EP3015872 - Schwellwertdetektionsschaltung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 06.08.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 11.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.10.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. 909 Soi 9, Moo 4 Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z.) Pattana 1 Road, Tampol Phraksa, Amphur Muang Samutprakarn 10280 / TH | [2019/02] |
Frühere [2016/18] | Für alle benannten Staaten DET International Holding Limited Scotia Center, 4th Floor George Town Grand Cayman / KY | Erfinder | 01 /
Krumpholz, Christian Im Wolfswinkel 28 79110 Freiburg / DE | [2016/18] | Vertreter | Keller Schneider Patent- und Markenanwälte AG Eigerstrasse 2 Postfach 3000 Bern 14 / CH | [N/P] |
Frühere [2016/18] | Stäbler, Roman, et al Keller & Partner Patentanwälte AG Eigerstrasse 2 Postfach 3000 Bern 14 / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14405077.0 | 30.10.2014 | [2016/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3015872 | Datum: | 04.05.2016 | Sprache: | EN | [2016/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.03.2015 | Klassifikation | IPC: | G01R19/165, H02H3/24, // H03K5/1534 | [2016/18] | CPC: |
H02H3/207 (EP);
G01R19/16566 (EP);
H03K5/1534 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/50] |
Frühere [2016/18] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schwellwertdetektionsschaltung | [2016/18] | Englisch: | Threshold detection circuit | [2016/18] | Französisch: | Circuit de détection de seuil | [2016/18] | Prüfungsverfahren | 30.10.2014 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 04.11.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.11.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/50] | 09.08.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.12.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.09.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.04.2022 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 15.06.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 15.06.2022 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 15.06.2022 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 24.06.2022 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.10.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 25.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 25.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2016 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   20.01.2017 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAI]EP0284279 (EXAR CORP [US]) [X] 1,2,6,20 * abstract * * column 1, line 17 - line 21 * * column 1, line 50 - line 53 * * column 3, line 32 - line 35 * * column 3, line 19 - line 51 * [A] 9,15,18 [I] 3,4,11; | [IA]US5019722 (HESS ROBERT M [US], et al) [I] 1-3,11,15,16,18,20 * abstract * * column 1, line 41 - line 65 * * column 2, line 23 - line 41 * * column 3, line 2 - column 4, line 66 * [A] 4,5,7; | [A]US2008258709 (SHUEY KENNETH C [US]) [A] 1-3,9,11,14,15,18,20 * abstract * * paragraphs [0023] , [0026] , [0033] - [0039] * | vom Anmelder | DE19748633 | JPH02292942 |