EP2843840 - Taktsynchronisiereinrichtung zum Ausrichten von Fernvorrichtungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.09.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.10.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.07.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NXP B.V. High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | [2015/10] | Erfinder | 01 /
Verlinden, Jos NXP Semiconductors, Intellectual Property & Licensing High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | 02 /
van de Beek, Remco Cornelis Herman NXP Semiconductors, Intellectual Property & Licensing High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | [2015/10] | Vertreter | Krott, Michel NXP Semiconductors Intellectual Property & Licensing High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | [2015/10] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14176889.5 | 14.07.2014 | [2015/10] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201314015197 | 30.08.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201314015197 | [2015/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2843840 | Datum: | 04.03.2015 | Sprache: | EN | [2015/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2843840 | Datum: | 13.11.2019 | Sprache: | EN | [2019/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.01.2015 | Klassifikation | IPC: | H03L7/099, H03L7/14, H03L7/23 | [2015/10] | CPC: |
H03L7/0992 (EP,US);
H04L7/0331 (US);
H03L7/087 (EP,US);
H03L7/14 (EP,US);
H03L7/23 (EP,US);
H03L7/235 (EP,US);
H04L7/0079 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/42] |
Frühere [2015/10] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Taktsynchronisiereinrichtung zum Ausrichten von Fernvorrichtungen | [2015/10] | Englisch: | Clock synchronizer for aligning remote devices | [2015/10] | Französisch: | Dispositif de synchronisation d'horloge pour aligner des dispositifs distants | [2015/10] | Prüfungsverfahren | 03.02.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.09.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/42] | 30.08.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.10.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.07.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.10.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.10.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.10.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 14.08.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 14.07.2014 | AL | 13.11.2019 | AT | 13.11.2019 | CY | 13.11.2019 | CZ | 13.11.2019 | DK | 13.11.2019 | EE | 13.11.2019 | ES | 13.11.2019 | FI | 13.11.2019 | HR | 13.11.2019 | IT | 13.11.2019 | LT | 13.11.2019 | LV | 13.11.2019 | MC | 13.11.2019 | MK | 13.11.2019 | MT | 13.11.2019 | NL | 13.11.2019 | PL | 13.11.2019 | RO | 13.11.2019 | RS | 13.11.2019 | SE | 13.11.2019 | SI | 13.11.2019 | SK | 13.11.2019 | SM | 13.11.2019 | TR | 13.11.2019 | BG | 13.02.2020 | NO | 13.02.2020 | GR | 14.02.2020 | IS | 13.03.2020 | PT | 13.03.2020 | GB | 14.07.2020 | IE | 14.07.2020 | LU | 14.07.2020 | BE | 31.07.2020 | CH | 31.07.2020 | LI | 31.07.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 14.07.2014 | |
AL | 13.11.2019 | ||
AT | 13.11.2019 | ||
CY | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
MT | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
TR | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
GB | 14.07.2020 | ||
IE | 14.07.2020 | ||
LU | 14.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
GB | 14.07.2020 | ||
IE | 14.07.2020 | ||
LU | 14.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
GB | 14.07.2020 | ||
LU | 14.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Frühere [2021/22] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
GB | 14.07.2020 | ||
LU | 14.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
LU | 14.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Frühere [2021/15] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 13.11.2019 | |
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 13.11.2019 | |
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 13.11.2019 | |
CZ | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/32] | AL | 13.11.2019 | |
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/25] | ES | 13.11.2019 | |
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/24] | ES | 13.11.2019 | |
FI | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/23] | ES | 13.11.2019 | |
FI | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 13.11.2019 | |
LT | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/21] | NO | 13.02.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2008094145 (KUAN CHI-KUNG [TW], et al) [A] 1-14* paragraph [0013] - paragraph [0020]; figures 2,3 *; | [XI]US2012013406 (ZHU DAN [US], et al) [X] 1,2,4-6,9-11 * paragraph [0020] - paragraph [0023]; figures 3,4 * [I] 7,8,12-14; | [XI] - URBANSKY R ET AL, "DESIGN ASPECTS AND ANALYSIS OF SDH EQUIPMENT CLOCKS", EUROPEAN TRANSACTIONS ON TELECOMMUNICATIONS, WILEY & SONS, CHICHESTER, GB, (19960101), vol. 7, no. 1, ISSN 1124-318X, pages 39 - 48, XP000580347 [X] 1,3,5,6,9-11 *Section: 2. NETWORK SYNCHRONIZATION AND SLAVE CLOCK REQUIREMENTS* *Section: 3. SLAVE CLOCKS* [I] 7,8,12-14 |