EP3014408 - ECHTZEITANZEIGE VON WECHSELWIRKUNGEN AUF EINEM WHITEBOARD [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 21.06.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.02.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052 / US | [2016/18] | Erfinder | 01 /
COPLEN, Joe, C. c/o Microsoft Corporation LCA - International Patents (8/1172) Redmond, WA 98052-6399 / US | 02 /
LANDIS, David c/o Microsoft Corporation LCA - International Patents (8/1172) Redmond, WA 98052-6399 / US | 03 /
TALBOT, Keri c/o Microsoft Corporation LCA - International Patents (8/1172) Redmond, WA 98052-6399 / US | 04 /
CALDWELL, Gary c/o Microsoft Corporation LCA - International Patents (8/1172) Redmond, WA 98052-6399 / US | 05 /
FISH, Nathan c/o Microsoft Corporation LCA - International Patents (8/1172) Redmond, WA 98052-6399 / US | 06 /
FAULKNER, Sarah c/o Microsoft Corporation LCA - International Patents (8/1172) Redmond, WA 98052-6399 / US | [2016/18] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2016/18] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14737374.0 | 05.06.2014 | [2016/18] | WO2014US41032 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201313925545 | 24.06.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201313925545 | [2016/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014209563 | Datum: | 31.12.2014 | Sprache: | EN | [2014/53] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3014408 | Datum: | 04.05.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 31.12.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3014408 | Datum: | 24.07.2019 | Sprache: | EN | [2019/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 31.12.2014 | Klassifikation | IPC: | G06F3/0481, G06F3/0488 | [2016/18] | CPC: |
G06F3/0488 (EP,US);
G06F3/1454 (US);
G06F3/0481 (EP,US);
G06F3/04847 (US);
G06F3/04883 (US);
H04L51/04 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/18] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ECHTZEITANZEIGE VON WECHSELWIRKUNGEN AUF EINEM WHITEBOARD | [2016/18] | Englisch: | SHOWING INTERACTIONS AS THEY OCCUR ON A WHITEBOARD | [2016/18] | Französisch: | PRÉSENTATION D'INTERACTIONS À MESURE QU'ELLES SE PRODUISENT SUR UN TABLEAU BLANC | [2016/18] | Eintritt in die regionale Phase | 18.12.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.12.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.12.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.12.2014 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 18.12.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/18] | 28.04.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.02.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.05.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.05.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.05.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 03.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 05.06.2014 | AL | 24.07.2019 | AT | 24.07.2019 | CY | 24.07.2019 | CZ | 24.07.2019 | DK | 24.07.2019 | EE | 24.07.2019 | ES | 24.07.2019 | FI | 24.07.2019 | HR | 24.07.2019 | IT | 24.07.2019 | LT | 24.07.2019 | LV | 24.07.2019 | MC | 24.07.2019 | MK | 24.07.2019 | MT | 24.07.2019 | PL | 24.07.2019 | RO | 24.07.2019 | RS | 24.07.2019 | SE | 24.07.2019 | SI | 24.07.2019 | SK | 24.07.2019 | SM | 24.07.2019 | TR | 24.07.2019 | BG | 24.10.2019 | NO | 24.10.2019 | GR | 25.10.2019 | IS | 24.11.2019 | PT | 25.11.2019 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 05.06.2014 | |
AL | 24.07.2019 | ||
AT | 24.07.2019 | ||
CY | 24.07.2019 | ||
CZ | 24.07.2019 | ||
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
IT | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
MC | 24.07.2019 | ||
MT | 24.07.2019 | ||
PL | 24.07.2019 | ||
RO | 24.07.2019 | ||
RS | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
SI | 24.07.2019 | ||
SK | 24.07.2019 | ||
SM | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Frühere [2021/12] | AL | 24.07.2019 | |
AT | 24.07.2019 | ||
CZ | 24.07.2019 | ||
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
IT | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
MC | 24.07.2019 | ||
PL | 24.07.2019 | ||
RO | 24.07.2019 | ||
RS | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
SI | 24.07.2019 | ||
SK | 24.07.2019 | ||
SM | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 24.07.2019 | |
AT | 24.07.2019 | ||
CZ | 24.07.2019 | ||
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
IT | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
PL | 24.07.2019 | ||
RO | 24.07.2019 | ||
RS | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
SI | 24.07.2019 | ||
SK | 24.07.2019 | ||
SM | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 24.07.2019 | |
AT | 24.07.2019 | ||
CZ | 24.07.2019 | ||
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
IT | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
PL | 24.07.2019 | ||
RO | 24.07.2019 | ||
RS | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
SK | 24.07.2019 | ||
SM | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Frühere [2020/27] | AL | 24.07.2019 | |
AT | 24.07.2019 | ||
CZ | 24.07.2019 | ||
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
IT | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
PL | 24.07.2019 | ||
RO | 24.07.2019 | ||
RS | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
SK | 24.07.2019 | ||
SM | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 24.07.2019 | |
AT | 24.07.2019 | ||
CZ | 24.07.2019 | ||
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
IT | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
PL | 24.07.2019 | ||
RO | 24.07.2019 | ||
RS | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
SK | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 24.07.2019 | |
AT | 24.07.2019 | ||
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
IT | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
PL | 24.07.2019 | ||
RO | 24.07.2019 | ||
RS | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | AL | 24.07.2019 | |
AT | 24.07.2019 | ||
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
IT | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
PL | 24.07.2019 | ||
RO | 24.07.2019 | ||
RS | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 24.07.2019 | |
AT | 24.07.2019 | ||
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
RS | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 24.07.2019 | |
AT | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
RS | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Frühere [2020/15] | AL | 24.07.2019 | |
AT | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
RS | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AT | 24.07.2019 | |
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
RS | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AT | 24.07.2019 | |
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
RS | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AT | 24.07.2019 | |
FI | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Frühere [2020/09] | FI | 24.07.2019 | |
LT | 24.07.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
Frühere [2020/08] | LT | 24.07.2019 | |
NO | 24.10.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2012162411 (HAWORTH INC [US], et al) [A] 1,3,6-8 * paragraph [0018] - paragraph [0060] ** figures 1a-1k *; | [XI]US2013055143 (MARTIN DAVID [CA], et al) [X] 1,2,4,7-9 * paragraph [0042] - paragraph [0112] * * paragraph [0170] - paragraph [0172] * * figures 1-24 * [I] 3,5,6,10; | [IA]US2013144950 (SANAKARANARASIMHAN MANIKANDAN [US], et al) [I] 1,4,7,8 * paragraph [0019] - paragraph [0060] * * figures 1-5,11 * [A] 2,9 |