blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Assistent zum Europäischen Patentregister aktualisiert

Um Ihnen die bestmögliche Lernerfahrung zu bieten haben wir eine aktualisierte Version der online Lerneinheiten des Assistenten zum Europäischen Patentregister mit den jüngsten Änderungen im Europäischen Patentregister veröffentlicht.

2019.08.29

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP2848887

EP2848887 - Verstellturm mit Anzeige der Anzahl der Umdrehungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  04.05.2018
Datenbank zuletzt aktualisiert am 19.10.2019
FrüherePatent erteilt
Status aktualisiert am  26.05.2017
FrühereErteilung des Patents vorgesehen
Status aktualisiert am  27.04.2017
FrüherePrüfungsantrag gestellt
Status aktualisiert am  10.04.2017
FrühereErteilung des Patents vorgesehen
Status aktualisiert am  06.12.2016
Letztes Ereignis   Tooltip18.10.2019Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: CY
veröffentlicht am 20.11.2019 [2019/47]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Swarovski-Optik KG.
Daniel-Swarovski-Strasse 70
6067 Absam / AT
[2017/19]
Frühere [2015/12]Für alle benannten Staaten
SWAROVSKI OPTIK KG
Daniel-Swarovski-Strasse 70
6067 Absam / AT
Erfinder01 / Ingenito, Mario
Hochgallzein 23
6222 Gallzein / AT
02 / Wechselberger, Sandra
Archenwald 8
6116 Weer / AT
 [2015/12]
VertreterBurger, Hannes
Anwälte Burger & Partner
Rechtsanwalt GmbH
Rosenauerweg 16
4580 Windischgarsten / AT
[2015/12]
Anmeldenummer, Anmeldetag14184188.210.09.2014
[2015/12]
Prioritätsnummer, PrioritätstagAT2013005056711.09.2013         Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 505672013
[2015/12]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP2848887
Datum:18.03.2015
Sprache:DE
[2015/12]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP2848887
Datum:27.05.2015
Sprache:DE
[2015/22]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2848887
Datum:28.06.2017
Sprache:DE
[2017/26]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP24.04.2015
KlassifikationInternationalen:F41G1/38, // G02B23/16
[2016/52]
Frühere Internationalen [2015/12]F41G1/38
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2016/01]
Frühere [2015/12]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  RS,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Verstellturm mit Anzeige der Anzahl der Umdrehungen[2015/12]
Englisch:Adjustment knob with indication of the number of revolutions[2016/52]
Französisch:Bouton de réglage avec indication du nombre de révolutions[2016/52]
Frühere [2015/12]Adjustment turret with indication of the number of revolutions
Frühere [2015/12]Tour de réglage avec indication du nombre de révolutions
Prüfungsverfahren26.11.2015Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
26.11.2015Prüfungsantrag gestellt  [2016/01]
07.12.2016Ankündigung der Patenterteilung
03.04.2017Keine Zustimmung des Anmelders zur Ankündigung der Patenterteilung oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA
28.04.2017Ankündigung der Patenterteilung
15.05.2017Erteilungsgebühr entrichtet
15.05.2017Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
15.05.2017Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Einspruch (Einsprüche)29.03.2018Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/23]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
14.09.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipHU10.09.2014
CY28.06.2017
DK28.06.2017
EE28.06.2017
ES28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
IT28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
MC28.06.2017
MT28.06.2017
NL28.06.2017
PL28.06.2017
RO28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
SI28.06.2017
SK28.06.2017
SM28.06.2017
IE10.09.2017
LU10.09.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
BE30.09.2017
IS28.10.2017
[2019/47]
Frühere [2019/31]HU10.09.2014
DK28.06.2017
EE28.06.2017
ES28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
IT28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
MC28.06.2017
MT28.06.2017
NL28.06.2017
PL28.06.2017
RO28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
SI28.06.2017
SK28.06.2017
SM28.06.2017
IE10.09.2017
LU10.09.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
BE30.09.2017
IS28.10.2017
Frühere [2018/43]DK28.06.2017
EE28.06.2017
ES28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
IT28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
MC28.06.2017
MT28.06.2017
NL28.06.2017
PL28.06.2017
RO28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
SI28.06.2017
SK28.06.2017
SM28.06.2017
IE10.09.2017
LU10.09.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
BE30.09.2017
IS28.10.2017
Frühere [2018/39]DK28.06.2017
EE28.06.2017
ES28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
IT28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
MC28.06.2017
NL28.06.2017
PL28.06.2017
RO28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
SI28.06.2017
SK28.06.2017
SM28.06.2017
IE10.09.2017
LU10.09.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
BE30.09.2017
IS28.10.2017
Frühere [2018/34]DK28.06.2017
EE28.06.2017
ES28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
IT28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
MC28.06.2017
NL28.06.2017
PL28.06.2017
RO28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
SK28.06.2017
SM28.06.2017
IE10.09.2017
LU10.09.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
IS28.10.2017
Frühere [2018/29]DK28.06.2017
EE28.06.2017
ES28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
IT28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
MC28.06.2017
NL28.06.2017
PL28.06.2017
RO28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
SK28.06.2017
SM28.06.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
IS28.10.2017
Frühere [2018/21]DK28.06.2017
EE28.06.2017
ES28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
IT28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
NL28.06.2017
PL28.06.2017
RO28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
SK28.06.2017
SM28.06.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
IS28.10.2017
Frühere [2018/11]EE28.06.2017
ES28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
IT28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
NL28.06.2017
PL28.06.2017
RO28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
SK28.06.2017
SM28.06.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
IS28.10.2017
Frühere [2018/10]EE28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
NL28.06.2017
RO28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
SK28.06.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
Frühere [2018/09]EE28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
NL28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
Frühere [2017/52]FI28.06.2017
HR28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
NL28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
Frühere [2017/50]FI28.06.2017
HR28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
Frühere [2017/49]FI28.06.2017
HR28.06.2017
LT28.06.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
Angeführte Dokumente:Recherche[XAI]WO2007108896  (JOHAN LOF INC [US]; LOF JOHAN [SE] LOF JOHAN [SE]) [X] 1-3,5,6,9,14,17,18,21,22,25 * page 4, line 8 - page 10, line 17 * * figures 1-5, 7 * [A] 7,24 [I] 4,8,10-13,15,16,19,20;
 [A]WO2012119574  (STEINER OPTIK GMBH [DE]; JAESCHKE OLIVER [DE]; LOTTES GERD [DE]) [A] 1,3,5-8 * page 2, lines 11-17 * * page 5, line 27 - page 6, line 7 * * page 7, lines 18-23 * * figures 10-13 *;
 [A]US6691447  (OTTEMAN RODNEY H [US]) [A] 1,3,5-7,22 * column 6, line 25 - column 7, line 32 * * figures 1, 6, 7 *;
 [A]WO2013102869  (ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI [TR]; TEKIN BILGEH) [A] 18-21,24,25 * page 3, line 13 - page 4, line 19 * * page 5, lines 7-9 * * figure 1 *;
 [A]US2010229451  (HAMILTON SAMUEL J [US]) [A] 22 * paragraph [0027] * * figure 5 *;
 [A]DE102006016834  (SCHMIDT & BENDER GMBH & CO KG [DE]) [A] 1,3 * paragraphs [0061] , [0 75] , [0 76] * * figures 1-3 *;
 [A]DE202008008630U  (KAHLES GES M B H [AT]) [A] 1 * paragraphs [0037] , [0 81] * * figure 6 *
vom AnmelderDE20301749U
 DE102011013456
 US6691447
 WO2012119574