|
04.01.2018 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.02.2017 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.01.2017 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
09.01.2017 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.01.2017 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
09.01.2017 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
09.01.2017 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.01.2017 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.01.2017 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
05.01.2017 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
05.01.2017 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.01.2017 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.10.2016 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.10.2016 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
24.10.2016 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.10.2016 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
37 |
|
24.10.2016 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
37 |
|
10.08.2016 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
10.08.2016 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
10.08.2016 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
08.08.2016 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
08.08.2016 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
08.08.2016 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
10.05.2016 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
10.05.2016 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
03.05.2016 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.12.2015 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
30.12.2015 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
30.12.2015 |
Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
30.12.2015 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
10.12.2015 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.12.2015 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.12.2015 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.12.2015 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.12.2015 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.11.2015 |
Aufforderung zur Aufrechterhaltung der Anmeldung und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.10.2015 |
Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.10.2015 |
Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
12 |
|
29.10.2015 |
Ergänzender europäischer Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
20.10.2015 |
Recherchebeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.10.2015 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.10.2015 |
Schreiben den Erfinder betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.10.2015 |
Schreiben den Erfinder betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.09.2015 |
Aufforderung zur Mitteilung der richtigen Erfinderadresse |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.09.2015 |
Nicht zugestelltes Schreiben |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.08.2015 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.08.2015 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.08.2015 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.08.2015 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
19.06.2015 |
Anfrage, wann mit dem Recherchenbericht gerechnet werden kann |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.06.2015 |
Anfrage, wann mit dem Recherchenbericht gerechnet werden kann |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.10.2014 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.09.2014 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
02.09.2014 |
Antwort vom Internationalen Büro |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.08.2014 |
Mitteilung bezüglich möglicher Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
21.08.2014 |
Anfrage beim Internationalen Büro |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.08.2014 |
Angelegenheit die Anmeldung betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.08.2014 |
Angelegenheit die Anmeldung betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.08.2014 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
15.08.2014 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
15.08.2014 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
13.08.2014 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
27 |
|
13.08.2014 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
57 |
|
24.07.2014 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.07.2014 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
35 |