EP3040685 - NAVIGATIONSSYSTEME MIT ERHÖHUNG DES FAHRERBEWUSSTSEINS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 03.04.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.04.2021 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 05.05.2021 [2021/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten INTEL Corporation 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95052 / US | [2016/27] | Erfinder | 01 /
Healey, Jennifer 2131 Luz Ave. San Jose, 95116 / US | 02 /
Zafiroglu, Alexandra c/o Intel Corporation P.O. Box M/S: RNB4-140 2200 Mission College Boulevard Santa Clara, OR 95054 / US | 03 /
Rosario, Barbara 2388 Vine St. Berkeley, CA 94708 / US | [2016/27] | Vertreter | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2016/27] | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16152774.2 | 29.12.2011 | [2016/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3040685 | Datum: | 06.07.2016 | Sprache: | EN | [2016/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.06.2016 | Klassifikation | IPC: | G01C21/36, G01C21/26, G01C21/00, G08G1/0969, B60W50/14, G08G1/0968, G08G1/0962, G08G1/0967 | [2016/27] | CPC: |
G08G1/0962 (EP,US);
G01C21/3453 (US);
G01C21/34 (US);
G01C21/3415 (US);
G01C21/3691 (EP,US);
G01C21/3697 (EP,US);
G01S19/42 (US);
G08G1/096716 (EP,US);
G08G1/096741 (EP,US);
G08G1/096775 (EP,US);
G08G1/096791 (EP,US);
G08G1/096827 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NAVIGATIONSSYSTEME MIT ERHÖHUNG DES FAHRERBEWUSSTSEINS | [2016/27] | Englisch: | NAVIGATION SYSTEMS THAT ENHANCE DRIVER AWARENESS | [2016/27] | Französisch: | SYSTÈMES DE NAVIGATION QUI AMÉLIORENT LA CONSCIENCE DE CONDUCTEUR | [2016/27] | Prüfungsverfahren | 26.01.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/27] | 28.06.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.10.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.07.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.11.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.10.2020 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 13.10.2020 geplant war | 13.10.2020 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 22.12.2020 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2021/18] | 01.01.2021 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/18] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP11878590.6 / EP2798307 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 13.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 30.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2007038370 (CHANG CHIEN-YANG [TW]) [Y] 2,3* paragraphs [0027] , [0031] *; | [XY]US2010250111 (GUTIERREZ JUAN [US], et al) [X] 1,4,5 * paragraphs [0004] , [0033] - [0037]; figure 5 * [Y] 2,3 |