EP2984793 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUR DATENÜBERTRAGUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.03.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 21.04.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 13.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Quortus Limited Building A, Riverside Way Watchmoor Park Camberley GU15 3YL / GB | [2017/08] |
Frühere [2016/07] | Für alle benannten Staaten Quortus Limited 3000 Cathedral Hill Guildford, Surrey GU2 7YB / GB | Erfinder | 01 /
DOLBY, Riki Benjamin 1 Quince Tree Way Hook RG27 9SG / GB | 02 /
ODGERS, Andrew James 15 Graham Road Wimbledon Surrey SW19 3SW / GB | [2016/07] | Vertreter | Jaeger, Michael David, et al Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [N/P] |
Frühere [2016/07] | Howell, Matthew Dafydd Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14720998.5 | 03.04.2014 | [2016/07] | WO2014GB51040 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201313860210 | 10.04.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201313860210 | [2016/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014167294 | Datum: | 16.10.2014 | Sprache: | EN | [2014/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2984793 | Datum: | 17.02.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.10.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2984793 | Datum: | 24.05.2017 | Sprache: | EN | [2017/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.10.2014 | Klassifikation | IPC: | H04L12/46, H04W76/02, H04W76/04, H04L29/12 | [2016/07] | CPC: |
H04B7/18513 (EP,US);
H04W76/12 (EP,US);
H04W76/22 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/07] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR DATENÜBERTRAGUNG | [2016/07] | Englisch: | SYSTEM AND METHOD FOR DATA TRANSMISSION | [2016/07] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE TRANSMISSION DE DONNÉES | [2016/07] | Eintritt in die regionale Phase | 24.09.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.09.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.09.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.09.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/07] | 24.05.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.11.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.03.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.03.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.03.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 27.02.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 03.04.2014 | AL | 24.05.2017 | AT | 24.05.2017 | CY | 24.05.2017 | CZ | 24.05.2017 | DK | 24.05.2017 | EE | 24.05.2017 | ES | 24.05.2017 | FI | 24.05.2017 | HR | 24.05.2017 | IT | 24.05.2017 | LT | 24.05.2017 | LV | 24.05.2017 | MC | 24.05.2017 | MK | 24.05.2017 | NL | 24.05.2017 | PL | 24.05.2017 | PT | 24.05.2017 | RO | 24.05.2017 | RS | 24.05.2017 | SE | 24.05.2017 | SI | 24.05.2017 | SK | 24.05.2017 | SM | 24.05.2017 | TR | 24.05.2017 | BG | 24.08.2017 | NO | 24.08.2017 | GR | 25.08.2017 | IS | 24.09.2017 | [2020/34] |
Frühere [2020/31] | HU | 03.04.2014 | |
AT | 24.05.2017 | ||
CY | 24.05.2017 | ||
CZ | 24.05.2017 | ||
DK | 24.05.2017 | ||
EE | 24.05.2017 | ||
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
IT | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
MC | 24.05.2017 | ||
MK | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
PL | 24.05.2017 | ||
PT | 24.05.2017 | ||
RO | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
SI | 24.05.2017 | ||
SK | 24.05.2017 | ||
SM | 24.05.2017 | ||
TR | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Frühere [2020/30] | HU | 03.04.2014 | |
AT | 24.05.2017 | ||
CZ | 24.05.2017 | ||
DK | 24.05.2017 | ||
EE | 24.05.2017 | ||
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
IT | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
MC | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
PL | 24.05.2017 | ||
PT | 24.05.2017 | ||
RO | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
SI | 24.05.2017 | ||
SK | 24.05.2017 | ||
SM | 24.05.2017 | ||
TR | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Frühere [2020/28] | AT | 24.05.2017 | |
CZ | 24.05.2017 | ||
DK | 24.05.2017 | ||
EE | 24.05.2017 | ||
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
IT | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
MC | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
PL | 24.05.2017 | ||
PT | 24.05.2017 | ||
RO | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
SI | 24.05.2017 | ||
SK | 24.05.2017 | ||
SM | 24.05.2017 | ||
TR | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Frühere [2020/15] | AT | 24.05.2017 | |
CZ | 24.05.2017 | ||
DK | 24.05.2017 | ||
EE | 24.05.2017 | ||
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
IT | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
MC | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
PL | 24.05.2017 | ||
RO | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
SI | 24.05.2017 | ||
SK | 24.05.2017 | ||
SM | 24.05.2017 | ||
TR | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 24.05.2017 | |
CZ | 24.05.2017 | ||
DK | 24.05.2017 | ||
EE | 24.05.2017 | ||
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
IT | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
MC | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
PL | 24.05.2017 | ||
RO | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
SI | 24.05.2017 | ||
SK | 24.05.2017 | ||
SM | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Frühere [2018/25] | AT | 24.05.2017 | |
CZ | 24.05.2017 | ||
DK | 24.05.2017 | ||
EE | 24.05.2017 | ||
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
IT | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
PL | 24.05.2017 | ||
RO | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
SI | 24.05.2017 | ||
SK | 24.05.2017 | ||
SM | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 24.05.2017 | |
CZ | 24.05.2017 | ||
DK | 24.05.2017 | ||
EE | 24.05.2017 | ||
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
IT | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
PL | 24.05.2017 | ||
RO | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
SK | 24.05.2017 | ||
SM | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 24.05.2017 | |
CZ | 24.05.2017 | ||
DK | 24.05.2017 | ||
EE | 24.05.2017 | ||
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
RO | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
SK | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Frühere [2018/09] | AT | 24.05.2017 | |
DK | 24.05.2017 | ||
EE | 24.05.2017 | ||
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Frühere [2017/52] | AT | 24.05.2017 | |
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 24.05.2017 | |
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 24.05.2017 | |
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]US2003126294 (THORSTEINSON THOMAS M [CA], et al) [X] 1,18 * abstract * * page 3, paragraph 0092 - page 4, paragraph 0111; figures 1-5; claims 1-8 * [Y] 2-17; | [A]US2005013262 (ZEIN AL-ABEDEEN TARIF [FR], et al) [A] 1-18 * the whole document *; | [Y]US2009034416 (BARON STEPHANE [FR], et al) [Y] 2-17 * abstract * * page 1, paragraph 0005 - page 6, paragraph 0133; figures 1-9; claims 1-17 *; | [A]US2011194491 (GUEEMES CABREJAS INIGO [ES], et al) [A] 1-18* the whole document * |