EP2894185 - ORGANISCHE POLYMERDÜNNSCHICHT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.10.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.10.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.10.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 22.08.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL, IS | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Japan Science and Technology Agency 1-8, Honcho 4-chome Kawaguchi-shi, Saitama 332-0012 / JP | [2015/29] | Erfinder | 01 /
HARIYAMA Takahiko c/o National University Corporation Hamamatsu University School of Medicine 1-20-1 Handayama Higashi-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-3192 / JP | 02 /
TAKAKU Yasuharu c/o National University Corporation Hamamatsu University School of Medicine 1-20-1 Handayama Higashi-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-3192 / JP | 03 /
SUZUKI Hiroshi c/o National University Corporation Hamamatsu University School of Medicine 1-20-1 Handayama Higashi-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-3192 / JP | 04 /
SHIMOMURA Masatsugu c/o Chitose Institute of Science and Technology 758-65, Bibi, Chitose-city Hokkaido 066-8655 / JP | 05 /
ISHII Daisuke c/o National University Corporation Nagoya Institute of Technology 29 Aza Kiichi Gokiso-cho, Showa-ku Nagoya-shi Aichi 466-0061 / JP | 06 /
OHTA Isao c/o National University Corporation Hamamatsu University School of Medicine 1-20-1 Handayama Higashi-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-3192 / JP | 07 /
MURANAKA Yoshinori c/o National University Corporation Hamamatsu University School of Medicine 1-20-1 Handayama Higashi-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-3192 / JP | [2015/38] |
Frühere [2015/29] | 01 /
HARIYAMA Takahiko c/o National University Corporation Hamamatsu University School of Medicine 1-20-1 Handayama Higashi-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-3192 / JP | ||
02 /
TAKAKU Yasuharu c/o National University Corporation Hamamatsu University School of Medicine 1-20-1 Handayama Higashi-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-3192 / JP | |||
03 /
SUZUKI Hiroshi c/o National University Corporation Hamamatsu University School of Medicine 1-20-1 Handayama Higashi-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-3192 / JP | |||
04 /
SHIMOMURA Masatsugu c/o National University Corporation Tohoku University 2-1-1 Katahira Aoba-ku Sendai-shi Miyagi 980-8577 / JP | |||
05 /
ISHII Daisuke c/o National University Corporation Nagoya Institute of Technology 29 Aza Kiichi Gokiso-cho, Showa-ku Nagoya-shi Aichi 466-0061 / JP | |||
06 /
OHTA Isao c/o National University Corporation Hamamatsu University School of Medicine 1-20-1 Handayama Higashi-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-3192 / JP | |||
07 /
MURANAKA Yoshinori c/o National University Corporation Hamamatsu University School of Medicine 1-20-1 Handayama Higashi-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 431-3192 / JP | Vertreter | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Frühere [2017/48] | Cabinet Plasseraud 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | ||
Frühere [2015/29] | Cabinet Plasseraud 52, rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13835971.6 | 06.09.2013 | [2017/48] | WO2013JP74141 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20120197927 | 07.09.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2012197927 | JP20130084400 | 12.04.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2013084400 | [2015/29] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014038674 | Datum: | 13.03.2014 | Sprache: | JA | [2014/11] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2894185 | Datum: | 15.07.2015 | Sprache: | EN | [2015/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2894185 | Datum: | 29.11.2017 | Sprache: | EN | [2017/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 13.03.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.07.2015 | Klassifikation | IPC: | C08G83/00, C09D4/00, C09D201/00, C09D4/06 | [2015/35] | CPC: |
C09D4/00 (EP,US);
B01D71/38 (EP,US);
B01D67/009 (US);
B01D69/02 (US);
B01D69/127 (US);
C09D4/06 (EP,US);
|
Frühere IPC [2015/29] | C08G83/00, C09D4/00, C09D201/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/29] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ORGANISCHE POLYMERDÜNNSCHICHT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON | [2015/29] | Englisch: | ORGANIC POLYMER THIN FILM, AND METHOD FOR PRODUCING SAME | [2015/29] | Französisch: | FILM MINCE DE POLYMÈRE ORGANIQUE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION | [2015/29] | Eintritt in die regionale Phase | 03.04.2015 | Übersetzung eingereicht | 03.04.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.04.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 03.04.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.04.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.06.2014 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 03.04.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/29] | 02.02.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.02.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.06.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.04.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.08.2017 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 10.08.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.08.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.10.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.10.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.02.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 30.08.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.09.2013 | AL | 29.11.2017 | AT | 29.11.2017 | CY | 29.11.2017 | CZ | 29.11.2017 | DK | 29.11.2017 | EE | 29.11.2017 | ES | 29.11.2017 | FI | 29.11.2017 | HR | 29.11.2017 | IT | 29.11.2017 | LT | 29.11.2017 | LV | 29.11.2017 | MC | 29.11.2017 | MK | 29.11.2017 | PL | 29.11.2017 | PT | 29.11.2017 | RO | 29.11.2017 | RS | 29.11.2017 | SE | 29.11.2017 | SI | 29.11.2017 | SK | 29.11.2017 | SM | 29.11.2017 | TR | 29.11.2017 | BG | 28.02.2018 | NO | 28.02.2018 | GR | 01.03.2018 | IS | 29.03.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 06.09.2013 | |
AT | 29.11.2017 | ||
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
MC | 29.11.2017 | ||
MK | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
PT | 29.11.2017 | ||
RO | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SI | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
TR | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
Frühere [2020/30] | HU | 06.09.2013 | |
AT | 29.11.2017 | ||
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
MC | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
PT | 29.11.2017 | ||
RO | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SI | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
TR | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
Frühere [2020/28] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
MC | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
PT | 29.11.2017 | ||
RO | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SI | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
TR | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
MC | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
RO | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SI | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
TR | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
MC | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
RO | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SI | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
RO | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SI | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
RO | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
Frühere [2018/37] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 29.11.2017 | |
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
Frühere [2018/22] | ES | 29.11.2017 | |
FI | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
NO | 28.02.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO0102449 (PPG IND OHIO INC [US]); | [X]WO2008150609 (SUN CHEMICAL CORP [US], et al); | [X]WO2009020220 (CANON KK [JP], et al) | Internationale Recherche | [X]JPS601233 (NISSHIN SPINNING); | [X]JPS60221414 (KING SEELEY THERMOS CO); | [X]JPS6123621 (DAINIPPON INK & CHEMICALS); | [X]JP2002145971 (JAPAN SCIENCE & TECH CORP); | [XP]JP2012184291 (DAICEL CORP); | [XE]JP2013177542 (FUJIFILM CORP) | vom Anmelder | JPH07256088 |