Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP2943241

EP2943241 - MULTIFUNKTIONELLE SAUERSTOFFMASKE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusPatent erteilt
Status aktualisiert am  12.04.2019
Datenbank zuletzt aktualisiert am 09.12.2019
FrühereErteilung des Patents vorgesehen
Status aktualisiert am  26.11.2018
Letztes Ereignis   Tooltip05.12.2019Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: BG
veröffentlicht am 01.01.2020 [2020/01]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Rollins Medical Solutions, Inc.
1930 Village Center Cir., 3-314
Las Vegas, NV 89134 / US
[2015/47]
Erfinder01 / ROLLINS, Offord L., III
1930 Village Center Circle, 3-314
Las Vegas, NV 89134 / US
 [2016/07]
Frühere [2015/47]01 / ROLLINS, Oford, III
1390 Village Center Circle, PMB 3-314
Las Vegas, NV 89134 / US
VertreterZBM Patents - Zea, Barlocci & Markvardsen
Rambla Catalunya, 123
08008 Barcelona / ES
[N/P]
Frühere [2015/47]ZBM Patents - Zea, Barlocci & Markvardsen
Plaza Catalunya, 1
08002 Barcelona / ES
Anmeldenummer, Anmeldetag13871043.910.01.2013
[2015/47]
WO2013US21016
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1  Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO2014109749
Datum:17.07.2014
Sprache:EN
[2014/29]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2943241
Datum:18.11.2015
Sprache:EN
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 17.07.2014 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2015/47]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2943241
Datum:15.05.2019
Sprache:EN
[2019/20]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:KR17.07.2014
(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP14.06.2016
KlassifikationInternationalen:A61M16/06, A61M16/16, A61M16/08, A61M11/06
[2016/28]
Frühere Internationalen [2015/47]A61M16/06, A61M16/16
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2015/47]
ErstreckungsstaatenBANoch nicht entrichtet
MENoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:MULTIFUNKTIONELLE SAUERSTOFFMASKE[2015/47]
Englisch:MULTI-FUNCTION OXYGEN MASK[2015/47]
Französisch:MASQUE À OXYGÈNE MULTIFONCTIONS[2015/47]
Eintritt in die regionale Phase10.08.2015Nationale Grundgebühr entrichtet 
10.08.2015Recherchengebühr entrichtet 
10.08.2015Benennungsgebühr(en) entrichtet 
10.08.2015Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren10.08.2015Prüfungsantrag gestellt  [2015/47]
09.01.2017Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
27.11.2018Ankündigung der Patenterteilung
01.04.2019Erteilungsgebühr entrichtet
01.04.2019Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
01.04.2019Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  27.11.2018
Entrichtete GebührenJahresgebühr
10.08.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
01.02.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
31.01.2017Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
31.01.2018Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
31.01.2019Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipAL15.05.2019
ES15.05.2019
FI15.05.2019
HR15.05.2019
LT15.05.2019
LV15.05.2019
NL15.05.2019
RS15.05.2019
SE15.05.2019
BG15.08.2019
NO15.08.2019
GR16.08.2019
PT15.09.2019
[2019/51]
Frühere [2019/50]AL15.05.2019
ES15.05.2019
FI15.05.2019
HR15.05.2019
LT15.05.2019
LV15.05.2019
NL15.05.2019
RS15.05.2019
SE15.05.2019
NO15.08.2019
GR16.08.2019
PT15.09.2019
Frühere [2019/49]AL15.05.2019
ES15.05.2019
FI15.05.2019
HR15.05.2019
LT15.05.2019
NL15.05.2019
SE15.05.2019
NO15.08.2019
PT15.09.2019
Frühere [2019/48]ES15.05.2019
FI15.05.2019
LT15.05.2019
SE15.05.2019
NO15.08.2019
PT15.09.2019
Frühere [2019/47]ES15.05.2019
FI15.05.2019
LT15.05.2019
NO15.08.2019
Angeführte Dokumente:Recherche[X]US2008210242  (BURK MARC ALAN [US] ET AL) [X] 1-13 * abstract * * paragraphs [0020] - [0024] - [0 42] - [0044] *;
 [A]US5586551  (HILLIARD KENNETH R [US]) [A] 1-13 * abstract *;
 [A]US2002073995  (RUBIN DARREN [US]) [A] 1-13 * abstract *;
 [A]US2008087280  (DHUPER SUNIL K [US] ET AL) [A] 1-13 * abstract *;
 [E]WO2013112470  (AEON RES AND TECNOLOGY LLC [US]) [E] 1-13 * abstract *
Internationale Recherche[X]US2008210242  (BURK, M. A. ET AL.);
 [A]US2012216806  (ROOKARD, T. ET AL.);
 [A]US2012285455  (VARGA, C. M. ET AL.);
 [A]US2012240924  (RUSTAD, A. M.);
 [A]US2008230072  (ROLLINS, 0. L. ET AL.)