EP3017068 - PRIMER UND VERFAHREN ZUR ERKENNUNG MENSCHLICHER HEPATITIS-C-VIRUS-VARIANTEN (HCV) IN EINER ISOLIERTEN PROBE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2016/19] | PRIMER UND VERFAHREN ZUR ERKENNUNG MENSCHLICHER HEPATITIS-C-VIRUS-VARIANTEN IN EINER ISOLIERTEN PROBE | ||
[2017/49] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.02.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.03.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.12.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 24.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca Passeig Vall d'Hebrón, 119-129 08035 Barcelona / ES | Für alle benannten Staaten CIBER (Centro de Investigación Biomédica en Red) Instituto de Salud Carlos III Pabellón 11. planta baja C/Monforte de Lemos 3-5 28029 Madrid / ES | Für:AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124 4070 Basel / CH | Für:DE
Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim / DE | [2018/31] |
Frühere [2018/01] | Für alle benannten Staaten Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca Passeig Vall d'Hebrón, 119-129 08035 Barcelona / ES | ||
Für alle benannten Staaten CIBER (Centro de Investigación Biomédica en Red) Instituto de Salud Carlos III Pabellón 11. planta baja C/Monforte de Lemos 3-5 28029 Madrid / ES | |||
Für alle benannten Staaten Roche Diagnòstics S.L. Av. Generalitat, 171-173 08173 Sant Cugat Del Vallès / ES | |||
Frühere [2016/19] | Für alle benannten Staaten Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca Passeig Vall d'Hebrón, 119-129 08035 Barcelona / ES | ||
Für alle benannten Staaten CIBER Centro de Investigación Biomédica en Red Instituto de Salud Carlos III Pabellón 11. planta baja C/Monforte de Lemos 3-5 28029 Madrid / ES | |||
Für alle benannten Staaten Roche Diagnostics, S.L. Avda. Generalitat, 171-173 08174 Sant Cugat del Vallès / ES | Erfinder | 01 /
QUER, Josep C/ Caballero 80 5º 1ª E-08029 Barcelona / ES | 02 /
RODRÍGUEZ, Francisco Travessera de Dalt 34 5º 4ª E-08024 Barcelona / ES | 03 /
GREGORI, Josep C/ Josep Calvó 11 E-08140 Caldes De Montbui / ES | [2016/19] | Vertreter | Merkel, Patrick Roche Diagnostics International AG Forrenstrasse 2 6343 Rotkreuz / CH | [2018/16] |
Frühere [2016/19] | ZBM Patents - Zea, Barlocci & Markvardsen Plaza Catalunya, 1 2nd floor 08002 Barcelona / ES | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14736385.7 | 04.07.2014 | [2016/19] | WO2014EP64281 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20130382278 | 05.07.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 13382278 | [2016/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015001068 | Datum: | 08.01.2015 | Sprache: | EN | [2015/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3017068 | Datum: | 11.05.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.01.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3017068 | Datum: | 18.04.2018 | Sprache: | EN | [2018/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.01.2015 | Klassifikation | IPC: | C12Q1/70 | [2016/19] | CPC: |
C12Q1/707 (EP,US);
C12Q2600/112 (EP,US);
C12Q2600/156 (EP,US);
C12Q2600/16 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/19] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PRIMER UND VERFAHREN ZUR ERKENNUNG MENSCHLICHER HEPATITIS-C-VIRUS-VARIANTEN (HCV) IN EINER ISOLIERTEN PROBE | [2017/49] | Englisch: | PRIMERS AND METHODS FOR DETECTING HUMAN HEPATITIS C VIRUS (HCV) VARIANTS IN AN ISOLATED SAMPLE | [2016/19] | Französisch: | AMORCES ET PROCÉDÉS DE DÉTECTION DE VARIANTES DE VIRUS HUMAIN DE L'HÉPATITE C (VHC) DANS UN ÉCHANTILLON ISOLÉ | [2017/49] |
Frühere [2016/19] | PRIMER UND VERFAHREN ZUR ERKENNUNG MENSCHLICHER HEPATITIS-C-VIRUS-VARIANTEN IN EINER ISOLIERTEN PROBE | ||
Frühere [2016/19] | AMORCES ET PROCÉDÉS POUR DÉTECTER DES VARIANTS DU VIRUS DE L'HÉPATITE C (VHC) DANS UN ÉCHANTILLON ISOLÉ | Eintritt in die regionale Phase | 05.02.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.02.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.02.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.02.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/19] | 18.07.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.02.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.06.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.12.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.03.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.03.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.03.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 21.01.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.07.2014 | AL | 18.04.2018 | AT | 18.04.2018 | CY | 18.04.2018 | CZ | 18.04.2018 | DK | 18.04.2018 | EE | 18.04.2018 | FI | 18.04.2018 | HR | 18.04.2018 | IT | 18.04.2018 | LT | 18.04.2018 | LV | 18.04.2018 | MC | 18.04.2018 | MK | 18.04.2018 | NL | 18.04.2018 | PL | 18.04.2018 | RO | 18.04.2018 | RS | 18.04.2018 | SE | 18.04.2018 | SI | 18.04.2018 | SK | 18.04.2018 | SM | 18.04.2018 | TR | 18.04.2018 | IE | 04.07.2018 | LU | 04.07.2018 | MT | 04.07.2018 | BG | 18.07.2018 | NO | 18.07.2018 | GR | 19.07.2018 | BE | 31.07.2018 | IS | 18.08.2018 | PT | 20.08.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 04.07.2014 | |
