EP2971384 - SANITÄREINSATZ [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2016/03] | EINSATZ MIT ROTIERENDEM NETZ UND ROTIERENDES NETZ FÜR LÜFTER IN SANITÄRBATTERIEN | ||
[2018/26] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.06.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 20.07.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.07.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 14.05.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.02.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Neoperl GmbH Klosterrunsstr. 11 79379 Müllheim / DE | [2016/03] | Erfinder | 01 /
JEREMIC, Dragan Sentvid pri Sticni 49b 1296 Sentvid pri Sticni / SI | [2016/03] | Vertreter | Mertzlufft-Paufler, Cornelius, et al Maucher Jenkins Patent- und Rechtsanwälte Urachstraße 23 79102 Freiburg im Breisgau / DE | [2018/34] |
Frühere [2016/03] | Rummler, Felix, et al MAUCHER BÖRJES JENKINS Patent- und Rechtsanwälte Urachstraße 23 79102 Freiburg i. Br. / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14719388.2 | 28.02.2014 | [2016/03] | WO2014SI00012 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SI20130000054 | 12.03.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SI 201300054 | SI20130000266 | 16.09.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SI 201300266 | SI20130000267 | 16.09.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SI 201300267 | SI20130000355 | 28.10.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SI 201300355 | SI20130000395 | 25.11.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SI 201300395 | [2016/03] | Anmeldesprache | SL | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014142766 | Datum: | 18.09.2014 | Sprache: | EN | [2014/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2971384 | Datum: | 20.01.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.09.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2971384 | Datum: | 22.08.2018 | Sprache: | EN | [2018/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.09.2014 | Klassifikation | IPC: | E03C1/08 | [2016/03] | CPC: |
B01D29/01 (EP,US);
E03C1/084 (US);
B01D29/66 (US);
B01D29/70 (EP,US);
E03C1/086 (EP,US);
E03C1/08 (RU);
E03C2201/40 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/03] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SANITÄREINSATZ | [2018/26] | Englisch: | SANITARY INSERT | [2018/26] | Französisch: | INSERT POUR SANITAIRE | [2018/26] |
Frühere [2016/03] | EINSATZ MIT ROTIERENDEM NETZ UND ROTIERENDES NETZ FÜR LÜFTER IN SANITÄRBATTERIEN | ||
Frühere [2016/03] | INSERT WITH ROTATING MESH AND ROTATING MESH FOR AERATORS IN SANITARY BATTERIES | ||
Frühere [2016/03] | INSERT COMPORTANT UNE MAILLE TOURNANTE ET MAILLE TOURNANTE DESTINÉE À DES AÉRATEURS DANS LES BATTERIES SANITAIRES | Eintritt in die regionale Phase | 12.10.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.10.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.10.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.10.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/03] | 22.04.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.02.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.04.2018 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 30.04.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.04.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.04.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 06.02.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 23.05.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.02.2014 | AL | 22.08.2018 | AT | 22.08.2018 | CY | 22.08.2018 | CZ | 22.08.2018 | DK | 22.08.2018 | EE | 22.08.2018 | ES | 22.08.2018 | FI | 22.08.2018 | HR | 22.08.2018 | LT | 22.08.2018 | LV | 22.08.2018 | MC | 22.08.2018 | MK | 22.08.2018 | NL | 22.08.2018 | PL | 22.08.2018 | RO | 22.08.2018 | RS | 22.08.2018 | SE | 22.08.2018 | SK | 22.08.2018 | SM | 22.08.2018 | BG | 22.11.2018 | NO | 22.11.2018 | GR | 23.11.2018 | IS | 22.12.2018 | PT | 22.12.2018 | BE | 28.02.2019 | CH | 28.02.2019 | FR | 28.02.2019 | GB | 28.02.2019 | IE | 28.02.2019 | LI | 28.02.2019 | LU | 28.02.2019 | MT | 28.02.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/32] | HU | 28.02.2014 | |
AL | 22.08.2018 | ||
AT | 22.08.2018 | ||
CY | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
PT | 22.12.2018 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
FR | 28.02.2019 | ||
GB | 28.02.2019 | ||
IE | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
MT | 28.02.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CY | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
PT | 22.12.2018 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
FR | 28.02.2019 | ||
GB | 28.02.2019 | ||
IE | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
MT | 28.02.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
PT | 22.12.2018 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
FR | 28.02.2019 | ||
GB | 28.02.2019 | ||
IE | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
MT | 28.02.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
FR | 28.02.2019 | ||
GB | 28.02.2019 | ||
IE | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
IE | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
Frühere [2019/47] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
Frühere [2019/45] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/23] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/22] | AL | 22.08.2018 | |
CZ | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 22.08.2018 | |
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/11] | FI | 22.08.2018 | |
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/10] | FI | 22.08.2018 | |
LT | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/09] | FI | 22.08.2018 | |
LT | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 22.08.2018 | |
LT | 22.08.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 22.08.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [I]DE1247271 (LICENTIA GMBH) [I] 1,5,11 * the whole document *; | [I]GB2075854 (APV CO LTD) [I] 1-5,8,10,11 * the whole document *; | [A]EP1596014 (KLUDI GMBH & CO KG [DE]) [A] 1-12* the whole document * |