Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US9920954 | Globale Akte | 20.03.2018 | B2 | US2014345595 | 27.11.2014 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2012018368 | 31.01.2012 | JP2013015526 | 30.01.2013 | WO2013JP52177 | 31.01.2013 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN104093382B | Globale Akte | 19.04.2017 | B | CN104093382 | 08.10.2014 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2012018368 | 31.01.2012 | JP2013015526 | 30.01.2013 | WO2013JP52177 | 31.01.2013 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2810627 | Globale Akte | 05.08.2020 | B1 | EP2810627 | 04.11.2015 | A4 | EP2810627 | 10.12.2014 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2012018368 | 31.01.2012 | JP2013015526 | 30.01.2013 | WO2013JP52177 | 31.01.2013 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | HK1209014 | 24.03.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2012018368 | 31.01.2012 | JP2013015526 | 30.01.2013 | WO2013JP52177 | 31.01.2013 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2013115306 | Globale Akte | 08.08.2013 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2012018368 | 31.01.2012 | JP2013015526 | 30.01.2013 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP6602522B | Globale Akte | 06.11.2019 | B2 | JP2013176549 | 09.09.2013 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2012018368 | 31.01.2012 | JP2013015526 | 30.01.2013 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | TWI630932B | 01.08.2018 | B | TW201343208 | 01.11.2013 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2012018368 | 31.01.2012 | JP2013015526 | 30.01.2013 |