EP2685708 - Kameravorrichtung und Verfahren zur Bildverarbeitung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.06.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.06.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.08.2017 [2017/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742 / KR | [N/P] |
Frühere [2014/03] | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742 / KR | Erfinder | 01 /
Lee, Haesun Samsung Electronics Co., Ltd. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si 443-742 Gyeonggi-do / KR | 02 /
Kim, Myoungwon Samsung Electronics Co., Ltd. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si 443-742 Gyeonggi-do / KR | 03 /
Lee, Jonghyub Samsung Electronics Co., Ltd. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si 443-742 Gyeonggi-do / KR | 04 /
Chae, Yongsu Samsung Electronics Co., Ltd. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si 443-742 Gyeonggi-do / KR | [2014/03] | Vertreter | HGF HGF Limited Mill House North Street York YO1 6JD / GB | [N/P] |
Frühere [2014/03] | Gover, Richard Paul Harrison Goddard Foote LLP Saviour House 9 St Saviourgate York YO1 8NQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13174841.0 | 03.07.2013 | [2014/03] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20120074430 | 09.07.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20120074430 | [2014/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2685708 | Datum: | 15.01.2014 | Sprache: | EN | [2014/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.10.2013 | Klassifikation | IPC: | H04N5/232 | [2014/03] | CPC: |
H04N23/67 (EP,US);
G03B13/36 (KR,US);
H04N23/631 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/03] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kameravorrichtung und Verfahren zur Bildverarbeitung | [2014/03] | Englisch: | Camera device and method for processing image | [2014/03] | Französisch: | Dispositif de caméra et procédé de traitement d'image | [2014/03] | Prüfungsverfahren | 15.07.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.07.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/34] | 18.10.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.03.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/31] | 28.03.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2017/31] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.10.2016 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2007188652 (YUYAMA MASAMI [JP]) [I] 1-15* abstract *; | [I]US2008131019 (NG YI-REN [US]) [I] 1-15 * abstract *; | [I]US2010141802 (KNIGHT TIMOTHY [US], et al) [I] 1-15 * paragraphs [[0101]] , [ [0265]] - [[0269]]; figures 5A, 5D, 10A-10C, 12 *; | [X]US2012070097 (ADAMS JR JAMES E [US]) [X] 1-15 * abstract *; | [I]US2012069235 (IMAI FRANCISCO [US]) [I] 1-15 * abstract * |