08.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] |
24.06.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.07.2022 [2022/30] |
10.06.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.07.2022 [2022/28] |
03.06.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.07.2022 [2022/27] |
27.05.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.06.2022 [2022/26] |
07.05.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.06.2021 [2021/23] |
13.11.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.12.2020 [2020/51] |
21.08.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.09.2020 [2020/39] |
14.08.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.09.2020 [2020/38] |
07.08.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.09.2020 [2020/37] |
07.08.2020 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 09.09.2020 [2020/37] |
31.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.09.2020 [2020/36] |
31.07.2020 |
Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.09.2020 [2020/36] |
24.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.08.2020 [2020/35] |
03.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.08.2020 [2020/32] |
29.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.07.2020 [2020/27] |
22.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.06.2020 [2020/26] |
15.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.06.2020 [2020/25] |
08.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.06.2020 [2020/24] |
01.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.06.2020 [2020/23] |
24.04.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.05.2020 [2020/22] |
17.04.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.05.2020 [2020/21] |
10.04.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.05.2020 [2020/20] |
30.08.2019 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 02.10.2019 [2019/40] |
26.08.2019 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
24.08.2019 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
23.08.2019 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
23.08.2019 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
21.05.2019 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
05.04.2019 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 08.05.2019 [2019/19] |
05.04.2019 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 08.05.2019 [2019/19] |
05.04.2019 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Deutsch |
veröffentlicht am 08.05.2019 [2019/19] |
05.04.2019 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Französische |
veröffentlicht am 08.05.2019 [2019/19] |
03.09.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
30.06.2018 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
09.03.2018 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
03.03.2018 |
Änderung - Vertreter |
|
06.10.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
15.06.2017 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
13.03.2017 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
24.10.2016 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
05.10.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
04.07.2016 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
24.06.2016 |
Erster Prüfungsbericht |
|
23.05.2016 |
Änderung - Vertreter |
|
27.11.2015 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 30.12.2015 [2015/53] |
29.10.2015 |
Änderung - Vertreter |
|
06.10.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
26.06.2015 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 29.07.2015 [2015/31] |
26.06.2015 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 29.07.2015 [2015/31] |
25.04.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
05.04.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
02.04.2015 |
Änderung durch den Anmelder |
|
01.04.2015 |
Änderung - Vertreter |
|
01.04.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
10.04.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
28.03.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
12.10.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
02.10.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|