Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US9625996 | Globale Akte | 18.04.2017 | B2 | US2014354536 | 04.12.2014 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | KR20130062432 | 31.05.2013 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR102073827B | Globale Akte | 05.02.2020 | B1 | KR20140141108 | 10.12.2014 | A | Prioritätsnummer | Datum | KR20130062432 | 31.05.2013 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN104216653B | Globale Akte | 12.12.2017 | B | CN104216653 | 17.12.2014 | A | Prioritätsnummer | Datum | KR20130062432 | 31.05.2013 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2808767 | Globale Akte | 06.03.2019 | B1 | EP2808767 | 03.12.2014 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | KR20130062432 | 31.05.2013 |