EP3169671 - 1-(5-(TERT.-BUTYL)ISOXAZOL-3-YL)-3-(4-((PHENYL)ETHYNYL)PHENYL)HARNSTOFFDERIVATE UND VERWANDTE VERBINDUNGEN ALS FLT3 INHIBITOREN ZUR BEHANDLUNG VON KREBS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2017/21] | SUBSTITUIERTE HARNSTOFFDERIVATE UND PHARMAZEUTISCHE VERWENDUNGEN DAVON | ||
[2019/18] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.07.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.04.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 23.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 21.04.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sunshine Lake Pharma Co., Ltd. Northern Industrial Area Songshan Lake Dongguan, Guangdong 523000 / CN | [2017/21] | Erfinder | 01 /
CHENG, Changchung Dongyangguang Hi-tech Park Zhen An Road No. 368 Shang Sha Chang An Town Dongguan Guangdong 523871 / CN | 02 /
ZHANG, Yingjun Dongyangguang Hi-tech Park Zhen An Road No. 368 Shang Sha Chang An Town Dongguan Guangdong 523871 / CN | 03 /
LIU, Bing Dongyangguang Hi-tech Park Zhen An Road No. 368 Shang Sha Chang An Town Dongguan Guangdong 523871 / CN | 04 /
LONG, Bohua Dongyangguang Hi-tech Park Zhen An Road No. 368 Shang Sha Chang An Town Dongguan Guangdong 523871 / CN | 05 /
CHEN, Yu Dongyangguang Hi-tech Park Zhen An Road No. 368 Shang Sha Chang An Town Dongguan Guangdong 523871 / CN | 06 /
CHENG, Zhixin Dongyangguang Hi-tech Park Zhen An Road No. 368 Shang Sha Chang An Town Dongguan Guangdong 523871 / CN | [2017/21] | Vertreter | Becker Kurig & Partner Patentanwälte mbB Bavariastraße 7 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2017/21] | Becker Kurig Straus Patentanwälte Bavariastrasse 7 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15822879.1 | 16.07.2015 | [2017/21] | WO2015CN84253 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201410342509 | 17.07.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201410342509 | [2017/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016008433 | Datum: | 21.01.2016 | Sprache: | EN | [2016/03] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3169671 | Datum: | 24.05.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.01.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3169671 | Datum: | 21.08.2019 | Sprache: | EN | [2019/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 21.01.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.01.2018 | Klassifikation | IPC: | C07D413/14, C07D491/08, C07D413/12, C07D417/12, C07D471/04, C07D261/14, C07D487/04, C07D491/056, C07D491/107, C07D513/04, C07D513/14, C07D519/00, A61K31/422, A61K31/437, A61K31/4439, A61K31/454, A61K31/4545, A61K31/496, A61K31/5025, A61K45/06, A61P35/00 | [2019/18] | CPC: |
C07D261/14 (EP,CN,KR,US);
C07D413/12 (EP,CN,KR,US);
A61K31/422 (EP,KR,US);
A61K31/437 (EP,US);
A61K31/4439 (EP,US);
A61K31/454 (EP,KR,US);
A61K31/4545 (EP,US);
A61K31/496 (EP,US);
A61K31/5025 (EP,US);
A61K31/519 (EP,US);
A61K31/5377 (EP,KR,US);
A61K31/541 (EP,US);
A61K45/06 (EP,KR,US);
A61P35/00 (EP,US);
C07D413/14 (EP,CN,US);
C07D417/12 (EP,CN,US);
C07D471/04 (EP,CN,US);
C07D487/04 (EP,CN,US);
C07D487/08 (CN);
C07D491/056 (EP,CN,US);
C07D491/08 (EP,CN,US);
C07D491/107 (EP,CN,US);
C07D495/04 (CN);
C07D513/04 (EP,CN,US);
C07D513/14 (EP,CN,US);
C07D519/00 (EP,CN,US);
A61K2300/00 (KR);
Y02A50/30 (EP)
(-)
| C-Set: |
A61K31/422, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/437, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/4439, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/4545, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/454, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/496, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/519, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/5377, A61K2300/00 (US,EP); |
