EP2802143 - Informationsabfragevorrichtung und Informationsabfrageverfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.09.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.09.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 31.10.2018 [2018/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FUJITSU LIMITED 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588 / JP | [2014/46] | Erfinder | 01 /
Karasudani, Akira c/o Fujitsu Limited 1-1 Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 / JP | 02 /
Matsuda, Takahiro c/o Fujitsu Limited 1-1 Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 / JP | [2014/46] | Vertreter | Haseltine Lake Kempner LLP Cheapside House 138 Cheapside London EC2V 6BJ / GB | [N/P] |
Frühere [2014/46] | Wilding, Frances Ward, et al Haseltine Lake LLP Lincoln House, 5th Floor 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14170980.8 | 30.08.2007 | [2014/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20060305711 | 10.11.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2006305711 | [2014/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2802143 | Datum: | 12.11.2014 | Sprache: | EN | [2014/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.10.2014 | Klassifikation | IPC: | H04N7/173, G06F17/30, H04N21/434, H04N21/45, H04N21/466 | [2014/46] | CPC: |
H04N7/17318 (EP,US);
G06F16/3347 (EP,US);
H04N21/4345 (EP,US);
H04N21/4532 (EP,US);
H04N21/4667 (EP,US);
H04N21/4668 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2015/25] |
Frühere [2014/46] | DE, FR, GB | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Informationsabfragevorrichtung und Informationsabfrageverfahren | [2014/46] | Englisch: | Information retrieval apparatus and information retrieval method | [2014/46] | Französisch: | Appareil et procédé de récupération d'informations | [2014/46] | Prüfungsverfahren | 06.05.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/25] | 12.05.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.09.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.01.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.11.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.05.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/44] | 22.06.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2018/44] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP07115335.7 / EP1921860 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 04.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 03.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 05.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO0033215 (JUSTSYSTEM PITTSBURGH RESEARCH [US], et al) [A] 1-6 * abstract * * page 3, line 30 - page 4, line 36 *; | [YA]US2004133560 (SIMSKE STEVEN J [US]) [Y] 2-4 * abstract * * figures 1-8 * * paragraph [0016] - paragraph [0065] * [A] 1,5,6; | [YA]EP1462950 (SONY INT EUROPE GMBH [DE]) [Y] 2-4 * abstract * * paragraph [0005] - paragraph [0022] * * figures 1-3 * [A] 1,5,6; | [IY]US2006129547 (YAMAMOTO NORIYUKI [JP], et al) [I] 1,5,6 * abstract * * figures 1-40 * * paragraph [0015] * * paragraph [0092] - paragraph [0108] * * paragraph [0178] - paragraph [0182] * * paragraph [0194] - paragraph [0252] * * paragraph [0257] - paragraph [0258] * * paragraph [0311] - paragraph [0319] * [Y] 2-4; | [A]WO2006067652 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [A] 1-6 * abstract * * figures 1-7 ** page 6, line 7 - line 15 * |