EP3194231 - VERFAHREN, VORRICHTUNG, SYSTEM, COMPUTERPROGRAMM UND COMPUTERPROGRAMMPRODUKT ZUR ANZEIGE VON EINFLUSSFAKTOREN VON FAHRSTRECKENABSCHNITTEN AUF EIN FAHRZEUG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.09.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.06.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 10.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.08.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 München / DE | [2017/30] | Erfinder | 01 /
AUGST, Alexander Am Haag 3 80937 Muenchen / DE | [2017/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15756863.5 | 14.08.2015 | [2017/30] | WO2015EP68737 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201410218806 | 18.09.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102014218806 | [2017/30] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016041712 | Datum: | 24.03.2016 | Sprache: | DE | [2016/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3194231 | Datum: | 26.07.2017 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 24.03.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.03.2016 | Klassifikation | IPC: | B60W50/00, B60W10/22, B60W50/14 | [2017/30] | CPC: |
B60W50/0097 (EP,US);
G01C21/3697 (EP,US);
B60K35/00 (EP);
B60K35/10 (EP);
B60W10/22 (EP,US);
B60W50/14 (EP,US);
B60K2360/141 (EP);
B60K2360/1438 (EP);
B60W2050/146 (EP,US);
B60W2552/30 (EP,US);
B60W2552/35 (EP,US);
B60W2556/30 (US);
B60W2556/35 (US);
B60W2556/45 (EP,US);
G01C21/3635 (US);
G01C21/365 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN, VORRICHTUNG, SYSTEM, COMPUTERPROGRAMM UND COMPUTERPROGRAMMPRODUKT ZUR ANZEIGE VON EINFLUSSFAKTOREN VON FAHRSTRECKENABSCHNITTEN AUF EIN FAHRZEUG | [2017/30] | Englisch: | METHOD, DEVICE, SYSTEM, COMPUTER PROGRAM, AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR DISPLAYING DRIVING ROUTE SECTION FACTORS INFLUENCING A VEHICLE | [2017/30] | Französisch: | PROCÉDÉ, DISPOSITIF, SYSTÈME DE PROGRAMME D'ORDINATEUR ET PRODUIT DE PROGRAMME D'ORDINATEUR POUR AFFICHER DES FACTEURS D'INFLUENCE DE TRONÇONS DE PARCOURS SUR UN VÉHICULE | [2017/30] | Eintritt in die regionale Phase | 23.03.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.03.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.03.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.03.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.03.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/30] | 23.03.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.09.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.12.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.06.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.09.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Teilanmeldung(en) | EP17162728.4 / EP3260346 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 02.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 10.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 23.08.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [I]US2009164063 (PICCININI SANDRO [IT], et al) [I] 1-27 * paragraph [0012] - paragraph [0029]; figures 1-5 *; | [I]US2012203428 (CHOI DAVE [JP], et al) [I] 1-27 * paragraph [0019] - paragraph [0042]; figures 1-3C *; | [XI]GB2492896 (LAND ROVER UK LTD [GB]) [X] 1-4,9,12-20,22-24,26,27 * page 2, line 25 - page 19, line 5; figures 1,2 * [I] 5-8,10,11,21,25; | [XI]GB2494528 (LAND ROVER UK LTD [GB]) [X] 1-8,12,15-17,21-24,26,27 * page 2, line 6 - page 13, line 33; figures 1-7 * [I] 9-11,13,14,18-20,25; | [XI]DE102012017932 (DAIMLER AG [DE]) [X] 1-3,7-12,15,17-19,22-24,26,27 * paragraph [0018] - paragraph [0043]; figures 1-7 * [I] 4-6,13,14,16,20,21,25; | [I]DE102012017118 (GM GLOBAL TECH OPERATIONS INC [US]) [I] 1-27* paragraph [0006] - paragraph [0055]; figure 1 *; | [XI]WO2014108556 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1-6,9,10,12,15-20,22-24,26,27 * page 3, line 4 - page 18, line 3; figures 1-7 * [I] 7,8,11,13,14,21,25 |