EP3168020 - WIEDERVERWENDBARE FARBSTOFFE BEI KUNSTSTOFFGETRÄNKEBEHÄLTERN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 24.08.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.10.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.11.2020 [2020/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pepsico, Inc. 700 Anderson Hill Road Purchase, NY 10577 / US | [2017/20] | Erfinder | 01 /
LIU, Wei 111 S. Broadway White Plains, NY 10605 / US | 02 /
NICHOLSON, Lee M. 39 Huntville Road Katonah, NY 10536 / US | 03 /
SCHLOSS, Frank Plastic Technologies, Inc. P.O. Box 43528-0964 1440 Timberwolf Drive Holland, OH Ohio 10577 / US | 04 /
HASLOW, Jason Plastic Technologies, Inc. 1440 Timberwolf Drive Holland, OH Ohio 43528-0964 / US | [2017/24] |
Frühere [2017/20] | 01 /
LIU, Wei PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road Purchase, NY New York 10577 / US | ||
02 /
NICHOLSON, Lee M. PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road Purchase, NV Nevada 10577 / US | |||
03 /
SCHLOSS, Frank Plastic Technologies, Inc. P.O. Box 43528-0964 1440 Timberwolf Drive Holland, OH Ohio 10577 / US | |||
04 /
HASLOW, Jason Plastic Technologies, Inc. 1440 Timberwolf Drive Holland, OH Ohio 43528-0964 / US | Vertreter | Maiwald GmbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [2017/20] | Maiwald Patentanwalts GmbH Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16203261.9 | 14.09.2012 | [2017/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201113234909 | 16.09.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201113234909 | [2017/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3168020 | Datum: | 17.05.2017 | Sprache: | EN | [2017/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.04.2017 | Klassifikation | IPC: | B29B11/06, C08J3/20, C08K5/092 | [2017/20] | CPC: |
C08L67/02 (EP,US);
C08J3/226 (EP,US);
B29K2067/00 (EP,US);
C08J2367/02 (EP,US);
C08J2467/02 (EP,US);
Y10T428/13 (EP,US);
Y10T428/1303 (EP,US);
Y10T428/1352 (EP,US);
Y10T428/1359 (EP,US);
| C-Set: |
C08L67/02, C08L67/02 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WIEDERVERWENDBARE FARBSTOFFE BEI KUNSTSTOFFGETRÄNKEBEHÄLTERN | [2017/20] | Englisch: | RECYCLABLE COLORANTS IN PLASTIC BEVERAGE CONTAINERS | [2017/20] | Französisch: | COLORANTS RECYCLABLES DANS DES CONTENEURS POUR BOISSON EN MATIÈRE PLASTIQUE | [2017/20] | Prüfungsverfahren | 09.12.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/20] | 09.12.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 14.11.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.08.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.12.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.04.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.08.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.02.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.06.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/47] | 14.07.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2020/47] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP12768959.4 / EP2756030 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2224504 (TEIJIN CHEMICALS LTD [JP]); | [A]JPH11226944 (ASAHI CHEMICAL IND); | [XI]JP2006056518 (TOYO SEIKAN KAISHA LTD); | vom Anmelder | US5504421 |