EP2989242 - FASEROXIDATIONSOFEN MIT MEHREREN UNABHÄNGIG STEUERBAREN HEIZUNGSANLAGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.11.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.12.2016 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Illinois Tool Works Inc. 155 Harlem Avenue Glenview, IL 60025 / US | [2016/09] | Erfinder | 01 /
MELGAARD, Hans L. c/o Illinois Tool Works Inc. 155 Harlem Avenue Glenview, Illinois 60025 / US | [2016/09] | Vertreter | Trinks, Ole Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Postfach 10 26 05 86016 Augsburg / DE | [N/P] |
Frühere [2016/09] | Trinks, Ole Meissner, Bolte & Partner GbR Postfach 10 26 05 86016 Augsburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14731846.3 | 24.04.2014 | [2016/09] | WO2014US35326 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201361816376P | 26.04.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361816376 P | US201414257383 | 21.04.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414257383 | [2016/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014176440 | Datum: | 30.10.2014 | Sprache: | EN | [2014/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2989242 | Datum: | 02.03.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.10.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2989242 | Datum: | 04.01.2017 | Sprache: | EN | [2017/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.10.2014 | Klassifikation | IPC: | F27B3/04, F27B3/20, F27B3/22, F27B17/00, F27D99/00, F27D19/00, D02J13/00, D01F9/32, F27B3/28, F27D7/02, F27D17/00 | [2016/35] | CPC: |
D02J13/001 (EP,US);
D01F9/322 (US);
D01F9/32 (EP,US);
D01F9/324 (US);
D01F9/328 (US);
F27B17/00 (US);
F27B17/0025 (EP,US);
F27B17/0075 (EP,US);
F27B3/04 (EP,US);
F27B3/045 (EP,US);
F27B3/20 (EP,US);
F27B3/22 (EP,US);
F27B3/28 (EP,US);
F27D11/00 (EP,US);
F27D17/004 (EP,US);
F27D19/00 (EP,US);
F27D7/02 (EP,US);
F27D99/0001 (EP,US);
|
Frühere IPC [2016/09] | D02J13/00, D01F9/32, F26B13/00, F27B9/10, F27B9/28 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/09] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FASEROXIDATIONSOFEN MIT MEHREREN UNABHÄNGIG STEUERBAREN HEIZUNGSANLAGEN | [2016/09] | Englisch: | FIBER OXIDATION OVEN WITH MULTIPLE INDEPENDENTLY CONTROLLABLE HEATING SYSTEMS | [2016/09] | Französisch: | FOUR D'OXYDATION DES FIBRES AYANT DE MULTIPLES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE POUVANT ÊTRE COMMANDÉS DE FAÇON INDÉPENDANTE | [2016/09] | Eintritt in die regionale Phase | 17.08.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.08.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.08.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.08.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/09] | 19.05.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.09.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.11.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.11.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.11.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 05.10.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.04.2014 | AL | 04.01.2017 | AT | 04.01.2017 | CY | 04.01.2017 | CZ | 04.01.2017 | DK | 04.01.2017 | EE | 04.01.2017 | ES | 04.01.2017 | FI | 04.01.2017 | HR | 04.01.2017 | IT | 04.01.2017 | LT | 04.01.2017 | LV | 04.01.2017 | MC | 04.01.2017 | MK | 04.01.2017 | NL | 04.01.2017 | PL | 04.01.2017 | RO | 04.01.2017 | RS | 04.01.2017 | SE | 04.01.2017 | SI | 04.01.2017 | SK | 04.01.2017 | SM | 04.01.2017 | BG | 04.04.2017 | NO | 04.04.2017 | GR | 05.04.2017 | IE | 24.04.2017 | LU | 24.04.2017 | MT | 24.04.2017 | BE | 30.04.2017 | CH | 30.04.2017 | LI | 30.04.2017 | IS | 04.05.2017 | [2020/34] |
Frühere [2019/52] | HU | 24.04.2014 | |
AT | 04.01.2017 | ||
CY | 04.01.2017 | ||
CZ | 04.01.2017 | ||
DK | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
ES | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
MC | 04.01.2017 | ||
MK | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SI | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
SM | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IE | 24.04.2017 | ||
LU | 24.04.2017 | ||
MT | 24.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
Frühere [2019/48] | HU | 24.04.2014 | |
AT | 04.01.2017 | ||
CY | 04.01.2017 | ||
CZ | 04.01.2017 | ||
DK | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
ES | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
MC | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SI | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
SM | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IE | 24.04.2017 | ||
LU | 24.04.2017 | ||
MT | 24.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 24.04.2014 | |
AT | 04.01.2017 | ||
CZ | 04.01.2017 | ||
DK | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
ES | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
MC | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SI | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
SM | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IE | 24.04.2017 | ||
LU | 24.04.2017 | ||
MT | 24.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 04.01.2017 | |
CZ | 04.01.2017 | ||
DK | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
ES | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
MC | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SI | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
SM | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IE | 24.04.2017 | ||
LU | 24.04.2017 | ||
MT | 24.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 04.01.2017 | |
CZ | 04.01.2017 | ||
DK | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
ES | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
MC | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SI | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
SM | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IE | 24.04.2017 | ||
LU | 24.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
Frühere [2018/14] | AT | 04.01.2017 | |
CZ | 04.01.2017 | ||
DK | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
ES | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
MC | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SI | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
SM | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
LU | 24.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
Frühere [2018/06] | AT | 04.01.2017 | |
CZ | 04.01.2017 | ||
DK | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
ES | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
MC | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
SM | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 04.01.2017 | |
CZ | 04.01.2017 | ||
DK | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
ES | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
SM | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 04.01.2017 | |
CZ | 04.01.2017 | ||
DK | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
ES | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 04.01.2017 | |
CZ | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
ES | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
Frühere [2017/48] | AT | 04.01.2017 | |
CZ | 04.01.2017 | ||
ES | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
Frühere [2017/40] | AT | 04.01.2017 | |
ES | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [YD]US4515561 (MELGAARD HANS L [US]) [YD] 6 * the whole document *; | [A]EP0848090 (TORAY INDUSTRIES [JP]) [A] 1 * figures 1-11 *; | [A]US5788484 (MELGAARD HANS L [US], et al) [A] 1* figure 1 *; | [A]JP2010002176 (MITSUBISHI RAYON CO) [A] 1 * abstract *; | [A]JP2010100967 (TORAY INDUSTRIES) [A] 1 * abstract *; | [XYI]CN201537998U (CHANGZHOU NEW LIAOYUAN MACHINERY CO LTD) [X] 1-5,7,10-13 * abstract * * figure . * [Y] 6 [I] 4,8,9,14,15; | [A]JP2010223471 (TORAY INDUSTRIES) [A] 1 * abstract * | vom Anmelder | US4515561 |