EP2799401 - VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER REINIGUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2014/45] | REINIGUNGSVORRICHTUNG | ||
[2017/17] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.07.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.08.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.04.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 06.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Daikin Industries, Ltd. Umeda Center Building 4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-8323 / JP | [2014/45] | Erfinder | 01 /
NISHIMURA, Masaya c/o DAIKIN INDUSTRIES, LTD Umeda Center Building 4-12, Nakazaki-nishi, 2-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-8323, Japan / JP | 02 /
KAGAWA, Kenkichi c/o DAIKIN INDUSTRIES, LTD Umeda Center Building 4-12, Nakazaki-nishi, 2-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-8323, Japan / JP | [2015/02] |
Frühere [2014/45] | 01 /
NISHIMURA, Masaya c/o DAIKIN INDUSTRIES, LTD Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi Osaka 530-8323, Japan / JP | ||
02 /
KAGAWA, Kenkichi c/o DAIKIN INDUSTRIES, LTD Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi Osaka 530-8323, Japan / JP | Vertreter | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2017/36] |
Frühere [2014/45] | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12862307.1 | 28.12.2012 | [2017/36] | WO2012JP08457 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20110290235 | 29.12.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2011290235 | [2014/45] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013099292 | Datum: | 04.07.2013 | Sprache: | JA | [2013/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2799401 | Datum: | 05.11.2014 | Sprache: | EN | [2014/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2799401 | Datum: | 06.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 04.07.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.07.2015 | Klassifikation | IPC: | C02F1/36, C02F1/467, // C02F101/30, C02F1/72 | [2015/34] | CPC: |
C02F1/4672 (EP,US);
C02F1/36 (EP,US);
C02F1/4608 (EP,US);
C02F1/008 (EP,US);
C02F1/4674 (EP,US);
C02F1/722 (EP,US);
C02F2101/16 (US);
C02F2101/30 (EP,US);
C02F2201/46135 (EP,US);
C02F2201/4614 (EP,US);
C02F2201/4615 (EP,US);
C02F2201/46175 (EP,US);
C02F2201/4619 (EP,US);
C02F2209/00 (US);
C02F2209/003 (EP,US);
|
Frühere IPC [2014/45] | C02F1/48, C02F1/36 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/45] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER REINIGUNGSVORRICHTUNG | [2017/17] | Englisch: | METHOD OF OPERATING A PURIFYING DEVICE | [2017/17] | Französisch: | PROCÉDÉ D'UTILISATION D'UN DISPOSITIF DE PURIFICATION | [2017/17] |
Frühere [2014/45] | REINIGUNGSVORRICHTUNG | ||
Frühere [2014/45] | PURIFICATION APPARATUS | ||
Frühere [2014/45] | APPAREIL DE PURIFICATION | Eintritt in die regionale Phase | 24.06.2014 | Übersetzung eingereicht | 24.06.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.06.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 24.06.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.06.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.06.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/45] | 26.01.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.06.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.09.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.10.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.01.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.04.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.07.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.07.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.07.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.06.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 07.06.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.12.2012 | AL | 06.09.2017 | AT | 06.09.2017 | CY | 06.09.2017 | CZ | 06.09.2017 | DK | 06.09.2017 | EE | 06.09.2017 | ES | 06.09.2017 | FI | 06.09.2017 | HR | 06.09.2017 | IT | 06.09.2017 | LT | 06.09.2017 | LV | 06.09.2017 | MC | 06.09.2017 | MK | 06.09.2017 | PL | 06.09.2017 | PT | 06.09.2017 | RO | 06.09.2017 | RS | 06.09.2017 | SE | 06.09.2017 | SI | 06.09.2017 | SK | 06.09.2017 | SM | 06.09.2017 | TR | 06.09.2017 | BG | 06.12.2017 | NO | 06.12.2017 | GR | 07.12.2017 | IE | 28.12.2017 | LU | 28.12.2017 | MT | 28.12.2017 | BE | 31.12.2017 | CH | 31.12.2017 | LI | 31.12.2017 | FR | 02.01.2018 | IS | 06.01.2018 | [2020/34] |
Frühere [2020/28] | HU | 28.12.2012 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MK | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
PT | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 28.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2020/16] | HU | 28.12.2012 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MK | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 28.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 28.12.2012 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MK | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 28.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2019/47] | HU | 28.12.2012 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 28.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 28.12.2012 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 28.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2019/30] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 28.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 28.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/49] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 28.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/45] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IE | 28.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
LU | 28.12.2017 | ||
MT | 28.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/21] | CZ | 06.09.2017 | |
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/12] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/11] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 06.09.2017 | |
LT | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 06.09.2017 | |
LT | 06.09.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 06.09.2017 | |
NO | 06.12.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]WO02085793 (C & M GROUP LLC [US]) [X] 1,2,5-7,9,10 * page 1, paragraph 2 * * page 13, paragraph 2 * * page 15, paragraph 4 - page 16, paragraph 2 * * page 18, paragraphs 1-2 * * page 20, paragraph 4 - page 25, paragraph 1 * * page 30, paragraph 2 - page 31, paragraph 1 * * page 38, paragraph 7 - page 62, paragraph 10 * * figure 1 * [I] 3,4,8; | [A]WO02098799 (SPLITS TECHNOLOGIES LTD [GB], et al) [A] 1-10 * the whole document *; | [XI]US6547951 (MAEKAWA TAKAAKI [JP]) [X] 1,2,5-7,9,10 * figures 1-4,7 * * column 1, line 5 - column 5, line 34 * [I] 3,4,8; | [XI]US2003164308 (SCHLAGER KENNETH J [US], et al) [X] 1,2,5-7,9,10 * paragraphs [0001] , [0025] - [0130] * * figures 1-4 * [I] 3,4,8; | [XI]WO2008150541 (SCHWARTZEL DAVID T [US], et al) [X] 1,2,5-7,9,10 * paragraphs [0001] , [0018] , [0 26] - [0084] - [ 137] - [0154] - [ 164] , [ 172] , [ 183] , [ 184] * * figures 1, 1a, 1b, 5 * [I] 3,4,8; | [A]AU2010248679 (DAIKIN IND LTD) [A] 1-10* the whole document *; | [XPI]CN102689939 (UNIV HARBIN ENG) [XP] 1,2,5-7,9,10 * abstract * * paragraphs [0011] - [0032] * * figure 1 * [I] 3,4,8 | Internationale Recherche | [A]JPH11104655 (TFC KK); | [A]JP2000237755 (EBARA CORP); | [A]JP2001293478 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD); | [A]US6491797 (LOCKE BRUCE R [US], et al); | [A]JP2011092920 (DAIKIN IND LTD); | [AP]JP2012164556 (PANASONIC CORP) | vom Anmelder | JP2011092920 |