EP2930459 - PANZERUNGSKOPPLER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.11.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.12.2016 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 21.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Plasan Sasa Ltd. Kibbutz Sasa 1387000 M.P. Marom Hagalil / IL | [2015/42] | Erfinder | 01 /
Shoshan, Amir Ben Moshav Kahal 1238700 D.N. Chevel Korazim / IL | 02 /
Laor, Amir Kibbutz Dan 1224500 Kibbutz Dan / IL | 03 /
Yakobi, Eitan Moshav Yonatan 1241500 Ramat HaGolan / IL | [2015/42] | Vertreter | Modiano, Micaela Nadia, et al Modiano & Partners Thierschstrasse 11 80538 München / DE | [2015/42] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15163364.1 | 13.04.2015 | [2015/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IL20140232110 | 13.04.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IL 23211014 | [2015/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2930459 | Datum: | 14.10.2015 | Sprache: | EN | [2015/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2930459 | Datum: | 04.01.2017 | Sprache: | EN | [2017/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.09.2015 | Klassifikation | IPC: | F41H5/013, F41H5/02 | [2015/42] | CPC: |
F41H5/013 (EP,US);
F41H5/02 (US);
F41H5/023 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/21] |
Frühere [2015/42] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PANZERUNGSKOPPLER | [2015/42] | Englisch: | ARMOUR COUPLER | [2015/42] | Französisch: | COUPLEUR POUR BLINDAGE | [2015/42] | Prüfungsverfahren | 14.04.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.04.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/21] | 21.07.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.11.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.11.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.11.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 05.10.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/50] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 13.04.2015 | AL | 04.01.2017 | AT | 04.01.2017 | CY | 04.01.2017 | CZ | 04.01.2017 | DK | 04.01.2017 | EE | 04.01.2017 | FI | 04.01.2017 | HR | 04.01.2017 | IT | 04.01.2017 | LT | 04.01.2017 | LV | 04.01.2017 | MC | 04.01.2017 | MK | 04.01.2017 | NL | 04.01.2017 | PL | 04.01.2017 | RO | 04.01.2017 | RS | 04.01.2017 | SE | 04.01.2017 | SI | 04.01.2017 | SK | 04.01.2017 | SM | 04.01.2017 | TR | 04.01.2017 | BG | 04.04.2017 | NO | 04.04.2017 | GR | 05.04.2017 | IE | 13.04.2017 | LU | 13.04.2017 | MT | 13.04.2017 | BE | 30.04.2017 | IS | 04.05.2017 | PT | 04.05.2017 | [2020/34] |
Frühere [2020/15] | HU | 13.04.2015 | |
AT | 04.01.2017 | ||
CY | 04.01.2017 | ||
CZ | 04.01.2017 | ||
DK | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
MC | 04.01.2017 | ||
MK | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SI | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
SM | 04.01.2017 | ||
TR | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IE | 13.04.2017 | ||
LU | 13.04.2017 | ||
MT | 13.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
PT | 04.05.2017 | ||
Frühere [2019/52] | HU | 13.04.2015 | |
AT | 04.01.2017 | ||
CY | 04.01.2017 | ||
CZ | 04.01.2017 | ||
DK | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
MC | 04.01.2017 | ||
MK | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SI | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
SM | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IE | 13.04.2017 | ||
LU | 13.04.2017 | ||
MT | 13.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
PT | 04.05.2017 | ||
Frühere [2019/48] | HU | 13.04.2015 | |
AT | 04.01.2017 | ||
CY | 04.01.2017 | ||
CZ | 04.01.2017 | ||
DK | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
MC | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SI | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
SM | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IE | 13.04.2017 | ||
LU | 13.04.2017 | ||
MT | 13.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
PT | 04.05.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 13.04.2015 | |
AT | 04.01.2017 | ||
CZ | 04.01.2017 | ||
DK | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
MC | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SI | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
SM | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IE | 13.04.2017 | ||
LU | 13.04.2017 | ||
MT | 13.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
PT | 04.05.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 04.01.2017 | |
CZ | 04.01.2017 | ||
DK | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
MC | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SI | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
SM | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IE | 13.04.2017 | ||
LU | 13.04.2017 | ||
MT | 13.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
PT | 04.05.2017 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 04.01.2017 | |
CZ | 04.01.2017 | ||
DK | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
MC | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SI | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
SM | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IE | 13.04.2017 | ||
LU | 13.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
PT | 04.05.2017 | ||
Frühere [2018/14] | AT | 04.01.2017 | |
CZ | 04.01.2017 | ||
DK | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
MC | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SI | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
SM | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
LU | 13.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
PT | 04.05.2017 | ||
Frühere [2018/06] | AT | 04.01.2017 | |
CZ | 04.01.2017 | ||
DK | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
MC | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
SM | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
PT | 04.05.2017 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 04.01.2017 | |
CZ | 04.01.2017 | ||
DK | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
SM | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
PT | 04.05.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 04.01.2017 | |
CZ | 04.01.2017 | ||
DK | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
PT | 04.05.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 04.01.2017 | |
CZ | 04.01.2017 | ||
EE | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
IT | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RO | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
SK | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
PT | 04.05.2017 | ||
Frühere [2017/48] | AT | 04.01.2017 | |
CZ | 04.01.2017 | ||
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
PT | 04.05.2017 | ||
Frühere [2017/40] | AT | 04.01.2017 | |
FI | 04.01.2017 | ||
HR | 04.01.2017 | ||
LT | 04.01.2017 | ||
LV | 04.01.2017 | ||
NL | 04.01.2017 | ||
PL | 04.01.2017 | ||
RS | 04.01.2017 | ||
SE | 04.01.2017 | ||
BG | 04.04.2017 | ||
NO | 04.04.2017 | ||
GR | 05.04.2017 | ||
IS | 04.05.2017 | ||
PT | 04.05.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP2505953 (NEXTER SYSTEMS [FR]) [X] 1-5,7,10,11 * abstract * * paragraph [0021] * * figures 1,2,5,6 *; | [XI]EP2551628 (NEXTER SYSTEMS [FR]) [X] 1-5,7,10 * paragraph [0015] * * figure 2 * [I] 11; | [XI]WO2009064263 (BAE SYSTEMS INFORMATION [US], et al) [X] 1-5,7,10 * page 4, paragraph last * * figures 1,2,3a * [I] 11; | [XI]US2011232472 (KELLNER JR WILLIAM R [US], et al) [X] 1-5,10 * paragraphs [0053] - [0056] * * figure 8 * [I] 11 | vom Anmelder | WO2011161399 |