EP3082597 - VERFAHREN UND SYSTEME ZUR ERHÖHUNG DER ZUVERLÄSSIGKEIT VON ORTHOGONAL REDUNDANTEN SENSOREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.06.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 26.06.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.03.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.06.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 24.08.2022 [2022/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Medtronic MiniMed, Inc. 18000 Devonshire Street Northridge, CA 91325-1219 / US | [2016/43] | Erfinder | 01 /
VARSAVSKY, Andrea 1012 3rd Street 306 Santa Monica, California 90403 / US | 02 /
LI, Xiaolong 19503 Kilfinan Street Porter Ranch, California 91326 / US | 03 /
LIU, Mike C. 719 North Rodeo Way Walnut, California 91789 / US | 04 /
ZHONG, Yuxiang 2445 East Del Mar Boulevard Apartment 327 Pasadena, California 91107 / US | 05 /
YANG, Ning 888 Main Street Apartment 417 New York, New York 10044 / US | [2016/43] | Vertreter | Madgwick, Paul Roland, et al Ruschke Madgwick Seide & Kollegen Patentanwälte Patent Attorney (UK) PartG mbB Postfach 86 06 29 81633 München / DE | [N/P] |
Frühere [2016/43] | Madgwick, Paul Roland, et al Ruschke Madgwick Seide & Kollegen Postfach 86 06 29 81633 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14816501.2 | 21.11.2014 | [2016/43] | WO2014US66794 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201361916632P | 16.12.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361916632 P | US201414260755 | 24.04.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414260755 | US201414260948 | 24.04.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414260948 | US201414261011 | 24.04.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414261011 | US201414261043 | 24.04.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414261043 | US201414261077 | 24.04.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414261077 | [2016/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2015094576 | Datum: | 25.06.2015 | Sprache: | EN | [2015/25] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3082597 | Datum: | 26.10.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.06.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3082597 | Datum: | 29.07.2020 | Sprache: | EN | [2020/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.08.2015 | Klassifikation | IPC: | A61B5/145 | [2016/43] | CPC: |
A61B5/14532 (EP,CN,KR,US);
A61B5/0004 (US);
A61B5/14503 (US);
A61B5/1455 (US);
A61B5/14556 (EP,CN,KR,US);
A61B5/1459 (EP,CN,US);
A61B5/1468 (EP,KR,US);
A61B5/1473 (EP,CN,KR,US);
A61B5/1495 (KR,US);
A61B5/4839 (KR,US);
A61B5/7221 (KR,US);
A61B5/7278 (KR,US);
A61M5/142 (US);
A61M5/14244 (KR,US);
A61M5/1723 (KR,US);
C12Q1/006 (US);
G01N21/00 (US);
G01N21/59 (US);
G01N21/84 (US);
G01N27/27 (US);
G01N27/3274 (US);
G01N27/4163 (KR,US);
G01N33/49 (EP,US);
G01N33/66 (US);
A61B2560/0223 (EP,CN,US);
A61B2560/0238 (US);
A61B2562/06 (US);
A61M2005/1726 (US);
A61M2205/3306 (US);
A61M2205/3584 (US);
A61M2205/3592 (US);
A61M2205/50 (US);
A61M2205/505 (US);
A61M2205/52 (US);
A61M2230/005 (US);
A61M2230/201 (US);
G01N2201/127 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/43] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEME ZUR ERHÖHUNG DER ZUVERLÄSSIGKEIT VON ORTHOGONAL REDUNDANTEN SENSOREN | [2016/43] | Englisch: | METHODS AND SYSTEMS FOR IMPROVING THE RELIABILITY OF ORTHOGONALLY REDUNDANT GLUCOSE SENSORS | [2020/12] | Französisch: | PROCÉDÉS ET SYSTÈMES POUR AMÉLIORER LA FIABILITÉ DE DÉTECTEURS ORTHOGONALEMENT REDONDANTS | [2016/43] |
Frühere [2016/43] | METHODS AND SYSTEMS FOR IMPROVING THE RELIABILITY OF ORTHOGONALLY REDUNDANT SENSORS | Eintritt in die regionale Phase | 16.06.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.06.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.06.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.06.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/43] | 11.11.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.06.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.08.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.03.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.06.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.06.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.06.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP20179623.2 / EP3733065 | Einspruch (Einsprüche) | 30.04.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.11.2014 | AL | 29.07.2020 | AT | 29.07.2020 | CY | 29.07.2020 | CZ | 29.07.2020 | DK | 29.07.2020 | EE | 29.07.2020 | ES | 29.07.2020 | FI | 29.07.2020 | HR | 29.07.2020 | IT | 29.07.2020 | LT | 29.07.2020 | LV | 29.07.2020 | MC | 29.07.2020 | MK | 29.07.2020 | MT | 29.07.2020 | NL | 29.07.2020 | PL | 29.07.2020 | RO | 29.07.2020 | RS | 29.07.2020 | SE | 29.07.2020 | SI | 29.07.2020 | SK | 29.07.2020 | SM | 29.07.2020 | TR | 29.07.2020 | BG | 29.10.2020 | NO | 29.10.2020 | GR | 30.10.2020 | IE | 21.11.2020 | LU | 21.11.2020 | IS | 29.11.2020 | BE | 30.11.2020 | CH | 30.11.2020 | LI | 30.11.2020 | PT | 30.11.2020 | [2022/34] |
