17.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] |
26.06.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.07.2020 [2020/31] |
19.06.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.07.2020 [2020/30] |
05.06.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.07.2020 [2020/28] |
06.03.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.04.2020 [2020/15] |
23.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.12.2018 [2018/52] |
18.05.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.06.2018 [2018/25] |
16.03.2018 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 18.04.2018 [2018/16] |
09.03.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.04.2018 [2018/15] |
23.02.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.03.2018 [2018/13] |
09.02.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.03.2018 [2018/11] |
02.02.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.03.2018 [2018/10] |
26.01.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.02.2018 [2018/09] |
08.12.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.01.2018 [2018/02] |
01.12.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.01.2018 [2018/01] |
24.11.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.12.2017 [2017/52] |
17.11.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.12.2017 [2017/51] |
10.11.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.12.2017 [2017/50] |
03.11.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.12.2017 [2017/49] |
07.04.2017 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 10.05.2017 [2017/19] |
04.04.2017 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
04.04.2017 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
03.04.2017 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
28.03.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
21.11.2016 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
02.07.2016 |
Änderung durch den Anmelder |
|
20.05.2016 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 22.06.2016 [2016/25] |
01.04.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
18.12.2015 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 20.01.2016 [2016/03] |
18.12.2015 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 20.01.2016 [2016/03] |
18.12.2015 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 20.01.2016 [2016/03] |
12.12.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
09.10.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
16.09.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
12.09.2015 |
Änderung - Vertreter |
|
12.09.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
08.10.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
19.09.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|