EP3324055 - HYDRAULISCHER AKTUATOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 31.05.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.01.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.11.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 20.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Airbus Operations GmbH Kreetslag 10 21129 Hamburg / DE | [2018/21] | Erfinder | 01 /
Zantz, Tanno c/o Airbus Operations GmbH Kreetslag 10 21129 Hamburg / DE | [2018/21] | Vertreter | Bird & Bird LLP Am Sandtorkai 50 20457 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [2018/21] | Bird & Bird LLP Großer Grasbrook 9 20457 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16199878.6 | 21.11.2016 | [2018/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3324055 | Datum: | 23.05.2018 | Sprache: | EN | [2018/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3324055 | Datum: | 03.07.2019 | Sprache: | EN | [2019/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.05.2017 | Klassifikation | IPC: | F15B15/18 | [2018/21] | CPC: |
F15B15/149 (EP);
F15B15/18 (EP,US);
F15B15/204 (EP);
F15B7/001 (EP);
F15B15/26 (EP);
F15B21/065 (EP);
F15B2211/30505 (EP);
F15B2211/3051 (EP);
F15B2211/3058 (EP);
F15B2211/885 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/52] |
Frühere [2018/21] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HYDRAULISCHER AKTUATOR | [2018/21] | Englisch: | A HYDRAULIC ACTUATOR | [2018/21] | Französisch: | VÉRIN HYDRAULIQUE | [2018/21] | Prüfungsverfahren | 19.11.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/52] | 19.11.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.01.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.05.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.05.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.05.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 03.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.11.2016 | AL | 03.07.2019 | AT | 03.07.2019 | CY | 03.07.2019 | CZ | 03.07.2019 | DK | 03.07.2019 | EE | 03.07.2019 | ES | 03.07.2019 | FI | 03.07.2019 | HR | 03.07.2019 | IT | 03.07.2019 | LT | 03.07.2019 | LV | 03.07.2019 | MC | 03.07.2019 | MK | 03.07.2019 | MT | 03.07.2019 | NL | 03.07.2019 | PL | 03.07.2019 | RO | 03.07.2019 | RS | 03.07.2019 | SE | 03.07.2019 | SI | 03.07.2019 | SK | 03.07.2019 | SM | 03.07.2019 | TR | 03.07.2019 | BG | 03.10.2019 | NO | 03.10.2019 | GR | 04.10.2019 | IS | 03.11.2019 | PT | 04.11.2019 | IE | 21.11.2019 | LU | 21.11.2019 | BE | 30.11.2019 | CH | 30.11.2019 | FR | 30.11.2019 | LI | 30.11.2019 | [2022/32] |
Frühere [2021/34] | HU | 21.11.2016 | |
AL | 03.07.2019 | ||
AT | 03.07.2019 | ||
CY | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
MT | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IE | 21.11.2019 | ||
LU | 21.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 21.11.2016 | |
AL | 03.07.2019 | ||
AT | 03.07.2019 | ||
CY | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IE | 21.11.2019 | ||
LU | 21.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CY | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IE | 21.11.2019 | ||
LU | 21.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IE | 21.11.2019 | ||
LU | 21.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/49] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IE | 21.11.2019 | ||
LU | 21.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/46] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IE | 21.11.2019 | ||
LU | 21.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
LU | 21.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
LU | 21.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
LU | 21.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/34] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/27] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Frühere [2020/15] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AT | 03.07.2019 | |
CZ | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AT | 03.07.2019 | |
CZ | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AT | 03.07.2019 | |
CZ | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Frühere [2020/09] | CZ | 03.07.2019 | |
FI | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
Frühere [2020/08] | LT | 03.07.2019 | |
NL | 03.07.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
Frühere [2020/07] | NL | 03.07.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE10240334 (UNIV DRESDEN TECH [DE]) [A] 1-15 * paragraphs [0010] , [0011] , [0017] - [0019]; figure 2 *; | [AD]DE102005060436 (EADS DEUTSCHLAND GMBH [DE]) [AD] 1-15* paragraphs [0026] , [0027]; figure 2 *; | [A]EP1860328 (ASCO JOUCOMATIC GMBH [DE]) [A] 1-15 * paragraphs [0003] , [0014] - [0016]; figure 1 * | vom Anmelder | US2005244288 | US2007012968 | DE102005060436 |