Frühere [2022/32] | HU | 21.11.2014 | |
AL | 29.07.2020 | ||
AT | 29.07.2020 | ||
CY | 29.07.2020 | ||
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
MK | 29.07.2020 | ||
MT | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SI | 29.07.2020 | ||
SK | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
TR | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IE | 21.11.2020 | ||
LU | 21.11.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 21.11.2014 | |
AL | 29.07.2020 | ||
AT | 29.07.2020 | ||
CY | 29.07.2020 | ||
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
MT | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SI | 29.07.2020 | ||
SK | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
TR | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IE | 21.11.2020 | ||
LU | 21.11.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SI | 29.07.2020 | ||
SK | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IE | 21.11.2020 | ||
LU | 21.11.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SI | 29.07.2020 | ||
SK | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
LU | 21.11.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SI | 29.07.2020 | ||
SK | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
LU | 21.11.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/33] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SK | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
LU | 21.11.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SK | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SK | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/23] | AT | 29.07.2020 | |
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/22] | AT | 29.07.2020 | |
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AT | 29.07.2020 | |
DK | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/17] | AT | 29.07.2020 | |
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 29.07.2020 | |
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AT | 29.07.2020 | |
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/08] | ES | 29.07.2020 | |
FI | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 29.07.2020 | |
LT | 29.07.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US2008004536 (BAXI AMIT S [IN], et al) [X] 199-201,216-218 * paragraph [0040] * * paragraph [0046] * * figures 3,4 *; | [XI]US2009030293 (COOPER JONATHAN MARK [GB], et al) [X] 199-201,203,206-208,216-218,220,223-225 * paragraph [0048] - paragraph [0049] * * paragraph [0069] * * paragraph [0109] * * paragraph [0119] * * paragraph [0136] - paragraph [0143] * * figures 1-3,9 * [I] 202,204,205,209-215,219,221,222,226-232; | [A]US2009033482 (HAYTER GARY [US], et al) [A] 70-135 * paragraph [0004] * * paragraph [0091] - paragraph [0102] * * figures 1,3 *; | [A]US2009163855 (SHIN JOHN [US], et al) [A] 70-135 * paragraph [0087] - paragraph [0091] * * figure 14 *; | [A]US2011319734 (GOTTLIEB REBECCA K [US], et al) [A] 1,8,14,20,22,26,32,38,51,56,62,68,136-142,149-153,155-157,169-174,178-186,193-197 * paragraph [0008] * * paragraph [0035] * * paragraph [0037] * * paragraph [0039] - paragraph [0040] * * paragraph [0050] * * paragraph [0048] * * paragraph [0104] * * paragraph [0121] - paragraph [0151] * * figures 5,6A-6C,7 *; | [X]US2012262298 (BOHM SEBASTIAN [US], et al) [X] 199,200,216,217 * paragraph [0231] * * paragraph [0269] - paragraph [0270] ** paragraph [0278] - paragraph [0282] *; | [YA]US2013060105 (SHAH RAJIV [US], et al) [Y] 1-69,136-198 * paragraph [0002] * * paragraph [0016] * * paragraph [0018] - paragraph [0019] * * paragraph [0059] * * paragraph [0061] * * paragraph [0089] * * paragraph [0093] - paragraph [0094] * * paragraph [0101] * * paragraph [0107] * * paragraph [0128] * * paragraph [0134] - paragraph [0162] * * figures 1A,1B,2,1213A,13B,15A,15B,16,17A,17B,17C,22 * [A] 70-135; | [Y]WO2013184416 (MEDTRONIC MINIMED INC [US]) [Y] 1-69,136-198 * paragraph [0016] * * paragraph [0176] * * paragraph [0191] * * paragraph [0250] - paragraph [0265] * * figures 18-20,33A,33B,34,35 * | vom Anmelder | US4562751 | US4678408 | US4685903 | US5080653 | US5097122 | US5299571 | US5390671 | US5391250 | US5482473 | US5586553 | US6809653 |