EP3242970 - BESCHICHTUNGSZUSAMMENSETZUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 13.11.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.10.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.08.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.07.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.08.2021 [2021/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten IMERTECH SAS 43, quai de Grenelle 75015 Paris / FR | [2019/07] |
Frühere [2017/46] | Für alle benannten Staaten Imerys Minerals Limited Par Moor Centre Par Moor Road Par, Cornwall PL24 2SQ / GB | Erfinder | 01 /
PRESTON, Janet 19 Symons Close St Austell Cornwall PL25 3EH / GB | 02 /
BUTLER-LEE, Gavin 1 Morleigh Close St Austell Cornwall PL25 4QQ / GB | [2017/46] | Vertreter | Haseltine Lake Kempner LLP One Portwall Square Portwall Lane Bristol BS1 6BH / GB | [N/P] |
Frühere [2017/46] | Haseltine Lake LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16700665.9 | 08.01.2016 | [2017/46] | WO2016GB50042 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20150000376 | 09.01.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201500376 | [2017/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016110711 | Datum: | 14.07.2016 | Sprache: | EN | [2016/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3242970 | Datum: | 15.11.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.07.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.07.2016 | Klassifikation | IPC: | D21H19/38, D21H19/40, D21H19/44, D21H19/54, D21H19/58, D21H19/60 | [2017/46] | CPC: |
D21H19/385 (EP);
D21H19/40 (EP);
D21H19/44 (EP);
D21H19/54 (EP);
D21H19/58 (EP);
D21H19/60 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BESCHICHTUNGSZUSAMMENSETZUNGEN | [2017/46] | Englisch: | COATING COMPOSITIONS | [2017/46] | Französisch: | COMPOSITIONS DE REVÊTEMENT | [2017/46] | Eintritt in die regionale Phase | 04.08.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.08.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.08.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.08.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/46] | 04.08.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 30.01.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.11.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.03.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/34] | 20.04.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2021/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.01.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]WO2004063287 (IMERYS PIGMENTS INC [US], et al) [X] 1-7,10-15 * paragraph [0094]; claims 1-74 * [I] 8,9; | [X]WO2009146416 (INT PAPER CO [US], et al) [X] 1-4,6,10-15 * claims 1-20 *; | [X]WO2006081501 (IMERYS PIGMENTS INC [US], et al) [X] 1-7,10-15 * claims 1-43; table 2 *; | [I]WO2007050763 (HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT CO [US], et al) [I] 1-4,12-15 * claims 1-10 *; | [A]FR2692605 (PROTEX MANUF PROD CHIMIQ [FR]) [A] 1-15 * example 1; claims 1-6 *; | [A]WO2008125873 (IMERYS MINERALS LTD [GB], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]WO2013121213 (IMERYS MINERALS LTD [GB]) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US5653795 (BROWN ALAN J [US]) [A] 1-15 * the whole document * |