EP2658069 - System zur Direktstromerzeugung, - Verwaltung und - Verteilung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2013/44] | System zur Direktstromerzeugung, -verwaltung und -verteilung | ||
[2019/28] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.09.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.10.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.06.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 13.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hamilton Sundstrand Corporation Four Coliseum Centre 2730 West Tyvola Road Charlotte, NC 28217 / US | [2019/31] |
Frühere [2013/44] | Für alle benannten Staaten Hamilton Sundstrand Corporation One Hamilton Road Windsor Locks, CT 06096-1010 / US | Erfinder | 01 /
Rozman, Gregory I. 6428 Sawgrass Drive Rockford, IL 61114 / US | 02 /
Gieras, Jacek F 315 Strickland Street Glastonbury, CT 06033 / US | 03 /
Moss, Steven J. 3381 Fawnridge Drive Rockford, IL 61108 / US | [2013/44] | Vertreter | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2019/46] |
Frühere [2013/44] | Hughes, Andrea Michelle Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13164809.9 | 23.04.2013 | [2013/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201213454554 | 24.04.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213454554 | [2013/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2658069 | Datum: | 30.10.2013 | Sprache: | EN | [2013/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2658069 | Datum: | 13.11.2019 | Sprache: | EN | [2019/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.08.2013 | Klassifikation | IPC: | H02J1/00, H02J5/00 | [2013/44] | CPC: |
H02J1/082 (EP,US);
H02J5/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/46] |
Frühere [2013/44] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | System zur Direktstromerzeugung, - Verwaltung und - Verteilung | [2019/28] | Englisch: | Direct current generating, management and distribution system | [2013/44] | Französisch: | Génération de courant direct, système de gestion et de distribution | [2013/44] |
Frühere [2013/44] | System zur Direktstromerzeugung, -verwaltung und -verteilung | Prüfungsverfahren | 30.04.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.04.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/24] | 13.01.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.05.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.03.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.09.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.11.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.03.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.06.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.10.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.10.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.10.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.01.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 14.08.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 18.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.04.2013 | AL | 13.11.2019 | AT | 13.11.2019 | CY | 13.11.2019 | CZ | 13.11.2019 | DK | 13.11.2019 | EE | 13.11.2019 | ES | 13.11.2019 | FI | 13.11.2019 | HR | 13.11.2019 | IT | 13.11.2019 | LT | 13.11.2019 | LV | 13.11.2019 | MC | 13.11.2019 | MK | 13.11.2019 | MT | 13.11.2019 | NL | 13.11.2019 | PL | 13.11.2019 | RO | 13.11.2019 | RS | 13.11.2019 | SE | 13.11.2019 | SI | 13.11.2019 | SK | 13.11.2019 | SM | 13.11.2019 | TR | 13.11.2019 | BG | 13.02.2020 | NO | 13.02.2020 | GR | 14.02.2020 | IS | 13.03.2020 | PT | 13.03.2020 | IE | 23.04.2020 | LU | 23.04.2020 | BE | 30.04.2020 | CH | 30.04.2020 | LI | 30.04.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 23.04.2013 | |
AL | 13.11.2019 | ||
AT | 13.11.2019 | ||
CY | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
MT | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
TR | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
IE | 23.04.2020 | ||
LU | 23.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
TR | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
IE | 23.04.2020 | ||
LU | 23.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
IE | 23.04.2020 | ||
LU | 23.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
LU | 23.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
LU | 23.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2020/52] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 13.11.2019 | |
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 13.11.2019 | |
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 13.11.2019 | |
CZ | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/32] | AL | 13.11.2019 | |
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/25] | ES | 13.11.2019 | |
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/24] | ES | 13.11.2019 | |
FI | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/23] | ES | 13.11.2019 | |
FI | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 13.11.2019 | |
LT | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/21] | NO | 13.02.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4423477 (GURR GEORGE P [US]) [X] 15 * column 1 - column 2 *; | [X]US2006097519 (STEINKE JURGEN [US]) [X] 15 * paragraph [0004]; figure 1 *; | [X]US2007257558 (BERENGER SERGE [FR]) [X] 1-3 * paragraphs [0029] - [0036]; figure 3 *; | [A]US2008143182 (RAJU RAVISEKHAR NADIMAPALLI [US]) [A] 1-15 * abstract *; | [XA]US2008174177 (LANGLOIS OLIVIER [FR], et al) [X] 1 * abstract * [A] 2-15; | [A]US2009224599 (YUE EDWIN [CA], et al) [A] 1-15* paragraph [0020] - paragraph [0040]; figures 2-4 *; | [XI]US2010066165 (GANEV EVGENI [US], et al) [X] 1-6,11-13 * paragraph [0009] - paragraph [0033]; figures 3,6 * [I] 7-10,14,15; | [X]US2010181837 (SEEKER STEVEN [US], et al) [X] 15 * paragraph [0035] - paragraph [0041]; figures 1,8 * |