Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP2757466

EP2757466 - Computerimplementiertes Verfahren zum Generieren von Computerprogrammcode [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  05.04.2019
Datenbank zuletzt aktualisiert am 24.08.2019
FrüherePatent erteilt
Status aktualisiert am  27.04.2018
FrühereErteilung des Patents vorgesehen
Status aktualisiert am  10.12.2017
FrüherePrüfungsverfahren läuft
Status aktualisiert am  27.10.2017
FrühereErteilung des Patents vorgesehen
Status aktualisiert am  15.06.2017
Letztes Ereignis   Tooltip24.05.2019Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: SI
veröffentlicht am 26.06.2019  [2019/26]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Generative Software GmbH
15, Cornelia-Schlosser-Allee
79111 Freiburg / DE
[2018/22]
Frühere [2014/30]Für alle benannten Staaten
Generative Software GmbH
15, Cornelia-Schlosser-Allee
79111 Freiburg / DE
Erfinder01 / Munzert, Marcus
15, Cornelia-Schlosser-Allee
79111 Freiburg / DE
02 / Rohmer, Heinz
5, Kirchbergstrasse
78176 Blumberg / DE
 [2014/30]
VertreterLinhart, Friedrich Karl Eberhard
La Couronnette
1166 Perroy / CH
[2018/22]
Frühere [2014/39]Linhart, Friedrich Karl Eberhard
Römerstraße 39
78183 Hüfingen / DE
Frühere [2014/30]Weiss, Peter
Dres. Weiss & Arat
Partnerschaftsgesellschaft
Zeppelinstrasse 4
78234 Engen / DE
Anmeldenummer, Anmeldetag13151712.017.01.2013
[2014/30]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2757466
Datum:23.07.2014
Sprache:DE
[2014/30]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2757466
Datum:30.05.2018
Sprache:DE
[2018/22]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP13.09.2013
KlassifikationInternationalen:G06F9/44
[2014/30]
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2018/22]
Frühere [2014/30]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  RS,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Computerimplementiertes Verfahren zum Generieren von Computerprogrammcode[2014/30]
Englisch:A computer implemented method for generating computer program code[2014/30]
Französisch:Procédé implémenté par ordinateur destiné à générer du code de programme informatique[2014/30]
Prüfungsverfahren09.09.2014Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
09.09.2014Prüfungsantrag gestellt  [2014/42]
17.03.2015Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
27.09.2015Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
16.03.2016Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
25.07.2016Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
15.05.2017Termin der mündlichen Verhandlung
02.06.2017Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
14.06.2017Ankündigung der Patenterteilung
23.10.2017Keine Zustimmung des Anmelders zur Ankündigung der Patenterteilung oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA
11.12.2017Ankündigung der Patenterteilung
25.01.2018Einwendungen Dritter
12.03.2018Erteilungsgebühr entrichtet
12.03.2018Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
12.03.2018Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Teilanmeldung(en)EP18173712.3  / EP3432139
Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  17.03.2015
Einspruch (Einsprüche)01.03.2019Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/19]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
29.01.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
25.01.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
31.01.2017Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
31.01.2018Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipCY30.05.2018
CZ30.05.2018
DK30.05.2018
EE30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
IT30.05.2018
LT30.05.2018
LV30.05.2018
NL30.05.2018
PL30.05.2018
RO30.05.2018
RS30.05.2018
SE30.05.2018
SI30.05.2018
SK30.05.2018
SM30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
GR31.08.2018
[2019/26]
Frühere [2019/11]CY30.05.2018
CZ30.05.2018
DK30.05.2018
EE30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
IT30.05.2018
LT30.05.2018
LV30.05.2018
NL30.05.2018
PL30.05.2018
RO30.05.2018
RS30.05.2018
SE30.05.2018
SK30.05.2018
SM30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
GR31.08.2018
Frühere [2019/10]CY30.05.2018
CZ30.05.2018
DK30.05.2018
EE30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
LT30.05.2018
LV30.05.2018
NL30.05.2018
PL30.05.2018
RO30.05.2018
RS30.05.2018
SE30.05.2018
SK30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
GR31.08.2018
Frühere [2019/09]CY30.05.2018
DK30.05.2018
EE30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
LT30.05.2018
LV30.05.2018
NL30.05.2018
RS30.05.2018
SE30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
GR31.08.2018
Frühere [2019/08]CY30.05.2018
DK30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
LT30.05.2018
LV30.05.2018
NL30.05.2018
RS30.05.2018
SE30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
GR31.08.2018
Frühere [2019/03]CY30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
LT30.05.2018
LV30.05.2018
NL30.05.2018
RS30.05.2018
SE30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
GR31.08.2018
Frühere [2018/52]CY30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
LT30.05.2018
LV30.05.2018
RS30.05.2018
SE30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
GR31.08.2018
Frühere [2018/51]CY30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
LT30.05.2018
LV30.05.2018
RS30.05.2018
SE30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
Frühere [2018/50]CY30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
LT30.05.2018
SE30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
Frühere [2018/49]CY30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
LT30.05.2018
SE30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
Frühere [2018/47]ES30.05.2018
FI30.05.2018
LT30.05.2018
NO30.08.2018
Angeführte Dokumente:Recherche[I]EP2110741  (SIEMENS AG [DE]) [I] 1-15 * paragraph [0032] - paragraph [0048]; figures 1-3 *
PrüfungEP0463583
    - Aho ET AL, "Compilers. Principles, Techniques, and Tools", COMPILERS : PRINCIPLES, TECHNIQUES, AND TOOLS., US, UPPER SADDLE RIVER, NJ : PRENTICE HALL., (19860101), 031066, ISBN 978-0-201-10194-2, XP055238379