EP2978266 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR NIEDRIGLEISTUNGSBETRIEB MIT MEHREREN ADCS MIT VERSCHIEDENEN PRÄZISIONEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 09.08.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.04.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742 / KR | [2019/37] |
Frühere [2016/04] | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742 / KR | Erfinder | 01 /
RAMAKRISHNA, Sudhir 5708 Arrow Point Drive Plano Collin County, TX Texas 75093 / US | [2016/04] | Vertreter | HGF HGF Limited 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [N/P] |
Frühere [2019/37] | HGF Limited Saviour House 9 St. Saviourgate York YO1 8NQ / GB | ||
Frühere [2016/04] | Jenkins, Richard Gavin HGF Limited Saviour House 9 St Saviourgate York YO1 8NQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15178307.3 | 24.07.2015 | [2016/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201462029205P | 25.07.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201462029205 P | US201514622449 | 13.02.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201514622449 | [2016/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2978266 | Datum: | 27.01.2016 | Sprache: | EN | [2016/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2978266 | Datum: | 11.09.2019 | Sprache: | EN | [2019/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.12.2015 | Klassifikation | IPC: | H04W52/02, H03M1/00, H03M1/12, H04L25/00, H04L25/02 | [2016/04] | CPC: |
H04L25/00 (EP,US);
H04L27/2695 (US);
H04L1/0005 (US);
H04L25/0292 (EP,US);
H04L27/2691 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR NIEDRIGLEISTUNGSBETRIEB MIT MEHREREN ADCS MIT VERSCHIEDENEN PRÄZISIONEN | [2016/04] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR LOW POWER OPERATION UTILIZING MULTIPLE ADCS WITH DIFFERENT PRECISIONS | [2019/17] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL POUR UN FONCTIONNEMENT À FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE UTILISANT DE MULTIPLES CONVERTISSEURS ANALOGIQUE/NUMÉRIQUE À DIFFÉRENTES PRÉCISIONS | [2019/17] |
Frühere [2016/04] | METHODS AND APPARATUS FOR LOW POWER OPERATION UTILIZING MULTIPLE ADCS WITH DIFFERENT PRECISIONS | ||
Frühere [2016/04] | PROCÉDÉS ET APPAREIL POUR UN FONCTIONNEMENT À FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE UTILISANT DE MULTIPLES CONVERTISSEURS ANALOGIQUE/NUMÉRIQUE À DIFFÉRENTES PRÉCISIONS | Prüfungsverfahren | 24.07.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/04] | 25.07.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.04.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.07.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.07.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 31.07.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 15.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.07.2015 | AL | 11.09.2019 | AT | 11.09.2019 | CY | 11.09.2019 | CZ | 11.09.2019 | DK | 11.09.2019 | EE | 11.09.2019 | ES | 11.09.2019 | FI | 11.09.2019 | HR | 11.09.2019 | IT | 11.09.2019 | LT | 11.09.2019 | LV | 11.09.2019 | MC | 11.09.2019 | MK | 11.09.2019 | MT | 11.09.2019 | NL | 11.09.2019 | PL | 11.09.2019 | RO | 11.09.2019 | RS | 11.09.2019 | SE | 11.09.2019 | SI | 11.09.2019 | SK | 11.09.2019 | SM | 11.09.2019 | TR | 11.09.2019 | BG | 11.12.2019 | NO | 11.12.2019 | GR | 12.12.2019 | IS | 12.01.2020 | PT | 13.01.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 24.07.2015 | |
AL | 11.09.2019 | ||
AT | 11.09.2019 | ||
CY | 11.09.2019 | ||
CZ | 11.09.2019 | ||
DK | 11.09.2019 | ||
EE | 11.09.2019 | ||
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
IT | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
MC | 11.09.2019 | ||
MT | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
PL | 11.09.2019 | ||
RO | 11.09.2019 | ||
RS | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
SI | 11.09.2019 | ||
SK | 11.09.2019 | ||
SM | 11.09.2019 | ||
TR | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
IS | 12.01.2020 | ||
PT | 13.01.2020 | ||
Frühere [2021/15] | AL | 11.09.2019 | |
AT | 11.09.2019 | ||
CZ | 11.09.2019 | ||
DK | 11.09.2019 | ||
EE | 11.09.2019 | ||
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
IT | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
MC | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
PL | 11.09.2019 | ||
RO | 11.09.2019 | ||
RS | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
SI | 11.09.2019 | ||
SK | 11.09.2019 | ||
SM | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
