EP2810851 - Lenksystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.08.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.08.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.09.2016 [2016/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | [N/P] |
Frühere [2014/50] | Für alle benannten Staaten JTEKT CORPORATION 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | Erfinder | 01 /
Tsukagoshi, Masayuki c/o JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 542-8502 / JP | [2014/50] | Vertreter | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB Alois-Steinecker-Straße 22 85354 Freising / DE | [N/P] |
Frühere [2014/50] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte - Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Bavariaring 10 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14170757.0 | 02.06.2014 | [2014/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20130117870 | 04.06.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2013117870 | [2014/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2810851 | Datum: | 10.12.2014 | Sprache: | EN | [2014/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.10.2014 | Klassifikation | IPC: | B62D5/04 | [2014/50] | CPC: |
B62D5/0448 (EP,US);
B62D5/0424 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/26] |
Frühere [2014/50] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Lenksystem | [2014/50] | Englisch: | Steering system | [2014/50] | Französisch: | Système de direction | [2014/50] | Prüfungsverfahren | 13.05.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.05.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/26] | 30.11.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.04.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/38] | 17.05.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2016/38] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2016 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAI]DE102006037479 (ZF LENKSYSTEME GMBH [DE]) [X] 1 * figure 1 * [A] 2,6 [I] 3,5; | [A]WO2011015374 (ZF LENKSYSTEME GMBH [DE], et al) [A] 1 * figure 1 *; | [A]DE102008013128 (SCHAEFFLER KG [DE]) [A] 1 * figures 2-4 *; | [A]EP1920993 (SCHAEFFLER KG [DE]) [A] 1 * figure 2 *; | [AD]JP2012224191 (JTEKT CORP) [AD] 1 * the whole document *; | [AD]JP2003343700 (BANDO CHEMICAL IND) [AD] 1 * the whole document * | vom Anmelder | JP2012224191 | JP2003343700 |