Frühere IPC [2017/21] | C07D261/14, C07D491/056, C07D413/12, C07D417/12, C07D471/04, C07D487/04, C07D491/107, C07D491/08, C07D413/14, C07D519/00, C07D513/04, C07D513/14, A61K31/541, A61K31/5377, A61K31/437, A61K31/496, A61K31/519, A61K31/4439, A61K31/4545, A61K31/422 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/21] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | 1-(5-(TERT.-BUTYL)ISOXAZOL-3-YL)-3-(4-((PHENYL)ETHYNYL)PHENYL)HARNSTOFFDERIVATE UND VERWANDTE VERBINDUNGEN ALS FLT3 INHIBITOREN ZUR BEHANDLUNG VON KREBS | [2019/18] | Englisch: | 1-(5-(TERT.-BUTYL)ISOXAZOL-3-YL)-3-(4-((PHENYL)ETHYNYL)PHENYL)UREA DERIVATIVES AND RELATED COMPOUNDS AS FLT3 INHIBITORS FOR TREATING CANCER | [2019/18] | Französisch: | DÉRIVÉS DE 1-(5-(TERT.-BUTYL)ISOXAZOL-3-YL)-3-(4-((PHÉNYL)ÉTHYNYL)PHÉNYL)URÉE EN TANT QU'INHIBITEURS DU FLT3 POUR LE TRAITEMENT DU CANCER | [2019/18] |
Frühere [2017/21] | SUBSTITUIERTE HARNSTOFFDERIVATE UND PHARMAZEUTISCHE VERWENDUNGEN DAVON | ||
Frühere [2017/21] | SUBSTITUTED UREA DERIVATIVES AND PHARMACEUTICAL USES THEREOF | ||
Frühere [2017/21] | DÉRIVÉS D'URÉE SUBSTITUÉS ET UTILISATIONS PHARMACEUTIQUES DE CEUX-CI | Eintritt in die regionale Phase | 28.11.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.11.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 28.11.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.11.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.11.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/21] | 28.11.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 05.07.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.11.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 09.01.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.04.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.06.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.06.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 26.06.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 03.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 21.08.2019 | AT | 21.08.2019 | CY | 21.08.2019 | CZ | 21.08.2019 | EE | 21.08.2019 | HR | 21.08.2019 | LT | 21.08.2019 | LV | 21.08.2019 | MC | 21.08.2019 | MK | 21.08.2019 | MT | 21.08.2019 | PL | 21.08.2019 | RO | 21.08.2019 | RS | 21.08.2019 | SI | 21.08.2019 | SK | 21.08.2019 | SM | 21.08.2019 | TR | 21.08.2019 | BG | 21.11.2019 | NO | 21.11.2019 | GR | 22.11.2019 | IS | 21.12.2019 | PT | 23.12.2019 | [2022/32] |
Frühere [2022/28] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CY | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
MT | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2021/15] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/27] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 21.08.2019 | |
EE | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 21.08.2019 | |
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/15] | AL | 21.08.2019 | |
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/12] | HR | 21.08.2019 | |
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/10] | LT | 21.08.2019 | |
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/08] | LT | 21.08.2019 | |
NO | 21.11.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2005060969 (ASTRAZENECA AB [SE], et al) [A] 1-16 * claim 1 * * page 86, line 27 - page 87, line 4 *; | [A]WO2005060970 (ASTRAZENECA AB [SE], et al) [A] 1-16 * claim 1 * * page 86, line 29 - page 87, line 6 *; | [I]WO2006082404 (ASTRAZENECA AB [SE], et al) [I] 1-16 * claim 1 * * page 84 - page 93; examples 1-13 * * page 77, line 16 - line 26 *; | [A]US2013274274 (KIM HONG WOO [US], et al) [A] 1-16* claims 1, 12 * | Internationale Recherche | [A]WO2005060969 (ASTRAZENECA AB [SE], et al) [A] 1-21 , 25-28 * the whole document *; | [A]WO2005060970 (ASTRAZENECA AB [SE], et al) [A] 1-21, 25-28* the whole document *; | [A]WO2006082404 (ASTRAZENECA AB [SE], et al) [A] 1-21, 25-28 * the whole document * |