EP2700300 - Einzugsrolle einer Holzhandhabungseinheit und Einzugsrollenanordnung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.07.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 18.08.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Waratah OM Oy PL 334 80101 Joensuu / FI | [2014/09] | Erfinder | 01 /
Keskinen, Juho Piiriniitynkatu 17 33340 Tampere / FI | [2014/09] | Vertreter | Berggren Oy P.O. Box 16 Eteläinen Rautatiekatu 10A 00101 Helsinki / FI | [N/P] |
Frühere [2017/38] | Berggren Oy, Tampere Visiokatu 1 33720 Tampere / FI | ||
Frühere [2014/09] | Tampereen Patenttitoimisto Oy Hermiankatu 1 B 33720 Tampere / FI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13397526.8 | 02.08.2013 | [2014/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FI20120005882 | 24.08.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 20125882 | [2014/09] | Anmeldesprache | FI | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2700300 | Datum: | 26.02.2014 | Sprache: | EN | [2014/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2700300 | Datum: | 20.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.12.2013 | Klassifikation | IPC: | A01G23/083, B27B25/02 | [2014/09] | CPC: |
A01G23/083 (EP);
A01G23/081 (FI);
B27B25/02 (EP,FI)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/38] |
Frühere [2014/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Einzugsrolle einer Holzhandhabungseinheit und Einzugsrollenanordnung | [2014/09] | Englisch: | Feed wheel of a wood handling unit and a feed wheel assembly | [2014/09] | Französisch: | Roue d'alimentation d'une unité de traitement du bois et ensemble roue d'alimentation | [2014/09] | Prüfungsverfahren | 15.08.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.08.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/39] | 20.04.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.08.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.08.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.08.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.04.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 21.06.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 02.08.2013 | AL | 20.09.2017 | AT | 20.09.2017 | CY | 20.09.2017 | CZ | 20.09.2017 | DK | 20.09.2017 | ES | 20.09.2017 | HR | 20.09.2017 | IT | 20.09.2017 | LT | 20.09.2017 | LV | 20.09.2017 | MC | 20.09.2017 | MK | 20.09.2017 | NL | 20.09.2017 | PL | 20.09.2017 | PT | 20.09.2017 | RO | 20.09.2017 | RS | 20.09.2017 | SI | 20.09.2017 | SK | 20.09.2017 | SM | 20.09.2017 | TR | 20.09.2017 | BG | 20.12.2017 | NO | 20.12.2017 | GR | 21.12.2017 | IS | 20.01.2018 | [2020/34] |
Frühere [2020/31] | HU | 02.08.2013 | |
AT | 20.09.2017 | ||
CY | 20.09.2017 | ||
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
IT | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
MK | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
PT | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SI | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
TR | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Frühere [2020/27] | HU | 02.08.2013 | |
AT | 20.09.2017 | ||
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
IT | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
PT | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SI | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
TR | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 20.09.2017 | |
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
IT | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SI | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
TR | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Frühere [2019/15] | AT | 20.09.2017 | |
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
IT | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SI | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 20.09.2017 | |
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
IT | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SI | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 20.09.2017 | |
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
IT | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 20.09.2017 | |
CZ | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
IT | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Frühere [2018/21] | CZ | 20.09.2017 | |
HR | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
Frühere [2018/15] | HR | 20.09.2017 | |
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
Frühere [2018/12] | HR | 20.09.2017 | |
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
Frühere [2018/11] | HR | 20.09.2017 | |
LT | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 20.09.2017 | |
NO | 20.12.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US5957177 (SMITH DENNIS WILLIAM [AU], et al) [X] 1-6,8,9 * figure 14 * [I] 7,14,15; | [X]US2010313997 (QUIRKE PETER [NZ], et al) [X] 1,4-6,8-10 * figure - *; | [A]SE0601205L (AERNAES ENTREPRENAD AB [SE]) [A] 1,4-6,15 * figure 2 * |