EP2846933 - AKTIVE KORROSIONSSCHUTZBESCHICHTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.07.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.07.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 30.08.2017 [2017/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan 2 1050 Brussel / BE | Für alle benannten Staaten Université Libre de Bruxelles Avenue Franklin Roosevelt, 50 CP 161 1050 Bruxelles / BE | [N/P] |
Frühere [2015/12] | Für alle benannten Staaten Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan 2 1050 Brussel / BE | ||
Für alle benannten Staaten Université Libre de Bruxelles Avenue Franklin Roosevelt 50 CP 161 1050 Bruxelles / BE | Erfinder | 01 /
DE GRAEVE, Iris VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Pleinlaan 2 B-1050 Brussels / BE | 02 /
TERRYN, Herman VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Pleinlaan 2 B-1050 Brussels / BE | 03 /
RENIERS, François Clos des Chênes 5 B-1170 Bruxelles / BE | 04 /
DE VOS, Caroline Lauwersstraat 36 B-1560 Hoeilaart / BE | 05 /
KAKAROGLOU, Alexandros Pleinlaan 2 B-1050 Brussels / BE | 06 /
NISOL, Bernard Avenue Franklin Roosenvelt 50 CP161 B-1050 Brussels / BE | 07 /
VAN MELE, Bruno Pleinlaan 2 B-1050 Brussels / BE | 08 /
VAN ASSCHE, Guy PLeinlaan 2 B-1050 Brussels / BE | 09 /
SCHELTJENS, Gill Pleinlaan 2 B-1050 Brussels / BE | [2015/12] | Vertreter | Pronovem Office Van Malderen Avenue Josse Goffin 158 1082 Bruxelles / BE | [2015/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13724542.9 | 07.05.2013 | WO2013EP59496 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20120166997 | 07.05.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 12166997 | [2015/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013167596 | Datum: | 14.11.2013 | Sprache: | EN | [2013/46] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2846933 | Datum: | 18.03.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.11.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.11.2013 | Klassifikation | IPC: | B05D7/14, C09D5/08, B05D1/00 | [2015/12] | CPC: |
B05D7/14 (EP,US);
C23F11/02 (US);
B05D1/62 (EP,US);
C23F13/005 (US);
C23F13/02 (US);
B05D2202/25 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AKTIVE KORROSIONSSCHUTZBESCHICHTUNGEN | [2015/12] | Englisch: | ACTIVE CORROSION PROTECTION COATINGS | [2015/12] | Französisch: | REVÊTEMENTS DE PROTECTION ANTICORROSION EFFICACES | [2015/12] | Eintritt in die regionale Phase | 20.11.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.11.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.11.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.11.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/12] | 14.07.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.09.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.03.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/35] | 19.04.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2017/35] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.09.2016 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2017 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE19824364 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1 * figure 1; claims 1,7,8,14,23 *; | [XYI]US2003148139 (MOSER EVA MARIA [CH]) [X] 12,14 * figure - * [Y] 8 [I] 1,2; | [A]WO2005028125 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE], et al) [A] 1 * page 14, line 3 - line 7 * * page 15, line 20 - page 17, line 12 * * figure 1; claims 19,20,21 *; | [A]WO2005089960 (BEHR GMBH & CO KG [DE], et al) [A] 1 * claims 1,3,16 *; | [YA]WO2012007388 (SOLVAY [BE], et al) [Y] 8 * paragraph [0081]; figure -; claim 1 *[A] 1 |