EP2806640 - VERFAHREN ZUR CODIERUNG UND DECODIERUNG EINER QUANTISIERTEN MATRIX UND VORRICHTUNG DAMIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.03.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.01.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Electronics and Telecommunications Research Institute 161 Gajeong-dong Yuseong-gu Daejeon 305-700 / KR | [N/P] |
Frühere [2014/48] | Für alle benannten Staaten Electronics and Telecommunications Research Institute 161 Gajeong-dong Yuseong-gu Daejeon 305-700 / KR | Erfinder | 01 /
LIM, Sung Chang Rm. 103 208-10 Sinseong-dong Yuseong-gu Daejeon 305-805 / KR | 02 /
KIM, Hui Yong 601-201 Yeolmaemaeul Apt. Jijok-dong Yuseong-gu Daejeon 305-770 / KR | 03 /
LEE, Jin Ho Rm. 302 Unovill 210-51 Sinseong-dong Yuseong-gu Daejeon 305-345 / KR | 04 /
CHOI, Jin Soo 609-1605 Banseokmaeul 6 Danji Apt. 613 Banseok-dong Yuseong-gu Daejeon 305-750 / KR | 05 /
KIM, Jin Woong 305-1603 Expo Apt. Jeonmin-dong Yuseong-gu Daejeon 305-761 / KR | [2014/48] | Vertreter | Peterreins Schley Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Hermann-Sack-Straße 3 80331 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/48] | Betten & Resch Theatinerstrasse 8 80333 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13738659.5 | 21.01.2013 | WO2013KR00493 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20120006564 | 20.01.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20120006564 | KR20120011672 | 06.02.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20120011672 | KR20120013462 | 09.02.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20120013462 | KR20120013996 | 10.02.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20120013996 | KR20120038971 | 16.04.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20120038971 | [2014/48] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013109127 | Datum: | 25.07.2013 | Sprache: | KO | [2013/30] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2806640 | Datum: | 26.11.2014 | Sprache: | EN | [2014/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 25.07.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.03.2016 | Klassifikation | IPC: | H04N19/50, H04N19/176, H04N19/159, H04N19/70, H04N19/61, H04N19/463, H04N19/126 | [2016/17] | CPC: |
H04N19/126 (EP,KR,US);
H04N19/103 (KR);
H04N19/157 (KR);
H04N19/159 (US);
H04N19/176 (EP,KR,US);
H04N19/196 (EP,US);
H04N19/198 (US);
H04N19/463 (EP,US);
H04N19/50 (EP,US);
|
Frühere IPC [2014/48] | H04N7/32 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR CODIERUNG UND DECODIERUNG EINER QUANTISIERTEN MATRIX UND VORRICHTUNG DAMIT | [2014/48] | Englisch: | METHOD FOR ENCODING AND DECODING QUANTIZED MATRIX AND APPARATUS USING SAME | [2014/48] | Französisch: | PROCÉDÉ POUR CODER ET DÉCODER UNE MATRICE QUANTIFIÉE ET APPAREIL L'UTILISANT | [2014/48] | Eintritt in die regionale Phase | 24.07.2014 | Übersetzung eingereicht | 20.08.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.08.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 20.08.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.08.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.08.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/48] | 12.10.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.03.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.07.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.11.2020 | Termin der mündlichen Verhandlung | 20.01.2021 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 22.01.2021 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung {1} | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 19.03.2021 | Beschwerde eingegangen No. T0958/21 | 19.03.2021 | Beschwerdegebühr entrichtet | 25.05.2021 | Begründung eingereicht | 06.09.2024 | Termin der mündlichen Verhandlung | Teilanmeldung(en) | EP21163746.7 / EP3855744 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.03.2019 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.01.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 21.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 20.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 20.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 19.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 23.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI] - STEPHAN WENGER ET AL, "APS syntax and semantics, and parameter set extension syntax", 7. JCT-VC MEETING; 98. MPEG MEETING; 21-11-2011 - 30-11-2011; GENEVA; (JOINT COLLABORATIVE TEAM ON VIDEO CODING OF ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 AND ITU-T SG.16 ); URL: HTTP://WFTP3.ITU.INT/AV-ARCH/JCTVC-SITE/,, (20111130), vol. G1016r2_attachement, XP055259009 [X] 1-4,6-10 * sections 1 and 2 * [I] 5,11 | [X] - JUNICHI TANAKA ET AL, "Quantization matrix for HEVC", 20110310, (20110310), no. JCTVC-E073, ISSN 0000-0007, XP030008579 [X] 1-11 * sections 2.3 and 8 * | [X] - CHEN Y ET AL, "Quantization matrices in fragmented APS", 7. JCT-VC MEETING; 98. MPEG MEETING; 21-11-2011 - 30-11-2011; GENEVA; (JOINT COLLABORATIVE TEAM ON VIDEO CODING OF ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 AND ITU-T SG.16 ); URL: HTTP://WFTP3.ITU.INT/AV-ARCH/JCTVC-SITE/,, (20111109), no. JCTVC-G658, XP030110642 [X] 1,2 * sections 2.1-2.2 and 3 * | [XP] - S-C LIM ET AL, "Non-CE4 Subtest 2: Improvement on quantization matrix signaling", 8. JCT-VC MEETING; 99. MPEG MEETING; 1-2-2012 - 10-2-2012; SAN JOSE; (JOINT COLLABORATIVE TEAM ON VIDEO CODING OF ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 AND ITU-T SG.16 ); URL: HTTP://WFTP3.ITU.INT/AV-ARCH/JCTVC-SITE/,, (20120120), no. JCTVC-H0237, XP030111264 [XP] 1-11 * the whole document * | [XP] - S-C LIM ET AL, "Simplification on default quantization matrix signalling", 100. MPEG MEETING; 30-4-2012 - 4-5-2012; GENEVA; (MOTION PICTURE EXPERT GROUP OR ISO/IEC JTC1/SC29/WG11),, (20120425), no. m24340, XP030052685 [XP] 1-11 * the whole document * | Internationale Recherche | [A]KR940003199 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.); | [A]US2008205528 (SONG BYUNG-CHEOL [KR], et al); | [A]US2010086028 (TANIZAWA AKIYUKI [JP], et al); | [A]US2010316120 (ABE KIYOFUMI [JP], et al); | [A]US2011150082 (LU JIUHUAI [US], et al) |