EP2711727 - Batterie-Zustandsschätzungsvorrichtung und Verfahren zur Erzeugung einer Charakteristik der Leerlaufspannung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2014/13] | Batterie-Zustandsschätzungsvorrichtung und Verfahren zur Erzeugung einer offenen Schaltkreisspannungseigenschaft | ||
[2018/27] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.09.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.10.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.06.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GS Yuasa International Ltd. 1, Inobaba-cho, Nishinosho Kisshoin, Minami-ku Kyoto-shi, Kyoto 601-8520 / JP | [2018/47] |
Frühere [2014/13] | Für alle benannten Staaten GS Yuasa International Ltd. 1, Inobaba-cho, Nishinosho Kisshoin Minami-ku, Kyoto-shi Kyoto 601-8520 / JP | Erfinder | 01 /
Sejima, Kenichi c/o GS Yuasa International Ltd., 1, Inobaba-cho Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8520 / JP | 02 /
Mizuta, Yoshihiko c/o GS Yuasa International Ltd., 1, Inobaba-cho Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8520 / JP | 03 /
Nakamura, Masashi c/o GS Yuasa International Ltd., 1, Inobaba-cho Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8520 / JP | 04 /
Sekiguchi, Hiroshi c/o GS Yuasa International Ltd., 1, Inobaba-cho Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8520 / JP | 05 /
Hasegawa, Hidefumi c/o GS Yuasa International Ltd., 1, Inobaba-cho Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8520 / JP | 06 /
Kitano, Shinya c/o GS Yuasa International Ltd., 1, Inobaba-cho Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8520 / JP | [2014/13] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2018/47] |
Frühere [2014/13] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13183887.2 | 11.09.2013 | [2014/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20120208490 | 21.09.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2012208490 | [2014/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2711727 | Datum: | 26.03.2014 | Sprache: | EN | [2014/13] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2711727 | Datum: | 18.10.2017 | Sprache: | EN | [2017/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2711727 | Datum: | 21.11.2018 | Sprache: | EN | [2018/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.09.2017 | Klassifikation | IPC: | G01R31/36 | [2014/13] | CPC: |
G01R31/367 (EP,US);
G01R31/382 (US);
G01R31/387 (US);
G01R31/388 (US);
G01R31/392 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/20] |
Frühere [2014/13] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Batterie-Zustandsschätzungsvorrichtung und Verfahren zur Erzeugung einer Charakteristik der Leerlaufspannung | [2018/27] | Englisch: | Battery condition estimation device and method of generating open circuit voltage characteristic | [2014/13] | Französisch: | Dispositif d'estimation de condition de Batterie et procédé de génération de caractéristique de tension en circuit ouvert | [2018/27] |
Frühere [2014/13] | Batterie-Zustandsschätzungsvorrichtung und Verfahren zur Erzeugung einer offenen Schaltkreisspannungseigenschaft | ||
Frühere [2014/13] | Dispositif d'estimation de condition de Batterie et procédé de génération de caractéristique de tension de circuit ouvert | Prüfungsverfahren | 11.09.2013 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 10.04.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.04.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/20] | 19.06.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.10.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.10.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 15.10.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 19.06.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 22.08.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 11.09.2013 | AL | 21.11.2018 | AT | 21.11.2018 | CY | 21.11.2018 | CZ | 21.11.2018 | DK | 21.11.2018 | EE | 21.11.2018 | ES | 21.11.2018 | FI | 21.11.2018 | HR | 21.11.2018 | IT | 21.11.2018 | LT | 21.11.2018 | LV | 21.11.2018 | MC | 21.11.2018 | MK | 21.11.2018 | MT | 21.11.2018 | NL | 21.11.2018 | PL | 21.11.2018 | RO | 21.11.2018 | RS | 21.11.2018 | SE | 21.11.2018 | SI | 21.11.2018 | SK | 21.11.2018 | SM | 21.11.2018 | TR | 21.11.2018 | BG | 21.02.2019 | NO | 21.02.2019 | GR | 22.02.2019 | IS | 21.03.2019 | PT | 21.03.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 11.09.2013 | |
AL | 21.11.2018 | ||
AT | 21.11.2018 | ||
CY | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
MT | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 11.09.2013 | |
AL | 21.11.2018 | ||
AT | 21.11.2018 | ||
CY | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CY | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/35] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/25] | AT | 21.11.2018 | |
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 21.11.2018 | |
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/23] | AT | 21.11.2018 | |
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 21.11.2018 | |
LT | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 21.11.2018 | |
LT | 21.11.2018 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 21.11.2018 | |
NO | 21.02.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP2053414 (HITACHI VEHICLE ENERGY LTD [JP]) [A] 1-10 * paragraphs [0015] - [0089]; figures 1-5; claims 1-13 *; | [A]WO2011128756 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP], et al) [A] 1-10 * paragraphs [0019] - [0116]; figures 1-14; claims 1-15 *; | [A]WO2012095894 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP], et al) [A] 1-10 * the whole document *; | US2013282316 [ ] (GOTO SATOSHI [JP]) | vom Anmelder | JP2011220917 |