EP2826209 - BANDBREITENZUORDNUNG IN EINEM NETZWERK [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 07.04.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.04.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.05.2017 [2017/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hewlett Packard Enterprise Development LP 11445 Compaq Center Drive West Houston, TX 77070 / US | [N/P] |
Frühere [2016/25] | Für alle benannten Staaten Hewlett Packard Enterprise Development L.P. 11445 Compaq Center Drive West Houston, TX 77070 / US | ||
Frühere [2015/04] | Für alle benannten Staaten Hewlett-Packard Development Company, L.P. 11445 Compaq Center Drive West Houston, TX 77070 / US | Erfinder | 01 /
TOURRILHES, Jean 1501 Page Mill Rd. Palo Alto, California 94304-1100 / US | 02 /
WEBB, Kevin Christopher 1501 Page Mill Rd. Palo Alto, California 94304-1100 / US | 03 /
BANERJEE, Sujata 1501 Page Mill Rd. Palo Alto, California 94304-1100 / US | 04 /
MOGUL, Jeffrey Clifford 1501 Page Mill Rd. Palo Alto, California 94304-1100 / US | 05 /
SHARMA, Puneet 1501 Page Mill Rd. Palo Alto, California 94304-1100 / US | 06 /
YALAGANDULA, Praveen 1501 Page Mill Rd. Palo Alto, California 94304-1100 / US | [2015/04] | Vertreter | Holt, Daniel Richard Hewlett Packard Enterprise Group c/o Company Secretary, Legal Department Cain Road Bracknell, Berkshire RG12 1HN / GB | [N/P] |
Frühere [2015/04] | Williams Powell 11 Staple Inn London WC1V 7QH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12870972.2 | 14.03.2012 | WO2012US29109 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013137875 | Datum: | 19.09.2013 | Sprache: | EN | [2013/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2826209 | Datum: | 21.01.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.09.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/04] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 19.09.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.09.2015 | Klassifikation | IPC: | H04L12/28 | [2015/04] | CPC: |
H04L47/748 (EP,US);
H04L47/783 (US);
H04L47/12 (EP,US);
H04L47/762 (EP,US);
H04L12/462 (EP,US);
H04L47/822 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BANDBREITENZUORDNUNG IN EINEM NETZWERK | [2015/04] | Englisch: | ALLOCATING BANDWIDTH IN A NETWORK | [2015/04] | Französisch: | AFFECTATION DE LARGEUR DE BANDE DANS UN RÉSEAU | [2015/04] | Eintritt in die regionale Phase | 12.09.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.09.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 12.09.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.09.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.09.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/04] | 24.03.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.07.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.12.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/19] | 03.01.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2017/19] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.07.2016 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1076472 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]) [A] 1-15 * abstract * * paragraph [0001] * * paragraph [0015] - paragraph [0022] * * claims 1-3, 24 * * figure 5 *; | [I]US2003123482 (KIM SEUNG HWAN [KR], et al) [I] 1-15 * abstract * * paragraph [0001] - paragraph [0002] * * paragraph [0011] - paragraph [0025] * * paragraph [0033] - paragraph [0038] * * claims 1-5, 13 * * figures 1-6 *; | [A]US2007189298 (WONG WITTY [CN], et al) [A] 1-15 * abstract * * paragraph [0001] - paragraph [0031] * * paragraph [0044] - paragraph [0059] * * paragraph [0076] - paragraph [0079] * * paragraph [0092] * * paragraph [0152] * * claims 1, 6, 10, 22-23 ** figures 2-4 * | Internationale Recherche | [A]US6985436 (BHASKAR MARUTHI [US]); | [A]US2007189298 (WONG WITTY [CN], et al); | [A]US7362975 (CHOI SU IL [KR], et al); | [A]US2011161973 (KLOTS BORIS [US], et al) | vom Anmelder | US2003123482 |