IS | 12.01.2020 | ||
PT | 13.01.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 11.09.2019 | |
AT | 11.09.2019 | ||
CZ | 11.09.2019 | ||
DK | 11.09.2019 | ||
EE | 11.09.2019 | ||
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
IT | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
PL | 11.09.2019 | ||
RO | 11.09.2019 | ||
RS | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
SI | 11.09.2019 | ||
SK | 11.09.2019 | ||
SM | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
IS | 12.01.2020 | ||
PT | 13.01.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 11.09.2019 | |
AT | 11.09.2019 | ||
CZ | 11.09.2019 | ||
DK | 11.09.2019 | ||
EE | 11.09.2019 | ||
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
IT | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
PL | 11.09.2019 | ||
RO | 11.09.2019 | ||
RS | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
SK | 11.09.2019 | ||
SM | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
IS | 12.01.2020 | ||
PT | 13.01.2020 | ||
Frühere [2020/27] | AL | 11.09.2019 | |
AT | 11.09.2019 | ||
CZ | 11.09.2019 | ||
EE | 11.09.2019 | ||
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
IT | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
PL | 11.09.2019 | ||
RO | 11.09.2019 | ||
RS | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
SK | 11.09.2019 | ||
SM | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
PT | 13.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 11.09.2019 | |
AT | 11.09.2019 | ||
CZ | 11.09.2019 | ||
EE | 11.09.2019 | ||
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
IT | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
PL | 11.09.2019 | ||
RO | 11.09.2019 | ||
RS | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
SK | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
PT | 13.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 11.09.2019 | |
AT | 11.09.2019 | ||
EE | 11.09.2019 | ||
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
IT | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
PL | 11.09.2019 | ||
RO | 11.09.2019 | ||
RS | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
PT | 13.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | AL | 11.09.2019 | |
AT | 11.09.2019 | ||
EE | 11.09.2019 | ||
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
IT | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
PL | 11.09.2019 | ||
RO | 11.09.2019 | ||
RS | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
PT | 13.01.2020 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 11.09.2019 | |
EE | 11.09.2019 | ||
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
RS | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
PT | 13.01.2020 | ||
Frühere [2020/20] | AL | 11.09.2019 | |
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
RS | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
Frühere [2020/15] | AL | 11.09.2019 | |
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
RS | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
Frühere [2020/11] | ES | 11.09.2019 | |
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
RS | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
Frühere [2020/10] | FI | 11.09.2019 | |
LT | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
Frühere [2020/09] | FI | 11.09.2019 | |
LT | 11.09.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
Frühere [2020/08] | LT | 11.09.2019 | |
NO | 11.12.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]WO0118970 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]) [I] 1-15 * abstract * * page 1, lines 8-16 * * page 1, line 21 - page 2, line 30 * * page 6, lines 5-8 * * page 7, line 11 - page 8, line 20 * * page 10, line 11 - page 11, line 26 * * page 13, lines 15-17 * * figures 1A,1B,6A *; | [I]US2006215590 (SHARMA SRIDHAR G [US], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0029] , [0033] , [0034] , [0075] , [0076] ** figure 2 *; | [Y]GB2440988 (ITI SCOTLAND LTD [GB]) [Y] 1-15 * page 4, lines 7-15, 26-33 * * page 6, line 27 - page 7, line 30 * * figure 3 *; | [Y]US2012076229 (BROBSTON MICHAEL LEE [US], et al) [Y] 1-15 * paragraphs [0049] , [0051] , [0054] - [0063] * * figures 1-3,6,7 *; | [Y]US8335484 (ARAD OREN [US], et al) [Y] 1-15 * abstract * * column 1, line 65 - column 2, line 2 * * column 2, line 50 - column 4, line 3 * * column 5, lines 19,20,31-35,44-49 * * column 5, line 59 - column 6, line 67 * * column 9, lines 13-27 * * figures 1,3,4 * | vom Anmelder | - JOHN G. PROAKIS, Digital Communications |