Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP3119067

EP3119067 - CLIENT-SERVER-SYSTEM FÜR NETZWERKDIENSTE UND ANWENDUNGEN FÜR MOBILTELEKOMMUNIKATIONSENDGERÄTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusErteilung des Patents vorgesehen
Status aktualisiert am  18.07.2018
Datenbank zuletzt aktualisiert am 13.11.2018
FrüherePrüfungsverfahren läuft
Status aktualisiert am  09.02.2018
FrüherePrüfungsantrag gestellt
Status aktualisiert am  12.05.2017
FrühereAnmeldung veröffentlicht
Status aktualisiert am  16.12.2016
Letztes Ereignis   Tooltip02.11.2018(Voraussichtliche) Erteilungveröffentlicht am 05.12.2018 [2018/49]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Opencode Systems O.O.D.
J.K.Hippodruma Bl.1, Ap.4
1612 Sofia / BG
[2017/03]
Erfinder01 / Staykoff, Constantin
c/o Opencode Systems O.O.D.
J.K. Hippodruma
Bl.1, Ap.4
1612 Sofia / BG
 [2017/03]
Anmeldenummer, Anmeldetag15003603.603.03.2016
[2017/03]
Prioritätsnummer, PrioritätstagUS20151459212408.01.2015         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201514592124
[2017/03]
Früher eingereichte Anmeldung, DatumUS20141459212408.01.2014
[2017/03]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP3119067
Datum:18.01.2017
Sprache:EN
[2017/03]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP20.12.2016
KlassifikationInternationalen:H04M3/42, H04M7/00, H04L29/08
[2017/03]
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2017/24]
Frühere [2017/03]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  RS,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:CLIENT-SERVER-SYSTEM FÜR NETZWERKDIENSTE UND ANWENDUNGEN FÜR MOBILTELEKOMMUNIKATIONSENDGERÄTE[2017/03]
Englisch:CLIENT-SERVER SYSTEM FOR NETWORK SERVICES AND APPLICATIONS FOR MOBILE TELECOMMUNICATIONS TERMINALS[2017/03]
Französisch:SYSTÈME CLIENT-SERVEUR POUR DES SERVICES DE RÉSEAU ET APPLICATIONS POUR DES TERMINAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS MOBILES[2017/03]
Prüfungsverfahren17.12.2015Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist
05.05.2017Prüfungsantrag gestellt  [2017/24]
10.07.2017Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
09.02.2018Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
31.05.2018Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
19.07.2018Ankündigung der Patenterteilung
17.09.2018Erteilungsgebühr entrichtet
17.09.2018Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
22.10.2018Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Antrag auf Wiedereinsetzung:03.03.2016Datum des Antrags
27.10.2016Antrag stattgegeben
Entrichtete GebührenJahresgebühr
06.03.2018Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
Angeführte Dokumente:Recherche[I]US2012099571  (STAYKOFF CONSTANTIN [BG]) [I] 1-18 * abstract * * figure 1 * * paragraph [0002] - paragraph [0003] * * paragraph [0009] - paragraph [0012] * * paragraph [0024] * * paragraph [0032] - paragraph [0043] * * paragraph [0054] - paragraph [0060] * * paragraph [0123] - paragraph [0146] *;
 [I]US2012089674  (STAYKOFF CONSTANTIN [BG]) [I] 1-18 * abstract * * figures 1-5 * * paragraph [0001] - paragraph [0004] * * paragraph [0027] - paragraph [0034] *;
 [A]  - ANONYMOUS, "Redefining over-the-phone customer service", INTERNET CITATION, (20080331), pages 1 - 8, URL: http://www.voiceobjects.com/files/en/voiceobjects_7_product_brief_en.pdf, (20090511), XP002528244 [A] 1-18 * the whole document *