EP2799734 - STROMÜBERTRAGUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.07.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.04.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 10.08.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha F.C.C. 7000-36 Nakagawa Hosoe-cho Kita-ku Hamamatsu-shi, Shizuoka 431-1394 / JP | [2014/45] | Erfinder | 01 /
ISOBE, Kenichirou c/o Kabushiki Kaisha F.C.C. Gijutsu-Kenkyu-Jo 7000-46 Nakagawa Hosoe-cho, Kita-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-1304 / JP | 02 /
KAWASHIMA, Shigeki c/o Kabushiki Kaisha F.C.C. Gijutsu-Kenkyu-Jo 7000-46 Nakagawa Hosoe-cho, Kita-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-1304 / JP | 03 /
FURUHASHI, Shinji c/o Kabushiki Kaisha F.C.C. Gijutsu-Kenkyu-Jo 7000-46 Nakagawa Hosoe-cho, Kita-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-1304 / JP | 04 /
ANDO, Go c/o Kabushiki Kaisha F.C.C. Gijutsu-Kenkyu-Jo 7000-46 Nakagawa Hosoe-cho, Kita-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-1304 / JP | [2014/45] | Vertreter | Cohausz & Florack Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | [2019/34] |
Frühere [2014/45] | Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12863436.7 | 28.12.2012 | [2019/34] | WO2012JP84079 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20110287229 | 28.12.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2011287229 | [2014/45] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013100130 | Datum: | 04.07.2013 | Sprache: | JA | [2013/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2799734 | Datum: | 05.11.2014 | Sprache: | EN | [2014/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2799734 | Datum: | 21.08.2019 | Sprache: | EN | [2019/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 04.07.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.06.2016 | Klassifikation | IPC: | F16D13/52, F16D43/21, F16D13/56 | [2016/30] | CPC: |
F16D13/56 (EP,US);
F16D13/54 (US);
F16D2013/565 (EP,US);
F16D2300/22 (EP,US)
|
Frühere IPC [2014/45] | F16D13/52, F16D43/21 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/45] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STROMÜBERTRAGUNGSVORRICHTUNG | [2014/45] | Englisch: | POWER TRANSMISSION DEVICE | [2014/45] | Französisch: | DISPOSITIF DE TRANSMISSION DE PUISSANCE | [2014/45] | Eintritt in die regionale Phase | 18.07.2014 | Übersetzung eingereicht | 18.07.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.07.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 18.07.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.07.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.07.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/45] | 18.01.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.08.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.10.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.04.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.07.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.07.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.07.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.08.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 03.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 18.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.12.2012 | AL | 21.08.2019 | CY | 21.08.2019 | CZ | 21.08.2019 | DK | 21.08.2019 | EE | 21.08.2019 | ES | 21.08.2019 | FI | 21.08.2019 | HR | 21.08.2019 | LT | 21.08.2019 | LV | 21.08.2019 | MC | 21.08.2019 | MK | 21.08.2019 | MT | 21.08.2019 | NL | 21.08.2019 | PL | 21.08.2019 | RO | 21.08.2019 | RS | 21.08.2019 | SE | 21.08.2019 | SI | 21.08.2019 | SK | 21.08.2019 | SM | 21.08.2019 | TR | 21.08.2019 | BG | 21.11.2019 | NO | 21.11.2019 | GR | 22.11.2019 | IS | 21.12.2019 | PT | 23.12.2019 | IE | 28.12.2019 | LU | 28.12.2019 | BE | 31.12.2019 | CH | 31.12.2019 | FR | 31.12.2019 | LI | 31.12.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 28.12.2012 | |
AL | 21.08.2019 | ||
CY | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
MT | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IE | 28.12.2019 | ||
LU | 28.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
FR | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 28.12.2012 | |
AL | 21.08.2019 | ||
CY | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IE | 28.12.2019 | ||
LU | 28.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
FR | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 21.08.2019 | |
CY | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IE | 28.12.2019 | ||
LU | 28.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
FR | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 21.08.2019 | |
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IE | 28.12.2019 | ||
LU | 28.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
FR | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Frühere [2020/49] | AL | 21.08.2019 | |
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IE | 28.12.2019 | ||
LU | 28.12.2019 | ||
FR | 31.12.2019 | ||
Frühere [2020/46] | AL | 21.08.2019 | |
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IE | 28.12.2019 | ||
LU | 28.12.2019 | ||
Frühere [2020/39] | AL | 21.08.2019 | |
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 21.08.2019 | |
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 21.08.2019 | |
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/27] | AL | 21.08.2019 | |
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 21.08.2019 | |
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 21.08.2019 | |
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | AL | 21.08.2019 | |
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 21.08.2019 | |
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 21.08.2019 | |
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/15] | AL | 21.08.2019 | |
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/12] | ES | 21.08.2019 | |
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/11] | ES | 21.08.2019 | |
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/10] | FI | 21.08.2019 | |
LT | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/09] | FI | 21.08.2019 | |
LT | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
Frühere [2020/08] | LT | 21.08.2019 | |
NO | 21.11.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP2037142 (FCC KK [JP]) [Y] 1-5 * paragraphs [0007] - [0011] - [0021] - [0029]; figures 1,2 *; | [Y]JP2010053988 (HONDA MOTOR CO LTD) [Y] 1-5* abstract * | Internationale Recherche | [Y]JP2009068578 (FCC KK); | [Y]JP2010053988 (HONDA MOTOR CO LTD) | vom Anmelder | JP2010223296 |