EP3032883 - GEOGRAFISCHE DETEKTION VON MOBILEN ENDGERÄTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.09.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.03.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 30.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.09.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 28.10.2020 [2020/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Vodafone IP Licensing Limited The Connection Newbury Berkshire RG14 2FN / GB | [2016/24] | Erfinder | 01 /
McQuaid, Gerald c/o Group Legal (Patents), Vodafone Group Services Limited, One Kingdom Street Paddington Central London, W2 6BY / GB | [2016/24] | Vertreter | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Frühere [2016/24] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15196684.3 | 27.11.2015 | [2016/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20140021815 | 08.12.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201421815 | [2016/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3032883 | Datum: | 15.06.2016 | Sprache: | EN | [2016/24] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP3032883 | Datum: | 29.06.2016 | Sprache: | EN | [2016/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.05.2016 | Klassifikation | IPC: | H04W48/04, // H04W8/18, H04W12/08 | [2016/24] | CPC: |
H04W48/04 (EP,GB,US);
H04M15/58 (US);
H04W12/08 (EP,US);
H04W4/021 (EP,GB,US);
H04W8/18 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/05] |
Frühere [2016/24] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GEOGRAFISCHE DETEKTION VON MOBILEN ENDGERÄTEN | [2016/24] | Englisch: | GEOGRAPHICAL DETECTION OF MOBILE TERMINALS | [2016/24] | Französisch: | DÉTECTION GÉOGRAPHIQUE DE TERMINAUX MOBILES | [2016/24] | Prüfungsverfahren | 27.11.2015 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 21.12.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.12.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/05] | 06.03.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.09.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.07.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.02.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.09.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.06.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/44] | 24.06.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2020/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2017 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   13.02.2018 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2011081885 (SENNETT DEWAYNE A [US], et al) [A] 1-22 * abstract ** paragraphs [0014] , [0023] , [0017] *; | [YA]US2011183646 (KRAMARZ-VONKOHOUT GERHARD [DE], et al) [Y] 18,19 * abstract * * paragraphs [0003] , [0031] , [0070] * [A] 1-17,20-22; | [XY]US2011319010 (NELKENBAUM YOSSI [IL]) [X] 1-5,7-17,20-22 * abstract * * paragraphs [0003] - [0006] - [0010] , [0020] - [0023] - [0025] - [0029] - [0031] , [0039] - [0044] - [0049] - [0050] * [Y] 6,18,19; | [A]EP2677814 (ALCATEL LUCENT [FR]) [A] 1-22 * abstract * * paragraphs [0007] , [0011] , [0014] , [0015] , [0055] - [0056] *; | [YA]GB2507119 (IP ACCESS LTD [GB]) [Y] 6,18,19 * abstract * * page 5, line 1 - line 4; figure 1 * [A] 1-5,7-17,20-22 |