EP2924327 - Mehrwegeventil [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.02.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.03.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 13.10.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FESTO AG & Co. KG Ruiter Strasse 82 73734 Esslingen / DE | [2015/40] | Erfinder | 01 /
Usinger, Eduard Mülberger Str. 67 73728 Esslingen / DE | [2015/40] | Vertreter | Patentanwälte Magenbauer & Kollegen Partnerschaft mbB Plochinger Straße 109 73730 Esslingen / DE | [2015/40] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14001156.0 | 28.03.2014 | [2015/40] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2924327 | Datum: | 30.09.2015 | Sprache: | DE | [2015/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2924327 | Datum: | 03.04.2019 | Sprache: | DE | [2019/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.10.2014 | Klassifikation | IPC: | F16K11/044, F16K1/36 | [2015/40] | CPC: |
F16K11/044 (EP,CN);
F16K1/36 (EP,CN);
F16J15/00 (EP);
F16K1/443 (CN);
F16K27/0263 (CN)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mehrwegeventil | [2015/40] | Englisch: | Multi-port valve | [2015/40] | Französisch: | Vanne multi-voies | [2015/40] | Prüfungsverfahren | 20.06.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.06.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/40] | 17.10.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.01.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.11.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.02.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.02.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.02.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.10.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 06.01.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 06.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.03.2014 | AL | 03.04.2019 | CY | 03.04.2019 | CZ | 03.04.2019 | DK | 03.04.2019 | EE | 03.04.2019 | ES | 03.04.2019 | FI | 03.04.2019 | HR | 03.04.2019 | IT | 03.04.2019 | LT | 03.04.2019 | LV | 03.04.2019 | MC | 03.04.2019 | MK | 03.04.2019 | MT | 03.04.2019 | NL | 03.04.2019 | PL | 03.04.2019 | RO | 03.04.2019 | RS | 03.04.2019 | SE | 03.04.2019 | SI | 03.04.2019 | SK | 03.04.2019 | SM | 03.04.2019 | TR | 03.04.2019 | BG | 03.07.2019 | NO | 03.07.2019 | GR | 04.07.2019 | IS | 03.08.2019 | PT | 03.08.2019 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 28.03.2014 | |
AL | 03.04.2019 | ||
CY | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
MT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/49] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/26] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2019/52] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 03.04.2019 | |
FI | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 03.04.2019 | |
FI | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
Frühere [2019/44] | NL | 03.04.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2893687 (HUTHSING SR CHARLES K) [A] 1-15 * figures 1,2 *; | [A]US2976010 (HUTHSING SR CHARLES K) [A] 1-15 * figures 1,2 *; | [A]DE1750380 (VAILLANT JOH KG) [A] 1-15* figure 1 *; | [X]US2007164243 (VOLZ GREGORY [US]) [X] 1-15 * abstract * * paragraph [0059] *; | [A]US2009126801 (GRILL BENJAMIN [US], et al) [A] 1-15 * abstract * | vom Anmelder | DE2038846 | DE2327320 | DE2509716 | DE7924113U | WO2009003500 |