blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Assistent zum Europäischen Patentregister aktualisiert

Um Ihnen die bestmögliche Lernerfahrung zu bieten haben wir eine aktualisierte Version der online Lerneinheiten des Assistenten zum Europäischen Patentregister mit den jüngsten Änderungen im Europäischen Patentregister veröffentlicht.

2019.08.29

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP3377730

EP3377730 - VORRICHTUNG ZUR UMWANDLUNG EINER KOLBENBEWEGUNG IN EINE DREHBEWEGUNG UND UMGEKEHRT BEI MECHANISCHEN AXIALKOLBENSYSTEMEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusPatent erteilt
Status aktualisiert am  10.05.2019
Datenbank zuletzt aktualisiert am 19.10.2019
FrühereErteilung des Patents vorgesehen
Status aktualisiert am  01.01.2019
FrüherePrüfungsantrag gestellt
Status aktualisiert am  24.08.2018
FrühereVeröffentlichung bereits erfolgt
Status aktualisiert am  23.12.2016
Letztes Ereignis   Tooltip18.10.2019Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaatveröffentlicht am 20.11.2019 [2019/47]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Ksimetro -Tatiana Nikolova Ltd
12 Asen lordanov Bul
Office 511
Sofia 1592 / BG
[2018/39]
Erfinder01 / BRASTINKOV, Lachezar, Alexandrov
Kv.Vitosha
5 lana lazova Str.
Fl.3, Apt. 5
Sofia 1700 / BG
02 / NIKOLOVA, Tatiana, Nikolova
Kv.Vitosha
5 lana lazova Str.
Fl.3, Apt. 5
Sofia 1700 / BG
03 / BRASTINKOVA, Nevena, Lachezarova
Kv.Vitosha
5 lana lazova Str.
Fl.3, Apt. 5
Sofia 1700 / BG
 [2018/39]
VertreterHristova, Lilyana
RP Partners Ltd.
11, Slaveikov sq., fl.1, office 5
1000 Sofia / BG
[2019/24]
Frühere [2018/39]Kostadinova, Rossitsa Kirilova
Patent and Trademark Attorney
11 Slaveikov sq.
Floor 1, office 5
1000 Sofia / BG
Anmeldenummer, Anmeldetag16708581.004.02.2016
[2018/39]
WO2016BG00004
Prioritätsnummer, PrioritätstagBG2015011214916.11.2015         Ursprünglich veröffentlichtes Format: BG 11214915
[2018/39]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1  Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO2016201529
Datum:22.12.2016
Sprache:EN
[2016/51]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP3377730
Datum:26.09.2018
Sprache:EN
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 22.12.2016 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2018/39]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP3377730
Datum:12.06.2019
Sprache:EN
[2019/24]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:EP22.12.2016
KlassifikationInternationalen:F01B3/04, F01B9/06, F16H25/12
[2018/39]
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2018/39]
ErstreckungsstaatenBANoch nicht entrichtet
MENoch nicht entrichtet
Validierungsstaat(en)MANoch nicht entrichtet
MDNoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:VORRICHTUNG ZUR UMWANDLUNG EINER KOLBENBEWEGUNG IN EINE DREHBEWEGUNG UND UMGEKEHRT BEI MECHANISCHEN AXIALKOLBENSYSTEMEN[2018/39]
Englisch:DEVICE FOR CONVERTING RECIPROCATING MOTION INTO ROTARY MOTION AND VICE VERSA, IN AXIAL-PISTON MECHANICAL SYSTEMS[2018/39]
Französisch:DISPOSITIF POUR CONVERTIR UN MOUVEMENT DE ALTERNATIF EN UN MOUVEMENT ROTATIF ET INVERSEMENT, DANS DES SYSTÈMES MÉCANIQUES À PISTONS AXIAUX[2018/39]
Eintritt in die regionale Phase04.06.2018Nationale Grundgebühr entrichtet 
04.06.2018Benennungsgebühr(en) entrichtet 
04.06.2018Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren11.06.2018Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
12.06.2018Prüfungsantrag gestellt  [2018/39]
12.06.2018Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist
12.04.2019Ankündigung der Patenterteilung
24.04.2019Erteilungsgebühr entrichtet
24.04.2019Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
25.04.2019Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Entrichtete GebührenJahresgebühr
04.06.2018Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
14.02.2019Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipFI12.06.2019
LT12.06.2019
NO12.09.2019
[2019/47]
Angeführt inInternationale Recherche[X]US1565184  (MILLER LLOYD W) [X] 1-16 * figure 1 *;
 [X]FR782997  (LILES) [X] 1-16 * figure 1 *;
 [X]FR820406  (VUIGLIO) [X] 1-16 * figure 1 *;
 [X]US4090478  (TRIMBLE JAMES A, et al) [X] 1-16 * column 8, line 30 - line 41; figures 2,6 *;
 [X]WO8805495  (GEELONG ENGINE CO PTY LTD [AU]) [X] 1-16 * page 5, line 25 - line 37; figures 1,2 *;
 [X]DE10342257  (DEICHMANN JOHANNES [DE]) [X] 1-16 * abstract * * figures 1,5; claim 9 *;
 [X]WO2011115595  (DILMAN SAADETTIN FERDA [TR]) [X] 1-16 * abstract *;
 [X]US3786790  (PLEVYAK J) [X] 1-16 * column 4, line 27 - line 31; figure 1 *;
 [X]DE2552081  (RICO PETER) [X] 1-16 * figure 1; claim 1 *;
 [X]EP0637677  (FOEDISCH MANFRED [DE]) [X] 1-16 * column 4, line 56 - column 5, line 6; figure 1 *;
 [X]US2003056611  (MORENO-APARICIO MANUEL [ES]) [X] 1-16 * paragraph [0044] *;
 [X]WO2005003595  (SEGMENT S R O [SK], et al) [X] 1-16 * figure 1; claim 3 *;
 [A]US3587538  (POOLE EDWARD M) [A] 6 * column 3, line 14 - line 30 *
vom AnmelderUS8820275
 DE3712458
 GB304701
 DE102008048495