EP3039927 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR MEHRBENUTZER-UPLINK [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.01.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.02.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.09.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 04.09.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.04.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.11.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2016/27] | Erfinder | 01 /
MERLIN, Simone 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 02 /
BARRIAC, Gwendolyn Denise 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 03 /
SAMPATH, Hemanth 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 04 /
VERMANI, Sameer 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [2016/27] | Vertreter | Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [2021/11] |
Frühere [2016/27] | Wegner, Hans Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14766837.0 | 27.08.2014 | [2016/27] | WO2014US52884 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201361871269P | 28.08.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361871269 P | US201414469306 | 26.08.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414469306 | [2016/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015031464 | Datum: | 05.03.2015 | Sprache: | EN | [2015/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3039927 | Datum: | 06.07.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.03.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3039927 | Datum: | 17.03.2021 | Sprache: | EN | [2021/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.03.2015 | Klassifikation | IPC: | H04B7/0452, H04B7/26, H04L5/00, H04W74/04, H04W74/08, H04L1/00, H04W52/50, H04L12/927, H04W52/14, H04L12/911, // H04L1/16, H04L1/18, H04W28/24, H04W72/12 | [2020/18] | CPC: |
H04B7/0452 (EP,KR,RU,US);
H04B7/2621 (EP,RU,US);
H04W74/002 (EP,KR,US);
H04L47/12 (RU,US);
H04L1/0031 (EP,US);
H04L1/1621 (EP);
H04L1/1854 (EP,RU,US);
H04L1/1858 (US);
H04L1/1861 (US);
H04L47/24 (US);
H04L47/72 (EP,US);
H04L47/805 (EP,US);
H04L5/0005 (RU,US);
H04L5/0007 (EP,US);
H04L5/003 (US);
H04L5/0037 (EP,US);
H04L5/0053 (KR);
H04L5/0055 (EP,US);
H04N7/17309 (US);
H04W52/146 (EP,KR,RU,US);
H04W52/50 (EP,KR,US);
H04W72/0446 (KR,US);
H04W72/0453 (US);
H04W72/12 (US);
H04W72/21 (KR,US);
H04W72/23 (KR,US);
H04W74/006 (US);
H04W74/04 (KR,US);
H04W74/08 (RU,US);
H04W74/0816 (EP,KR);
H04W74/085 (KR,US);
H04W8/04 (US);
H04W84/12 (KR);
H04L1/0008 (US);
H04L1/1607 (EP,US);
H04L2001/0093 (EP,US);
H04L5/0044 (EP,US);
H04W28/06 (US);
H04W28/24 (US);
|
Frühere IPC [2016/27] | H04W72/04, H04W74/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/27] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR MEHRBENUTZER-UPLINK | [2016/27] | Englisch: | METHODS AND APPARATUS FOR MULTIPLE USER UPLINK | [2016/27] | Französisch: | PROCÉDÉS ET APPAREIL POUR UNE LIAISON MONTANTE À PLUSIEURS UTILISATEURS | [2016/27] | Eintritt in die regionale Phase | 27.01.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.01.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.01.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.01.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/27] | 10.10.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.10.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.02.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.06.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.10.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.04.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.09.2020 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 29.09.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.02.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.02.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.02.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP21154176.8 / EP3833149 | Einspruch (Einsprüche) | 20.12.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 08.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 17.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 17.03.2021 | AT | 17.03.2021 | CY | 17.03.2021 | CZ | 17.03.2021 | DK | 17.03.2021 | EE | 17.03.2021 | HR | 17.03.2021 | LT | 17.03.2021 | LV | 17.03.2021 | MC | 17.03.2021 | MK | 17.03.2021 | MT | 17.03.2021 | PL | 17.03.2021 | RO | 17.03.2021 | RS | 17.03.2021 | SI | 17.03.2021 | SK | 17.03.2021 | SM | 17.03.2021 | BG | 17.06.2021 | GR | 18.06.2021 | IS | 17.07.2021 | PT | 19.07.2021 | IT | 27.08.2021 | LU | 27.08.2021 | BE | 31.08.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CY | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
MK | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
IT | 27.08.2021 | ||
LU | 27.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CY | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
IT | 27.08.2021 | ||
LU | 27.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
IT | 27.08.2021 | ||
LU | 27.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
LU | 27.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
LU | 27.08.2021 | ||
Frühere [2022/18] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Frühere [2022/13] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Frühere [2021/52] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 17.03.2021 | |
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Frühere [2021/37] | HR | 17.03.2021 | |
LV | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Frühere [2021/36] | HR | 17.03.2021 | |
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Frühere [2021/35] | HR | 17.03.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]US2011268094 (GONG MICHELLE X [US], et al); | [A]US2011268054 (ABRAHAM SANTOSH P [US], et al); | [A]US2012026928 (GONG MICHELLE X [US], et al); | [XI]US2012060075 (GONG MICHELLE X [US], et al) | Prüfung | EP2139165 |