paragraph [0007] - paragraph [0008] *; | [X]US2009055485 (TSAI TU-HSIN [TW], et al) [X] 1-10 * paragraph [0017] * * paragraph [0038]; figure 2B * * paragraph [0041] * * paragraph [0044]; figure 3A * * paragraph [0048]; figure 3B * * paragraph [0065] - paragraph [0066] * * paragraph [0068] - paragraph [0069] * | Internationale Recherche | [A]US2009003346 (KRAMER DOUGLAS C [US], et al); | [A]US2009047937 (ZELLNER SAMUEL N [US], et al); | [A]US2009055485 (TSAI TU-HSIN [TW], et al); | [A]WO2010011807 (TELE ATLAS NORTH AMERICA INC [US], et al) |