EP2991399 - KOMMUNIKATIONSSYSTEM, BENUTZERENDGERÄT UND VERBINDUNGSBASISSTATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2016/09] | KOMMUNIKATIONSSYSTEM, KOMMUNIKATIONSVERFAHREN, BENUTZERENDGERÄT, STEUERUNGSVERFAHREN UND VERBINDUNGSBASISSTATION | ||
[2017/12] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.07.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 28.07.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fujitsu Limited 1-1, Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 / JP | [2016/09] | Erfinder | 01 /
JITSUKAWA, Daisuke c/o FUJITSU LIMITED 1-1 Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588 / JP | [2016/09] | Vertreter | Schultes, Stephan Haseltine Lake LLP 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | [2016/09] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13882953.6 | 23.04.2013 | [2016/09] | WO2013JP61861 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014174584 | Datum: | 30.10.2014 | Sprache: | JA | [2014/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2991399 | Datum: | 02.03.2016 | Sprache: | EN | [2016/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2991399 | Datum: | 30.08.2017 | Sprache: | EN | [2017/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 30.10.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.10.2016 | Klassifikation | IPC: | H04W28/18, H04W16/28 | [2016/09] | CPC: |
H04B7/024 (EP,US);
H04L5/0035 (US);
H04W48/00 (EP,US);
H04W72/20 (US);
H04W28/18 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/09] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOMMUNIKATIONSSYSTEM, BENUTZERENDGERÄT UND VERBINDUNGSBASISSTATION | [2017/12] | Englisch: | COMMUNICATION SYSTEM, USER TERMINAL AND SERVING BASE STATION | [2017/35] | Französisch: | SYSTÈME DE COMMUNICATION, TERMINAL UTILISATEUR ET STATION DE BASE DE CONNEXION | [2017/12] |
Frühere [2016/09] | KOMMUNIKATIONSSYSTEM, KOMMUNIKATIONSVERFAHREN, BENUTZERENDGERÄT, STEUERUNGSVERFAHREN UND VERBINDUNGSBASISSTATION | ||
Frühere [2016/09] | COMMUNICATION SYSTEM, COMMUNICATION METHOD, USER TERMINAL, CONTROL METHOD, AND CONNECTION BASE STATION | ||
Frühere [2016/09] | SYSTÈME DE COMMUNICATION, PROCÉDÉ DE COMMUNICATION, TERMINAL UTILISATEUR, PROCÉDÉ DE CONTRÔLE, ET STATION DE BASE DE CONNEXION | Eintritt in die regionale Phase | 23.10.2015 | Übersetzung eingereicht | 23.10.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.10.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 23.10.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.10.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.10.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/09] | 09.01.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.03.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.07.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.07.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.07.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 15.03.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 31.05.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 03.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.04.2013 | AL | 30.08.2017 | AT | 30.08.2017 | CY | 30.08.2017 | CZ | 30.08.2017 | DK | 30.08.2017 | EE | 30.08.2017 | ES | 30.08.2017 | FI | 30.08.2017 | HR | 30.08.2017 | LT | 30.08.2017 | LV | 30.08.2017 | MC | 30.08.2017 | MK | 30.08.2017 | NL | 30.08.2017 | PL | 30.08.2017 | PT | 30.08.2017 | RO | 30.08.2017 | RS | 30.08.2017 | SE | 30.08.2017 | SI | 30.08.2017 | SK | 30.08.2017 | SM | 30.08.2017 | TR | 30.08.2017 | BG | 30.11.2017 | NO | 30.11.2017 | GR | 01.12.2017 | IS | 30.12.2017 | IE | 23.04.2018 | LU | 23.04.2018 | MT | 23.04.2018 | BE | 30.04.2018 | CH | 30.04.2018 | LI | 30.04.2018 | [2020/34] |
Frühere [2020/31] | HU | 23.04.2013 | |
AT | 30.08.2017 | ||
CY | 30.08.2017 | ||
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
MK | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
PT | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
TR | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
IE | 23.04.2018 | ||
LU | 23.04.2018 | ||
MT | 23.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Frühere [2020/30] | HU | 23.04.2013 | |
AT | 30.08.2017 | ||
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
PT | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
TR | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
IE | 23.04.2018 | ||
LU | 23.04.2018 | ||
MT | 23.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Frühere [2020/28] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
PT | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
TR | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
IE | 23.04.2018 | ||
LU | 23.04.2018 | ||
MT | 23.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
TR | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
IE | 23.04.2018 | ||
LU | 23.04.2018 | ||
MT | 23.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
IE | 23.04.2018 | ||
LU | 23.04.2018 | ||
MT | 23.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Frühere [2019/19] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
IE | 23.04.2018 | ||
LU | 23.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
LU | 23.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
Frühere [2019/08] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
LU | 23.04.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Frühere [2018/15] | AT | 30.08.2017 | |
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Frühere [2018/12] | AT | 30.08.2017 | |
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 30.08.2017 | |
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 30.08.2017 | |
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 30.08.2017 | |
LT | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 30.08.2017 | |
LT | 30.08.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 30.08.2017 | |
NO | 30.11.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A] - TEXAS INSTRUMENTS, "CoMP JT evaluation for Phase II Heterogeneous Deployment", 3GPP DRAFT; R1-112155_TI_COMP_PHASEII, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20110818), vol. RAN WG1, no. Athens, Greece; 20110822, XP050537802 [A] 1-14 * page 2 * | [A] - CATT, "Aspects of Joint Processing in Downlink CoMP", 3GPP DRAFT; R1-090193, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20090108), no. Ljubljana; 20090108, XP050318126 [A] 1-14 * page 1 - page 4 * | [A] - MEDIATEK INC, "Phase Adjustment Mechanism in CoMP", 3GPP DRAFT; R1-094771 (PHASE ADJUSTMENT MECHANISM IN COMP), 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20091113), no. Jeju; 20091109, XP050389168 [A] 1-14 * page 1 - page 3 * | [A] - SAMSUNG, "Discussion on CoMP with Implicit CQI Feedback", 3GPP DRAFT; R1-094093 DISCUSSION ON COMP WITH IMPLICIT CQI FEEDBACK, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20091012), no. Miyazaki; 20091012, XP050388569 [A] 1-14 * page 3 - page 5 * | [A] - NEC GROUP, "Potential gain of DL CoMP with joint transmission", 3GPP DRAFT; R1-091688, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20090428), no. San Francisco, USA; 20090428, XP050339227 [A] 1-14 * page 1 - page 2 * | Internationale Recherche | [Y]JP2012147103 (NTT DOCOMO INC); | [Y]JP2012520001 (LG ELECTRONICS INC.); | [A]JP2012227620 (NTT DOCOMO INC); | [Y] - MEDIATEK INC., "Phase Adjustment Mechanism in CoMP", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #59 R1-094771, XP050389168 | [Y] - SAMSUNG, "Discussion on CoMP with Implicit CQI Feedback", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #58BIS R1-094093, XP050388569 | vom Anmelder | JP2011004161 | JP2012520001 | JP2012521112 | JP2012178822 |