EP3186550 - HEAVY-LIGHT-LEUCHTE MIT UMGEBUNGSERFAHRUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.06.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 14.12.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.06.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 27.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.06.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.07.2021 [2021/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Signify Holding B.V. High Tech Campus 48 5656 AE Eindhoven / NL | [2019/11] |
Frühere [2018/50] | Für alle benannten Staaten Philips Lighting Holding B.V. High Tech Campus 48 5656 AE Eindhoven / NL | ||
Frühere [2017/27] | Für alle benannten Staaten Philips Lighting Holding B.V. High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
BERGMAN, Anthonie Hendrik c/o High Tech Campus 45 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
SIEPEL, Anika, Nelleke c/o High Tech Campus 45 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 03 /
VAN DER ZWAAG, Marjolein Dimmie c/o High Tech Campus 45 NL-5656 AE Eindhoven / NL | [2017/35] |
Frühere [2017/27] | 01 /
BERGMAN, Anthonie Hendrik c/o High Tech Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | ||
02 /
SIEPEL, Anika, Nelleke c/o High Tech Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | |||
03 /
VAN DER ZWAAG, Marjolein Dimmie c/o High Tech Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | Vertreter | Verweij, Petronella Daniëlle Signify Netherlands B.V. Intellectual Property High Tech Campus 7 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2017/27] | Verweij, Petronella Daniëlle Philips Lighting B.V. Philips Lighting Intellectual Property High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15750290.7 | 30.07.2015 | [2017/27] | WO2015EP67509 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20140182484 | 27.08.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 14182484 | [2017/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016030123 | Datum: | 03.03.2016 | Sprache: | EN | [2016/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3186550 | Datum: | 05.07.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.03.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.03.2016 | Klassifikation | IPC: | F21V23/04, F21V33/00, F21S6/00, A63B23/18 | [2017/27] | CPC: |
F21V23/0492 (EP,US);
H05B47/10 (EP,CN,US);
A63B23/185 (US);
F21S6/004 (EP,US);
F21V33/008 (EP,US);
H05B45/20 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HEAVY-LIGHT-LEUCHTE MIT UMGEBUNGSERFAHRUNG | [2017/27] | Englisch: | HEAVY LIGHT, AMBIENT EXPERIENCE LUMINAIRE | [2017/27] | Französisch: | LUMINAIRE À EXPÉRIENCE AMBIANTE HEAVY LIGHT | [2017/27] | Eintritt in die regionale Phase | 27.03.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.03.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.03.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.01.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.01.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 27.03.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/27] | 17.12.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.04.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.02.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/27] | 02.03.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2021/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2020 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]DE19653081 (RIXEN & KAUL GMBH [DE]) [Y] 4,8 * figure 3 *; | [AD]EP1110198 (WYNNE WILLSON GOTTELIER LTD [GB]) [AD] 1,13* claims 1,9,11,12,27 *; | [XYI]WO03008858 (MATHMOS LTD [GB], et al) [X] 1,2,7,13 * page 2, line 3 - line 11 * * page 2, line 26 - page 3, line 2 * * page 7, line 17 - line 22 * * page 11, line 14 - line 23 * * page 12, line 18 - page 13, line 2 * * figures 1-3,6 * [Y] 4,8 [I] 9-12; | [X]EP2407708 (HEUBL ISABEL [DE]) [X] 1,3,4,13 * paragraph [0039] * * paragraph [0041] - paragraph [0043] * * paragraph [0046] - paragraph [0047] * * figure - *; | [XI]US2013225037 (DELUZ PATRICK [US]) [X] 1-4,13 * figures 21A-21C,30 * * paragraph [0066] - paragraph [0069] * * paragraph [0079] * * paragraph [0082] * * paragraph [0108] - paragraph [0114] * [I] 7,9-12; | [XI]US2014210375 (NAUMANN CURTIS WILLIAM [US]) [X] 1-3,13,14 * paragraph [0017] - paragraph [0020] * * figure - * [I] 9-12 |