EP2789792 - Erweiterbares Bohrlochrohr [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.09.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.09.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.10.2015 [2015/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Welltec A/S Gydevang 25 3450 Allerød / DK | [2014/42] | Erfinder | 01 /
Hallundbæk, Jørgen Haregabsvej 15 Esbønderup Skovhuse 3230 Græsted / DK | 02 /
Stæhr, Lars Ørnebjergvej 44 2600 Glostrup / DK | [2014/42] | Vertreter | Dragsted Partners A/S Rådhuspladsen 16 1550 Copenhagen V / DK | [N/P] |
Frühere [2014/42] | Hoffmann Dragsted A/S Rådhuspladsen 16 1550 Copenhagen V / DK | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13163519.5 | 12.04.2013 | [2014/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2789792 | Datum: | 15.10.2014 | Sprache: | EN | [2014/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.08.2013 | Klassifikation | IPC: | E21B43/10 | [2014/42] | CPC: |
E21B43/103 (EP,US);
E21B29/10 (RU);
E21B33/1208 (RU,US);
E21B33/1212 (RU)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/42] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Erweiterbares Bohrlochrohr | [2014/42] | Englisch: | A downhole expandable tubular | [2014/42] | Französisch: | Élément tubulaire extensible de fond de trou | [2014/42] | Prüfungsverfahren | 12.04.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/42] | 16.04.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/43] | 29.05.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/43] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2015 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO2006012530 (BAKER HUGHES INC [US], et al); | [IY]WO2007021975 (BAKER HUGHES INC [US], et al) |