AL | 18.04.2018 | ||
AT | 18.04.2018 | ||
CY | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
MK | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
TR | 18.04.2018 | ||
IE | 04.07.2018 | ||
LU | 04.07.2018 | ||
MT | 04.07.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2020/30] | HU | 04.07.2014 | |
AL | 18.04.2018 | ||
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
TR | 18.04.2018 | ||
IE | 04.07.2018 | ||
LU | 04.07.2018 | ||
MT | 04.07.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
TR | 18.04.2018 | ||
IE | 04.07.2018 | ||
LU | 04.07.2018 | ||
MT | 04.07.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
IE | 04.07.2018 | ||
LU | 04.07.2018 | ||
MT | 04.07.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
IE | 04.07.2018 | ||
LU | 04.07.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/24] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
IE | 04.07.2018 | ||
LU | 04.07.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/19] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
IE | 04.07.2018 | ||
LU | 04.07.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/17] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
LU | 04.07.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/15] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/11] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/09] | AL | 18.04.2018 | |
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/08] | AL | 18.04.2018 | |
DK | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/03] | AL | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
Frühere [2018/51] | AL | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Frühere [2018/49] | AL | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AL | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 18.04.2018 | |
LT | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Frühere [2018/43] | NL | 18.04.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [IY]WO03057915 (UNIV SOUTHAMPTON [GB], et al) [I] 1-4 * claims 1-17 * [Y] 5-13; | [IA]WO2008125119 (HVIDOVRE HOSPITAL [DK], et al) [I] 1-13 * table 1 * * claim 1 * * sequence 39 * [A] 14-16; | [Y]US2009325145 (SABLON ERWIN [BE], et al) [Y] 1-13 * paragraphs [0063] - [0065] * * examples 3,7,9,11,15; claims 1-40 *; | [IY] - Y. TANAKA ET AL, "Inaugural Article: A comparison of the molecular clock of hepatitis C virus in the United States and Japan predicts that hepatocellular carcinoma incidence in the United States will increase over the next two decades", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, (20021126), vol. 99, no. 24, doi:10.1073/pnas.242608099, ISSN 0027-8424, pages 15584 - 15589, XP055084238 [I] 7-9 * the whole document * [Y] 1-8,10-13 DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.242608099 | [IY] - PARK J C ET AL, "Development and clinical evaluation of a microarray for hepatitis C virus genotyping", JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS, ELSEVIER BV, NL, vol. 163, no. 2, ISSN 0166-0934, (20100201), pages 269 - 275, (20091023), XP026824803 [I] 1-4 * the whole document * * page 270, column 2, paragraph 4 - page 272, column 1, paragraph 2 * * table 1 * [Y] 5-13 | [I] - SHEEHY P ET AL, "A strategy for obtaining near full-length HCV cDNA clones (assemblicons) by assembly PCR", JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS, ELSEVIER BV, NL, vol. 123, no. 2, ISSN 0166-0934, (20050201), pages 115 - 124, (20050201), XP027667298 [I] 1-13 * the whole document * * table 2 * | [Y] - SUELI M NAKATANI ET AL, "Comparative performance evaluation of hepatitis C virus genotyping based on the 5' untranslated region versus partial sequencing of the NS5B region of brazilian patients with chronic hepatitis C", VIROLOGY JOURNAL, BIOMED CENTRAL, LONDON, GB, (20111003), vol. 8, no. 1, doi:10.1186/1743-422X-8-459, ISSN 1743-422X, page 459, XP021114023 [Y] 3-13 * the whole document * * table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1743-422X-8-459 | [Y] - SANDRES-SAUNE K ET AL, "Determining hepatitis C genotype by analyzing the sequence of the NS5b region", JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS, ELSEVIER BV, NL, (20030501), vol. 109, no. 2, doi:10.1016/S0166-0934(03)00070-3, ISSN 0166-0934, pages 187 - 193, XP002425272 [Y] 5-13 * the whole document * * table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0166-0934(03)00070-3 | [Y] - ROSS ET AL, "Genotyping of hepatitis C virus isolates by a new line probe assay using sequence information from both the 5'untranslated and the core regions", JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS, ELSEVIER BV, NL, (20070626), vol. 143, no. 2, doi:10.1016/J.JVIROMET.2007.03.006, ISSN 0166-0934, pages 153 - 160, XP022131411 [Y] 1-13 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jviromet.2007.03.006 | [AD] - SIMMONDS PETER ET AL, "Consensus proposals for a unified system of nomenclature of hepatitis C virus genotypes", HEPATOLOGY, WILEY, USA, (20051001), vol. 42, no. 4, doi:10.1002/HEP.20819, ISSN 0270-9139, pages 962 - 973, XP002423614 [AD] 1-16 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/hep.20819 |