EP3221910 - GRAPHENELEKTRODE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.11.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 19.06.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.08.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 16.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.11.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.12.2021 [2021/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Imagine Intelligent Materials Ltd PO Box 1140 Menai NSW 2234 / AU | [2018/13] |
Frühere [2018/08] | Für alle benannten Staaten Imagine Intelligent Materials Pty Ltd PO Box 1140 Menai, NSW 2234 / AU | ||
Frühere [2017/39] | Für alle benannten Staaten Imagine Intelligent Materials Pty Ltd Suite 302 Level 3 105 Pitt Street Sydney 2000 / AU | Erfinder | 01 /
AITCHISON, Phillip Suite 302 Level 3 105 Pitt Street Sydney, New South Wales / AU | 02 /
GRANT, Mathleson 7 Tracey Court Athelstone SA 5076 / AU | [2018/07] |
Frühere [2017/39] | 01 /
AITCHISON, Phillip Suite 302 Level 3 105 Pitt Street Sydney, New South Wales / AU | Vertreter | Fleuchaus, Andrea Fleuchaus & Gallo Partnerschaft mbB Patent- und Rechsanwälte Steinerstraße 15/Haus A 81369 München / DE | [N/P] |
Frühere [2017/39] | Fleuchaus, Andrea Fleuchaus & Gallo Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwälte Steinerstrasse 15/A 81369 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15862112.8 | 17.11.2015 | [2017/39] | WO2015AU50722 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AU20140904615 | 17.11.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU 2014904615 | [2017/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2016077880 | Datum: | 26.05.2016 | Sprache: | EN | [2016/21] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3221910 | Datum: | 27.09.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.05.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 23.06.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.09.2018 | Klassifikation | IPC: | C01B32/192, H01M4/133, H01M4/583, H01M4/62, H01G11/24, H01G11/36, C02F1/461, C02F1/469, C02F103/08 | [2018/26] | CPC: |
H01M4/133 (EP,US);
C01B32/192 (EP,US);
C02F1/46109 (EP,US);
C02F1/4691 (EP,US);
H01G11/24 (EP,US);
H01G11/36 (EP,US);
H01M4/583 (EP,US);
H01M4/623 (EP,US);
C02F2103/08 (EP,US);
|
Frühere IPC [2017/39] | H01M4/133, H01M4/96, H01M4/86, H01M4/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GRAPHENELEKTRODE | [2017/39] | Englisch: | GRAPHENE ELECTRODE | [2017/39] | Französisch: | ÉLECTRODE EN GRAPHÈNE | [2017/39] | Eintritt in die regionale Phase | 19.06.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.06.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 19.06.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.06.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.06.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.06.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/39] | 18.04.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.06.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.10.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.01.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 31.07.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/52] | 20.08.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2021/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.04.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.11.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2019 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   28.04.2020 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2011284805 (SAMULSKI EDWARD T [US], et al) [X] 1-5,7-9 * paragraph [0078]; examples 1-3; claims 2,5 *; | [A]WO2012057702 (UNIV NANYANG TECH [SG], et al) [A] 1-5,7-9 * page 14, line 28 - page 18, line 25; claim 17 * * page 20, line 17 - line 23 * * page 21, line 27 - page 22, line 11 *; | [A]KR101207463B (SION TECH CO LTD [KR]) [A] 1-5,7-9* example 2 *; | [AD]US8715610 (WALLACE GORDON GEORGE [AU], et al) [AD] 1-5,7-9 * column 5, line 26 - line 63; examples 1,2 *; | [X]WO2014078807 (UNIV CALIFORNIA [US]) [X] 1-3,9 * paragraphs [0016] , [0034] , [0120] , [0134] - [0136]; figures 1,5,8B; claims 2,4 * | Internationale Recherche | [X]WO2014078807 (UNIV CALIFORNIA [US]) [X] 1-7, 11, 15-16, 22-26, 32-35 * abstract, paragraphs [0003], [0015]-[0017], [0113], [0127]-[0154], [0162], figs, claims *; | [X]US2013022811 (AHN JONG-HYUN [KR], et al) [X] 1 * abstract, [0018]-[0019], claims *; | [X]WO2012057702 (UNIV NANYANG TECH [SG], et al) [X] 1, 2, 7, 32, 35 * abstract, page 4 lines 17-27, page 18 line 10- page 19 line 31, page 20 lines 1-8, page 20 lines 17-23, page 22 lines 1-11, page 22 lines 24-27, claims *; | [X]US2011284805 (SAMULSKI EDWARD T [US], et al) [X] 1, 2, 7, 15-20, 32-34 * abstract, paragraphs [0004], [0078], [0047], [0081], claims *; | [X]WO2013027561 (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB [JP], et al) [X] 1, 2, 27, 29-30, 32 * abstract, paragraph [0060]-[0072], claims *; | [X]US2012308884 (OGUNI TEPPEI [JP], et al) [X] 1, 2, 27, 29-30, 32 * abstract, paragraphs [0020]-[0023], [0029], [0040], [0051]-[0067], [0073]-[0090], claims *; | [X]CA2766085 (NOKIA CORP [FI]) [X] 1 * abstract, page 1 line 27- page 2 line 2, page 4 lines 25-31, claims *; | [X]US2013102084 (LOH KIAN PING [SG], et al) [X] 1, 2, 32 * abstract, paragraph[0008], [0115]-[0116], claims *; | [X]US2014120270 (TOUR JAMES M [US], et al) [X] 1 * abstract, paragraph [0108] *; | [X]US2011287241 (KORKUT SIBEL [US], et al) [X] 1, 2, 7, 15-20, 22, 32 * abstract, paragraphs [0004], [0078], [0047] * |