EP2690942 - Aufbewahrungsschrank am Arbeitsplatz zum Unterbringen von elektronischen Geräten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.10.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 04.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.10.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.11.2018 [2018/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Knaack LLC 420 East Terra Cotta Avenue Crystal Lake, IL 60014 / US | [2014/05] | Erfinder | 01 /
Bergum, Robert A. 1605 Ash Ave. Woodstock, IL Illinois 60098 / US | 02 /
Peterson, Gary 10 Sandpiper Lane Hawthorn Woods, IL Illinois 60047 / US | [2014/05] | Vertreter | Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Frühere [2014/05] | Smee, Anthony James Michael Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13177647.8 | 23.07.2013 | [2014/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201213555834 | 23.07.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213555834 | [2014/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2690942 | Datum: | 29.01.2014 | Sprache: | EN | [2014/05] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2690942 | Datum: | 14.05.2014 | Sprache: | EN | [2014/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.04.2014 | Klassifikation | IPC: | H05K7/14, H02B1/00, H04Q1/02 | [2014/20] | CPC: |
H05K7/1427 (EP,US);
H04Q1/025 (EP,US)
|
Frühere IPC [2014/05] | H05K7/14, H02B1/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/05] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Aufbewahrungsschrank am Arbeitsplatz zum Unterbringen von elektronischen Geräten | [2014/05] | Englisch: | Jobsite storage cabinet for housing electronic equipment | [2014/05] | Französisch: | Armoire de stockage de chantier pour équipement électronique | [2014/05] | Prüfungsverfahren | 15.10.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.10.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/48] | 07.11.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.02.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.01.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.05.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/45] | 25.06.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2018/45] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.11.2016 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US6513342 (FLYNN THOMAS [US]) [X] 1,2,5 * paragraph [0009] * * paragraph [0028] * * paragraph [0038] * * paragraph [0040] * [I] 3,4,6-18; | [A]US6548753 (BLACKMON JR ROBERT R [US], et al) [A] 1-18* abstract *; | [A]US2007095774 (CANFIELD SHAWN M [US], et al) [A] 1-18 * abstract * | vom Anmelder | US6772613 |