EP3202240 - INTELLIGENTES TEXTILPRODUKT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 15.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.01.2024 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 10.04.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.07.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 06.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 30.10.2024 [2024/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten IMEC vzw Kapeldreef 75 3001 Leuven / BE | Für alle benannten Staaten Universiteit Gent Sint-Pietersnieuwstraat 25 9000 Gent / BE | [2024/21] |
Frühere [2017/32] | Für alle benannten Staaten IMEC vzw Kapeldreef 75 3001 Leuven / BE | ||
Für alle benannten Staaten Universiteit Gent Sint-Pietersnieuwstraat 25 9000 Gent / BE | Erfinder | 01 /
VAN KEYMEULEN, Bjorn c/o IMEC Patent Department Kapeldreef 75 B-3001 Leuven / BE | [2024/16] |
Frühere [2017/32] | 01 /
VAN KEYMEULEN, Bjorn MEC Patent Department Kapeldreef 75 B-3001 Leuven / BE | Vertreter | Gevers Patents De Kleetlaan 7A 1831 Diegem / BE | [2024/16] |
Frühere [2017/32] | Gevers Patents Intellectual Property House Holidaystraat 5 1831 Diegem / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15763612.7 | 17.09.2015 | [2017/32] | WO2015EP71295 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20140186909 | 29.09.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 14186909 | [2017/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016050525 | Datum: | 07.04.2016 | Sprache: | EN | [2016/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3202240 | Datum: | 09.08.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.04.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3202240 | Datum: | 17.04.2024 | Sprache: | EN | [2024/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.04.2016 | Klassifikation | IPC: | H05K3/28, H05K1/03 | [2017/32] | CPC: |
H05K1/038 (EP,US);
H05K1/0283 (US);
H05K1/111 (US);
H05K1/181 (US);
H05K3/284 (EP,US);
H05K3/32 (US);
H05K2201/0133 (EP,US);
H05K2201/0281 (EP,US);
H05K2201/10977 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/32] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INTELLIGENTES TEXTILPRODUKT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON | [2017/32] | Englisch: | SMART TEXTILE PRODUCT AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME | [2017/32] | Französisch: | PRODUIT TEXTILE INTELLIGENT ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION | [2017/32] | Eintritt in die regionale Phase | 06.03.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.03.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.03.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.03.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/32] | 06.03.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 23.10.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.05.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.07.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.09.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.01.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.01.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.03.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.03.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.03.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 21.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 21.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 20.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | NL | 17.04.2024 | [2024/44] | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]GB2396252 (LEFTLY STEVEN [GB], et al) [X] 1-4,6,7,9,13 * the whole document * [I] 5,8,10-12,14-25; | [XI]US2005029680 (JUNG STEFAN [DE], et al) [X] 1-6,8,13 * paragraphs [0038] , [0 41] - [0043] - [0 45]; figures 4, 6 * [I] 7,9,14-25; | [A]US2006035554 (GLASER RUPERT H J [DE], et al) [A] 1-25* paragraphs [0063] - [0069]; figure 1 * |